N.Control 00011306 Signatura 007472/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
14
Proyecto de apertura calle lateral junto al cuartel Guardia Civil
Fechas:
22/05/1954 - 14/02/1956 22/05/1954
Expediente
N.Control 00006428 Signatura 001689 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
15
Proyecto de apertura de la calle Poeta Arolas
Fechas:
00/10/1970 - 03/05/1978 00/10/1970
Productor/es:
Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Vitoria Laporta, Francisco, Alcalde de Alcoi
Expediente
N.Control 00005545 Signatura 009768 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
16
Proyecto de urbanización de la prolongación de la C/ Isábel la Católica y apertura de otra transversal : afectadas por la construcción del colegio Huerta Mayor
Fechas:
00/02/1972 - 12/11/1979 00/02/1972
Productor/es:
Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Silvestre Andrés, Jorge
Expediente
N.Control 00005606 Signatura 009777 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
17
Proyecto de urbanización de las calles Calderón y San Pablo
Fechas:
15/11/1973 - 27/05/1977 15/11/1973
Productor/es:
Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Terol Aznar, Rafael
Expediente
N.Control 00005571 Signatura 009774 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
18
Proyecto de urbanización parcial de Beniarrés
Fechas:
03/1954 - 04/1954 03/1954
Productor/es:
Aracil Aznar, Joaquín
Expediente
Lugar:
Beniarrés
N.Control 00056671 Signatura 011784/017 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL
19
Proyecto de urbanización parcial de la calle de acceso al Grupo Escolar Alcalde Francisco Vitoria Laporta : Barrio de Batoy
Fechas:
00/06/1974 - 02/02/1978 00/06/1974
Productor/es:
Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Silvestre Andrés, Jorge
Expediente
N.Control 00005643 Signatura 009788 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
20
Proyecto urbanización apertura calles en terrenos ´Altet de la Paradeta´ : Buenos Aires y Doctor Guerau (espaldas)
Fechas:
22/08/1951 - 08/10/1951 22/08/1951
Productor/es:
Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vitoria Llorens, Francisco
Expediente
N.Control 00001878 Signatura 006437/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971