| 1 | | | Horno de pan cocer : Virgen María, 75 (83) | Fechas: | 24/07/1914 - 29/12/1967 24/07/1914 | Productor/es: | Santonja Jordá, José Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial García Richart, Francisco Seguí Vicent, José
| | Expediente | | N.Control 00011137 Signatura 007467/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Caldera de vapor en industria de tinte : partida Tintes (edificio `La Filera`) | Fechas: | 12/06/1931 - 31/08/1931 12/06/1931 | Productor/es: | Soler Carbonell, Aquilino Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00061302 Signatura 003922/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Farol para `Bar San Jorge` : Fermín Galán, 75 | Fechas: | 09/12/1932 - 15/12/1932 09/12/1932 | Productor/es: | Llinares Verdú, José
| | Expediente | | N.Control 00063296 Signatura 005688/130 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Instalación motor eléctrico para accionar bomba para el trasiego de vino : Plaza de España, 30 | Fechas: | 03/06/1939 - 03/06/1939 03/06/1939 | Productor/es: | Trelis Balaguer, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00012584 Signatura 003898/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Rótulo taller reparaciones electromecánicas (reposición) : Isabel La Católica, 1 | Fechas: | 20/09/1939 - 27/09/1939 20/09/1939 | Productor/es: | Terol Lloréns, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00009655 Signatura 006613/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Taller de carpintería (iInstalación maquinaria y motores) : San Jorge, 6 | Fechas: | 03/11/1939 - 15/04/1940 03/11/1939 | Productor/es: | Pérez Botella, Antonio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013259 Signatura 003910/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Taller de carpintería (instalación maquinaria y motores) : C/ Industria, s/n, recayente a Enrique Hernández | Fechas: | 03/11/1939 - 15/04/1940 03/11/1939 | Productor/es: | Alcocer Andrés, Ramón García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013440 Signatura 003913/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en las etiquetas para botellas de licor `Gisbert, Olcina y Cía.` | Fechas: | 16/11/1939 - 05/06/1940 16/11/1939 | Productor/es: | Olcina Sempere, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00023261 Signatura 011637/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Rótulo comestibles : San Miguel, 38 | Fechas: | 01/01/1940 - 26/10/1940 01/01/1940 | Productor/es: | Balaguer Picó, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00009656 Signatura 006613/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Instalar motor en taller de serrería mecánica : Solís, 3 | Fechas: | 04/01/1940 - 22/01/1940 04/01/1940 | Productor/es: | Antolí Cantó, Julio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012847 Signatura 003904/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Instalar motor industria textil : Alzamora, 8 | Fechas: | 09/01/1940 - 30/06/1940 09/01/1940 | Productor/es: | Domínguez Ferrando, Cristóbal
| | Expediente | | N.Control 00012835 Signatura 003904/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Instalar motor para sierra : Embajador Irles, 3 | Fechas: | 12/01/1940 - 30/04/1940 12/01/1940 | Productor/es: | Lacruz Fenollosa, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00013552 Signatura 003915/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Rótulo y farol `Bar Pardillo` : San Nicolás, 64 | Fechas: | 23/01/1940 - 27/01/1940 23/01/1940 | Productor/es: | Martínez Ayela, Concha
| | Expediente | | N.Control 00009657 Signatura 006613/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Instalar motores eléctricos en taller cerrajería : San Jorge, 11 | Fechas: | 02/02/1940 - 26/02/1940 02/02/1940 | Productor/es: | López Aracil, Miguel Cort Botí, César, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013251 Signatura 003910/039 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Instalar motores fábrica de fieltros : Tosal y Molins, 78 | Fechas: | 21/02/1940 - 09/11/1945 21/02/1940 | Productor/es: | Miralles Pérez, José García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012218 Signatura 003889/042 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Escaparate y rótulo : San Francisco, 4 | Fechas: | 26/02/1940 - 29/08/1940 26/02/1940 | Productor/es: | Tomás Alonso, Gonzalo
| | Expediente | | N.Control 00009658 Signatura 006613/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Confitería : San Lorenzo, 34 | Fechas: | 11/03/1940 - 03/04/1940 11/03/1940 | Productor/es: | Gadea Bernabeu, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013275 Signatura 003911/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Instalar motores en fábrica de limonadas : Avenida José Antonio, s/n (Edificio Tomasa 17) | Fechas: | 12/03/1940 - 27/11/1945 12/03/1940 | Productor/es: | Martínez Seguí, Francisco Martínez Vañó, Ernesto López Aracil, Luis, Perito Industrial Cort Botí, César, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00012804 Signatura 003903/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Rótulo café económico : Virgen de Agosto, 11 | Fechas: | 17/03/1940 - 18/03/1940 17/03/1940 | Productor/es: | Monserrat Martínez, Desamparados
| | Expediente | | N.Control 00009659 Signatura 006613/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traslado motor eléctrico fábrica espejos : San Francisco, 61, desde Venerable Ridaura, 14 | Fechas: | 26/03/1940 - 30/06/1940 26/03/1940 | Productor/es: | Miralles Carbonell, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00013554 Signatura 003915/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|