José Giner, en representación de Antonio Vicens Moltó, contra Enrique Sodar, por alquiler de vivienda
Fechas:
22/11/1911 - 15/12/1911 22/11/1911
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Vicens Moltó, Antonio Sodar Blanes, Enrique Giner Cebrián, José, Procurador
Expediente
N.Control 00082760 Signatura 010094/024 Archivo FONDO JUZGADOS
2
Cayetano Solbes, representando a Francisco Castañer Mora de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra Pedro García Ballesta, fondista de San Clemente, por impago de una cocina económica
Fechas:
13/01/1911 - 14/03/1911 13/01/1911
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Castañer Mora, Francisco Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
N.Control 00082765 Signatura 010094/029 Archivo FONDO JUZGADOS
3
Salvador Monllor, representando a Leopoldo Ferrándiz Terol, en demanda contra la vecina del comercio de paquetería de la localidad de Orjiva, por deudas de pedidos de papel de fumar y otros
Fechas:
05/01/1911 - 18/03/1911 05/01/1911
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Ferrándiz Terol, Leopoldo Monllor Llorens, Salvador, Procurador del Juzgado Municipal
Expediente
Lugar:
Granada
N.Control 00082764 Signatura 010094/028 Archivo FONDO JUZGADOS
4
Cayetano Solbes, representando a Enrique Pérez Jordá, contra el vecino de Oliva José Arnal Gual, por impago de géneros
N.Control 00082766 Signatura 010094/030 Archivo FONDO JUZGADOS
7
Abel Martínez Gómez contra el vecino de Ondara, Bautista Peris Carrió, sobre pago de 418 pesetas
Fechas:
06/06/1934 - 06/07/1934 06/06/1934
Productor/es:
Martínez Gómez, Abel
Expediente
Lugar:
Ondara
N.Control 00100998 Signatura 010659/023 Archivo FONDO JUZGADOS
8
Actos de conciliación y ejecución de bienes de Josef Blanes por deudas de arrendamiento
Fechas:
29/08/1821 - 26/02/1822 29/08/1821
Productor/es:
Juan Pérez, Vicente, Alcalde
Expediente
N.Control 00034923 Signatura 005535/056 Archivo FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
9
Adela Candela Sempere, viuda, contra Francisco Grau Gadea, de Benasau, por impago de honorarios de su difunto marido el letrado Antonio Botella Silvestre
Fechas:
20/09/1901 - 16/11/1901 20/09/1901
Productor/es:
Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal Candela Sempere, Adela Grau Gadea, Francisco Botella Silvestre, Antonio Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
Expediente
Lugar:
Benasau
N.Control 00033810 Signatura 010263/079 Archivo FONDO JUZGADOS
10
Adela Candela Sempere, viuda, contra Joaquín Doménech Crespo, de Benasau, por impago de honorarios de su difunto marido el letrado Antonio Botella Silvestre
Fechas:
20/09/1901 - 16/11/1901 20/09/1901
Productor/es:
Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal Candela Sempere, Adela Doménech Crespo, Joaquín Botella Silvestre, Antonio Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
Expediente
Lugar:
Benasau
N.Control 00033813 Signatura 010263/082 Archivo FONDO JUZGADOS
11
Adela Candela Sempere, viuda, contra Marcos Gadea Soler, de Benasau, por impago de honorarios de su difunto marido el letrado Antonio Botella Silvestre
Fechas:
20/09/1901 - 16/11/1901 20/09/1901
Productor/es:
Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal Candela Sempere, Adela Gadea Soler, Marcos Botella Silvestre, Antonio Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
Expediente
Lugar:
Benasau
N.Control 00033811 Signatura 010263/080 Archivo FONDO JUZGADOS
12
Adela Candela Sempere, viuda, contra Vicente Grau Picó, de Benasau, por impago de honorarios de su difunto marido el letrado Antonio Botella Silvestre
Fechas:
20/09/1901 - 16/11/1901 20/09/1901
Productor/es:
Barceló Valor, Rafael, Juez Municipal Candela Sempere, Adela Grau Picó, Vicente Botella Silvestre, Antonio Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
Expediente
Lugar:
Benasau
N.Control 00033812 Signatura 010263/081 Archivo FONDO JUZGADOS
13
Adela Espinós Maiques contra José Ripoll Botí, molinero de Cocentaina, por deudas de arrendamiento
Fechas:
25/01/1895 - 05/02/1895 25/01/1895
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Espinós Maiques, Adela Payá Pérez, Facundo José Ripoll Botí, José
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00032486 Signatura 010384/033 Archivo FONDO JUZGADOS
14
Adelina Monllor Botella, viuda, contra Bautista Olcina, peluquero, por deudas
Fechas:
04/01/1898 - 05/01/1898 04/01/1898
Productor/es:
Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Monllor Botella, Adelina Olcina, Bautista
Expediente
N.Control 00033241 Signatura 010290/020 Archivo FONDO JUZGADOS
15
Adelina Valor Vicent contra José Pérez Luna, labrador de Cocentaina, por deudas
Fechas:
09/10/1886 - 19/10/1886 09/10/1886
Productor/es:
Soler Valor, Leopoldo, Juez municipal de Alcoy Valor Vicent, Adelina Pérez Luna, José
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00033477 Signatura 010632/072 Archivo FONDO JUZGADOS
16
Adolfo Barceló Brutinel, propietario, contra José Payá Olcina, molinero, por impago de préstamo
Fechas:
02/09/1910 - 29/11/1910 02/09/1910
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Barceló Brutinel, Adolfo Payá Olcina, José
Expediente
N.Control 00082683 Signatura 010572/005 Archivo FONDO JUZGADOS
17
Adolfo Barceló Brutinel, propietario, contra Manuel Alberola Planelles, cerrajero, por impago de hierro fundido
N.Control 00033835 Signatura 010264/007 Archivo FONDO JUZGADOS
18
Adolfo Pastor Arnau contra Ángel Gómez Escriche sobre pago de 802 pesetas
Fechas:
22/11/1932 - 22/12/1933 22/11/1932
Productor/es:
Pastor Arnau, Adolfo Gómez Escriche, Ángel
Expediente
N.Control 00100032 Signatura 010584/004 Archivo FONDO JUZGADOS
19
Agustín Armiñana Mallol, impresor, contra José Peidro Candela, tenedor de libros, por deudas
Fechas:
12/08/1903 - 21/08/1903 12/08/1903
Productor/es:
Armiñana Mallol, Agustín Peidro Candela, José Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
Expediente
N.Control 00033979 Signatura 010433/023 Archivo FONDO JUZGADOS
20
Agustín Arnauda de Scals, propietario, contra Concepción Santonja Gisbert y José Santonja Pastrana, cónyuges, por impago de censo enfitéutico de tierra en la Sarga
Fechas:
22/12/1897 - 29/04/1898 22/12/1897
Productor/es:
Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Arnauda de Scals, Agustín Santonja Gisbert, Concepción Arnauda de Scals, Mª de las Mercedes Arnauda de Scals, Josefa Santonja Pastrana, José
Expediente
Lugar:
Sarga, La
N.Control 00033158 Signatura 010542/069 Archivo FONDO JUZGADOS