| 1 | | | Rosa Vilaplana Tomás contra Francisco Llidó Molines, labrador de Margarida, por deudas | Fechas: | 07/01/1897 - 20/02/1897 07/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Vilaplana Tomás, Rosa Llidó Molines, Francisco Masiá Botella, Remigio, Procurador
| | Expediente | Lugar: | Margarida | | N.Control 00033093 Signatura 010542/004 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Antonio Sirvent Bernabeu, practicante, contra José Quiles Barberá, barbero, para que le devuelva diversos artículos de barbería | Fechas: | 07/01/1897 - 02/01/1897 07/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Sirvent Bernabeu, Antonio Quiles Barberá, José
| | Expediente | | N.Control 00033092 Signatura 010542/003 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Francisco Pellicer Abad contra Lorenzo Ponsoda Bou, labrador del `Corral de Don Chordi` (Polop), por deudas | Fechas: | 07/01/1897 - 18/01/1897 07/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Pellicer Abad, Francisco Ponsoda Bou, Lorenzo Lloréns Candela, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00033094 Signatura 010542/005 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Eduardo Candela Valor, jornalero, contra Antonio Miró Pastor, labrador de Gaianes, por deudas | Fechas: | 08/01/1897 - 22/01/1897 08/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Candela Valor, Eduardo Miró Pastor, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Gaianes | | N.Control 00033095 Signatura 010542/006 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Francisco Lario Sirera, escribiente, contra José Ferrer Mallol, por impago de alquileres | Fechas: | 09/01/1897 - 16/01/1897 09/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Lario Sirera, Francisco Ferrer Mallol, José
| | Expediente | | N.Control 00033096 Signatura 010542/007 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Jorge Vilaplana Carbonell, maestro de obras, contra Francisco Pastor Andrés por deudas | Fechas: | 13/01/1897 - 18/01/1897 13/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras Pastor Andrés, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00033097 Signatura 010542/008 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Jorge Vilaplana Carbonell, maestro de obras, contra José Vañó por deudas | Fechas: | 20/01/1897 - 22/01/1897 20/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras
| | Expediente | | N.Control 00033099 Signatura 010542/010 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Jorge Vilaplana Carbonell, contra Rafael Payá por deudas | Fechas: | 20/01/1897 - 25/01/1897 20/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras
| | Expediente | | N.Control 00033098 Signatura 010542/009 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Rafael Querol Martí, gerente de la sociedad `Fidel Mestre y Cía.`, contra Joaquín Devesa Company, de la Nucia, por impago de géneros de dicho comercio | Fechas: | 28/01/1897 - 10/09/1897 28/01/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Querol Martí, Rafael Devesa Company, Joaquín Monllor Llorens, Salvador, Procurador del Juzgado Municipal
| | Expediente | Lugar: | La Nucía | | N.Control 00033100 Signatura 010542/011 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Domingo Soler Quiles, comerciante, contra Bautista Mompó, de l´Ollería, comerciante, por impago de algunos géneros | Fechas: | 06/02/1897 - 13/02/1897 06/02/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Soler Quilis, Domingo Llorca Vilaplana, Tomás, Procurador
| | Expediente | Lugar: | Ollería, L´ | | N.Control 00033101 Signatura 010542/012 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 11 | | | Consuelo Gironés Llorens, viuda de Bartolomé Carbonell Jordá, contra Manuel Hernández García, comandante de Infantería, de Madrid, por deudas | Fechas: | 08/02/1897 - 22/03/1897 08/02/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Gironés Llorens, Consuelo Hernández García, Manuel Carbonell Jordá, Bartolomé
| | Expediente | Lugar: | Madrid | | N.Control 00033102 Signatura 010542/013 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | José Mª Vila Santulario, cortante, contra Manuel Giménez, por impago de carnes | Fechas: | 19/02/1897 - 25/02/1897 19/02/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Vila Santulario, José María
| | Expediente | | N.Control 00033103 Signatura 010542/014 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Salvador Monllor Llorens, procurador, contra Joaquín Soriano Francés, de Muro, y José Francés Martínez, de Gandia, por impago de honorarios | Fechas: | 06/03/1897 - 24/03/1897 06/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Monllor Llorens, Salvador, Procurador del Juzgado Municipal Soriano Francés, Joaquín Francés Martínez, José
| | Expediente | Lugar: | Gandia # Muro | | N.Control 00033105 Signatura 010542/016 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Francisco Mora Balaguer, jornalero, contra Vicente Sempere Sempere, cantero, por impago de material de construcción | Fechas: | 06/03/1897 - 16/03/1897 06/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Mora Balaguer, Francisco Sempere Sempere, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00033104 Signatura 010542/015 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 15 | | | José Boronat Terol, fundidor, contra Agustín Valls, fabricante de paños, por impago de alquiler | Fechas: | 11/03/1897 - 15/03/1897 11/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Boronat Terol, José
| | Expediente | | N.Control 00033106 Signatura 010542/017 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Manuel Fernández Tintorer, administrador de la sociedad `Miguel Prim y Cía` de Barcelona, contra Venancio Riera Danés, comerciante, por deudas | Fechas: | 13/03/1897 - 17/03/1897 13/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Riera Danés, Venancio Fernández Tintorer, Manuel
| | Expediente | Lugar: | Barcelona | | N.Control 00033107 Signatura 010542/018 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | Antonio Serra Gisbert, de la Sarga (Jijona), contra Miguel Monllor Calbo, de la heredad Els Plans, por impago del salario de pastor | Fechas: | 17/03/1897 - 22/03/1897 17/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Serra Gisbert, Antonio Monllor Calbo, Miguel
| | Expediente | Lugar: | Xixona | | N.Control 00033109 Signatura 010542/019 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 18 | | | Manuel Fernández Tintorer, administrador de la sociedad `Miguel Prim y Cía` de Barcelona, contra Cayetano Abad Such, comerciante, por deudas | Fechas: | 17/03/1897 - 22/03/1897 17/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Abad Such, Cayetano Fernández Tintorer, Manuel
| | Expediente | Lugar: | Barcelona | | N.Control 00033108 Signatura 010542/020 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 19 | | | Domingo Soler Quiles, comerciante, contra Vicente Mompó, pirotécnico de l´Olleria, por impago de diversos géneros | Fechas: | 17/03/1897 - 26/03/1897 17/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Soler Quilis, Domingo Llorca Vilaplana, Tomás, Procurador
| | Expediente | Lugar: | Ollería, L´ | | N.Control 00033110 Signatura 010542/021 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 20 | | | Domingo Soler Quiles, comerciante, contra José Miralles Ivars, zapatero de Finestrat, por impago de diversos géneros | Fechas: | 30/03/1897 - 09/04/1897 30/03/1897 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Soler Quilis, Domingo Llorca Vilaplana, Tomás, Procurador Miralles Ivars, José
| | Expediente | Lugar: | Finestrat | | N.Control 00033111 Signatura 010542/022 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|