| 1 | | | Acondicionamiento de local para tienda de `Muebles As` : Valencia, 13 | Fechas: | 26/03/1976 - 24/05/1976 26/03/1976 | Productor/es: | Guillem Alcaraz, Antonio José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022013 Signatura 011508/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Almacén de muebles : Valencia, 38 | Fechas: | 10/02/1969 - 21/02/1969 10/02/1969 | Productor/es: | Amat Albors, Ernesto
| | Expediente | | N.Control 00008129 Signatura 006553/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Almacén y venta muebles : Marcial, 13 | Fechas: | 18/03/1972 - 07/04/1972 18/03/1972 | Productor/es: | Mullor Linares, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008542 Signatura 006555/087 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Ampliación fábrica de muebles : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 19/01/1974 - 19/08/1974 19/01/1974 | Productor/es: | Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012565 Signatura 003897/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliación fábrica de muebles : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 19/01/1974 - 19/08/1974 19/01/1974 | | Expediente | | N.Control 00009267 Signatura 009229/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Apertura exposición pública de muebles de cocina : Alcolecha, 2 | Fechas: | 28/03/1983 - 20/01/1984 28/03/1983 | Productor/es: | Calatayud Vallés, Roberto
| | Expediente | | N.Control 00063388 Signatura 011766/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Cambio actividad, venta muebles : San Isidro, 18 | Fechas: | 04/10/1965 - 27/10/1965 04/10/1965 | Productor/es: | Pérez Jordá, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00007705 Signatura 006548/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Cambio de nombre comercio de muebles : Valencia, 46 | Fechas: | 28/05/1991 - 03/12/1991 28/05/1991 | Productor/es: | Lloréns Valls, José Ferrero Sellés, José Miguel
| | Expediente | | N.Control 00064463 Signatura 011779/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Cambio de nombre comercio de muebles a `Vetafusta` : Alzamora,18 | Fechas: | 28/05/1991 - 01/12/1991 28/05/1991 | Productor/es: | Calatayud Vallés, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00064464 Signatura 011779/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Cambio de nombre venta de muebles : Pintor Casanova, 18 | Fechas: | 01/07/1977 - 26/09/1977 01/07/1977 | Productor/es: | Tormo Nácher, José Tormo Llopis, José
| | Expediente | | N.Control 00062613 Signatura 011758/093 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Cambio de nombre venta de muebles : Puente San Roque, 2 | Fechas: | 29/01/1986 - 10/07/1986 29/01/1986 | Productor/es: | Lloréns Coderch, Liberto Albero Pascual, Juan
| | Expediente | | N.Control 00063880 Signatura 011772/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Cambio de nombre venta de muebles de lujo : Moncada, 3 | Fechas: | 06/03/1986 - 25/04/1986 06/03/1986 | Productor/es: | Sánchez Espín, Clara Monllor Sánchez, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00063943 Signatura 011772/072 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Cambio de nombre venta de muebles de maderas finas : Luis Braille, 20 | Fechas: | 31/10/1981 - 22/06/1982 31/10/1981 | Productor/es: | Jiménez Mata, José Bernabé Marcos, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00063127 Signatura 011763/097 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Cambio de nombre venta de muebles `Mobles Sabadell` : Sabadell, 12 | Fechas: | 27/02/1991 - 25/04/1991 27/02/1991 | Productor/es: | Sanjuan Lloréns, Nuria
| | Expediente | | N.Control 00064436 Signatura 011778/065 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Cambio de nombre venta muebles de madera : Valencia, 46 | Fechas: | 05/08/1980 - 14/10/1980 05/08/1980 | Productor/es: | Amat Albors, Ernesto Ferrer Sellés, José Miguel
| | Expediente | | N.Control 00062952 Signatura 011762/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Cambio de nombre y ampliación actividad venta de muebles, colchones,... : Generalísimo, 70 | Fechas: | 30/06/1977 - 14/09/1977 30/06/1977 | Productor/es: | Juan Alvado, Vicente Almodóvar Vicedo, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00062612 Signatura 011758/092 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Carta de la Federación Industrial y Mercantil de Alcoy a Roberto Terol (empresa de muebles): 1935 | Fechas: | 10/07/1935 10/07/1935 | | Expediente | | N.Control 00099186 Signatura 012001/515 Archivo FONDO REAL FÁBRICA DE PAÑOS | |
|
| 18 | | | Comercio de mobiliario de cocina y electrodomésticos : Avda. Juan Gil-Albert, 22 | Fechas: | 14/07/1993 - 07/02/1994 14/07/1993 | Productor/es: | Sola Azor, Esteban
| | Expediente | | N.Control 00064624 Signatura 011781/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Comercio de muebles : Alameda, 19 | Fechas: | 14/03/1986 - 13/10/1986 14/03/1986 | Productor/es: | Peidro Satorre, María del Carmen
| | Expediente | | N.Control 00063951 Signatura 011772/080 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Comercio de muebles : General Mola, 21 | Fechas: | 31/12/1957 - 12/04/1958 31/12/1957 | Productor/es: | Samper Valero, Hilarión
| | Expediente | | N.Control 00006616 Signatura 006540/085 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|