| 1 | | | [30 Aniversario de la fundación de la Sociedad El Trabajo] | Fechas: | 1911 1911 | | Pieza | | N.Control 00040158 Signatura 005036 Archivo Fototeca | |
|
| 2 | | | Acreedores arbitrios Casinos y Círculos : 1936 | Fechas: | 11/07/1936 - 18/01/1937 11/07/1936 | | Expediente | | N.Control 00024963 Signatura 003213/005 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Acta reunión representantes sociedades obreras, políticas y directores de periódicos | Fechas: | 08/03/1908 08/03/1908 | | Expediente | | N.Control 00021615 Signatura 005557/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Actas de la sociedad El Serpis : 1917-1940 | Fechas: | 22/05/1917 - 28/01/1940 22/05/1917 | | Expediente | | N.Control 00022056 Signatura 005362/036 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | [Acto de la ONCE] | Fechas: | 1940 - 1955 | | Pieza | | N.Control 00043533 Signatura 08428 Archivo Fototeca | |
|
| 6 | | | Agrupación socialista : solicitud de locales | Fechas: | 26/03/1917 26/03/1917 | | Expediente | | N.Control 00021884 Signatura 005361/049 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | [Anagrama de la Sociedad de Tejedores Independientes La Razón] | Fechas: | 1936 1936 | | Pieza | | N.Control 00040323 Signatura 005202 Archivo Fototeca | |
|
| 8 | | | Apertura funcionamiento Asociación de Sordos de Alcoy : Pasaje Rigoberto Albors, s/n | Fechas: | 03/12/1991 - 09/01/1992 03/12/1991 | | Expediente | | N.Control 00064709 Signatura 011782/066 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Apertura instituto naturalista : San Vicente, 58 | Fechas: | 06/04/1981 - 07/05/1981 06/04/1981 | Productor/es: | Calatayud Llorca, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00063065 Signatura 011763/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Apertura peña deportiva `Juan XXIII` : Arzobispo Doménech, 13 | Fechas: | 23/11/1979 - 08/08/1980 23/11/1979 | Productor/es: | Muñoz Leva, Juan Antonio
| | Expediente | | N.Control 00062843 Signatura 011761/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Apertura sede social Filà Magenta : San Jorge, 20 | Fechas: | 07/03/1980 - 16/03/1980 07/03/1980 | Productor/es: | Aracil López, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00062900 Signatura 011761/080 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Apertura sede social Peña Cultural Bética : Carmen, 5 | Fechas: | 19/02/1988 - 29/04/1988 19/02/1988 | Productor/es: | Álvarez Paredes, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00064167 Signatura 011775/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Apertura, reacondicionamiento y ampliación sala de Bingo : Plaza de España, 16 ; Diego Fernández Montañés, 10 | Fechas: | 24/05/1980 - 07/06/2013 24/05/1980 | Productor/es: | Carbonell Llopis, Indalecio Raduán Boronat, Eugenio
| | Expediente | | N.Control 00062098 Signatura 011745/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Asociación benéfica El Coro de la Caridad : reglamento | Fechas: | 15/04/1911 15/04/1911 | | Expediente | | N.Control 00021976 Signatura 005362/025 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Asociación Caja de Mejoras Sociales de los Empleados y Obreros de Papeleras Reunidas : Estatutos y Reglamento | Fechas: | 17/04/1935 - 28/04/1935 17/04/1935 | | Expediente | | N.Control 00022047 Signatura 005362/027 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | [Asociación Católica Nacional de Propagandistas] | Fechas: | 1956 1956 | | Pieza | | N.Control 00038938 Signatura 003743 Archivo Fototeca | |
|
| 17 | | | Asociación de Propaganda Católica : Reglamento | Fechas: | 12/02/1871 12/02/1871 | | Expediente | | N.Control 00021828 Signatura 005361/004 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Asociación de San Luis Gonzaga | Fechas: | 18/12/1868 18/12/1868 | | Expediente | | N.Control 00021864 Signatura 005361/032 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Asociación de Titulares Mercantiles : Actas : 1932-1935 | Fechas: | 25/07/1932 - 10/01/1935 25/07/1932 | | Expediente | | N.Control 00022057 Signatura 005362/037 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | Ateneo Alcoyano : Libro de socios: 1914 | Fechas: | 1914 - 1915 1914 | | Expediente | | N.Control 00022061 Signatura 011474/003 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|