| 1 | | | [Almuerzo institucional en el Círculo Industrial] / Foto Studio | Fechas: | 1949 1949 | Autor: | Vicens Pérez, José | | Pieza | | N.Control 00037563 Signatura 002359 Arxiu Fototeca | |
|
| 2 | | | Caballeros de la Real Orden de Isabel la Católica : Nombramiento de ocho obreros | Fechas: | 23/01/1877 - 30/06/1877 23/01/1877 | | Expediente | | N.Control 00021486 Signatura 005553/011 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Carta de Carlos II autorizando a Francisco Descals y Janer a profesar la Orden de Montesa | Fechas: | 20/07/1686 20/07/1686 | Productor/es: | Descals, (família) Carlos II, Rey de España
| | Expediente | Lugar: | Madrid # Xàtiva | | N.Control 00030475 Signatura 012000/442 Arxiu FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 4 | | | Certificación sobre el maestrante de la Real de Valencia de José Jordá Jordá | Fechas: | 24/05/1829 - 29/05/1829 24/05/1829 | Productor/es: | Jordá, José, (s. XIX) Arnauda Bermúdez, Agustín de
| | Expediente | | N.Control 00034939 Signatura 005535/072 Arxiu FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 5 | | | Certificado actuación Salvador Enguídanos al frente de la Milicia Nacional | Fechas: | 1844? 1844? | | Expediente | | N.Control 00030226 Signatura 005436/008 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Concesión Cruz Alfonso XII al maestro José Ribera Montes | Fechas: | 1917 - 1918 1916 | Productor/es: | Ribera Montes, José
| | Expediente | | N.Control 00028486 Signatura 005599/008 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | [Concesión de la Cruz de la Beneficencia a Remigio Albors] / Reportajes Gráficos Pepito | Fechas: | 1955 | Autor: | Llinares Enguix, Juan José | | Pieza | | N.Control 00037658 Signatura 02454 Arxiu Fototeca | |
|
| 8 | | | [Concesión de la Cruz de la Beneficencia a Remigio Albors] / Reportajes Gráficos Pepito | Fechas: | 1955 | Autor: | Llinares Enguix, Juan José | | Pieza | | N.Control 00037660 Signatura 02456 Arxiu Fototeca | |
|
| 9 | | | [Concesión de la Cruz de la Beneficencia a Remigio Albors] / Reportajes Gráficos Pepito | Fechas: | 1955 | Autor: | Llinares Enguix, Juan José | | Pieza | | N.Control 00037659 Signatura 02455 Arxiu Fototeca | |
|
| 10 | | | Concesión Gran Cruz Beneficencia Hermana Carmelita de la Caridad | Fechas: | 1918 1918 | Productor/es: | Munt Miserachs, Casimira
| | Expediente | | N.Control 00029059 Signatura 011474/007 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Correspondencia escrita y recibida por la familia Descals | Fechas: | 1660 - 1694 1660 | Productor/es: | Descals, (familia) Descals, Constantí, Señor del lugar de la Sarga
| | Expediente | | N.Control 00030258 Signatura 012000/381 Arxiu FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 12 | | | Declaraciones sobre la nobleza de Diego Onofre De Scals y Salcedo para probar su hidalguía | Fechas: | 05/06/1643 - 09/03/1665 05/06/1643 | Productor/es: | Descals, (família) Cano Santillana, Juan, Notario Borrás, Onofre, Notario Mas, Mateo, Notario
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina # Muro | | N.Control 00029576 Signatura 012000/276 Arxiu FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 13 | | | [El general Antonio Calvo-Flores recibe la insignia de Asociado de Honor de la A. San Jorge] | Fechas: | 1979 1979 | | Pieza | | N.Control 00043566 Signatura 008461 Arxiu Fototeca | |
|
| 14 | | | [Entrega de diplomas a militares] | Fechas: | 1970 - 1975 | | Pieza | | N.Control 00042945 Signatura 07837 Arxiu Fototeca | |
|
| 15 | | | Expediente ingreso en la Orden Civil de Beneficencia | Fechas: | 1924 1924 | Productor/es: | Villaescusa Pastor, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00029061 Signatura 001660/003 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Expediente ingreso en la Orden Civil de Beneficencia | Fechas: | 17/03/1931 - 01/04/1932 17/03/1931 | Productor/es: | Peidro Armiñana, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00028156 Signatura 005373/009 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Expediente ingreso en la Orden Civil de Beneficencia | Fechas: | 11/06/1917 - 23/10/1918 11/06/1917 | Productor/es: | Cantó Amorós, Pedro Conca Mira, Juan Payá Aracil, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00029060 Signatura 001660/002 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Expediente instado por Pasqual Merita, del estado noble, en justificación de ciertos extremos | Fechas: | 04/10/1805 - 26/10/1805 04/10/1805 | Productor/es: | Cebasco Rosete, Bernardo, Corregidor Merita Asensi, Pascual
| | Expediente | | N.Control 00034893 Signatura 005535/028 Arxiu FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 19 | | | Fèlix Descals i Grau toma posesión del señorío de la Sarga | Fechas: | 23/01/1697 23/01/1697 | Productor/es: | Descals, (familia) Sirvent, Octavi, Notario
| | Expediente | Lugar: | Xixona # Ángeles, Los (EE.UU.) | | N.Control 00030524 Signatura 012000/479 Arxiu FONDO FAMILIA DESCALS | |
|
| 20 | | | Hidalguía Roque Ahiz : 1791 | Fechas: | 03/09/1791 03/09/1791 | Productor/es: | Ahiz Jordá, Roque, (S. XVIII-XIX)
| | Expediente | | N.Control 00024111 Signatura 003277/002 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|