| 1 | | | Venta de pájaros y loros al por mayor : Partida Alta, Masía el Sacristà | Fechas: | 03/01/1986 - 13/03/1986 03/01/1986 | Productor/es: | Masiá Amorós, Camilo
| | Expediente | | N.Control 00063857 Signatura 011771/076 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Almacén distribuidor de alimentos de especies ... : Espaldas Doctor Sempere | Fechas: | 03/01/1986 - 23/07/1986 03/01/1986 | Productor/es: | Insa Satorre, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00061779 Signatura 011735/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Comercio de alfombras, puertas, ventanas : Isabel la Católica, 29 | Fechas: | 03/01/1986 - 20/02/1987 03/01/1986 | Productor/es: | Viudes Galipienso, Concepción
| | Expediente | | N.Control 00063856 Signatura 011771/075 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Traslado clínica de naprapatía : Oliver, 31, desde Santa Rosa, 42 | Fechas: | 03/01/1986 - 24/10/1986 03/01/1986 | Productor/es: | Bernabeu Pérez, Enrique Luis
| | Expediente | | N.Control 00063993 Signatura 011773/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Cambio de nombre droguería y perfumería : Ingeniero Vilaplana, 35 | Fechas: | 03/01/1986 - 25/11/1986 03/01/1986 | Productor/es: | Esteve Picó, María Rosa Nácher Pla, Matilde
| | Expediente | | N.Control 00063858 Signatura 011771/077 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Apertura y cambio de domicilio venta mayor baños, lavabos,... : Valencia, 79, desde Pintor Cabrera, 69 | Fechas: | 07/01/1986 - 18/01/1991 07/01/1986 | Productor/es: | Fernández Coloma, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00064679 Signatura 011782/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Academia de Formación Profesional, rama Peluquería : Casablanca, 33 | Fechas: | 08/01/1986 - 11/02/1988 08/01/1986 | Productor/es: | Aura Tortosa, Cristina
| | Expediente | | N.Control 00061773 Signatura 011734/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Cambio de nombre mercería : Saurina de Entenza, 38 | Fechas: | 08/01/1986 - 16/05/1986 08/01/1986 | Productor/es: | Belda Carbonell, José Pérez Santos-Juanes, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00063860 Signatura 011771/079 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Comercio de drogas y perfumes : El Camí, 6 | Fechas: | 08/01/1986 - 26/07/1986 08/01/1986 | Productor/es: | Nicolau Miralles, Milagros
| | Expediente | | N.Control 00063859 Signatura 011771/078 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Taberna : Virgen de Agosto, 3 | Fechas: | 09/01/1986 - 25/07/1986 09/01/1986 | Productor/es: | Llorens Agulló, Lorenzo
| | Expediente | | N.Control 00061863 Signatura 011737/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Comercio artículos de bebé : La Alameda, 12 | Fechas: | 09/01/1986 - 26/11/1986 09/01/1986 | Productor/es: | Sánchez Martínez, María Pilar
| | Expediente | | N.Control 00063861 Signatura 011771/080 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Venta de conservas alimenticias y productos de droguería : Doctor Guerau, 62 | Fechas: | 10/01/1986 - 24/02/1989 10/01/1986 | Productor/es: | Botella Mollá, María Desamparados
| | Expediente | | N.Control 00063863 Signatura 011771/082 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Alquiler de películas video-club : Oliver, 37, centro comercial | Fechas: | 10/01/1986 - 24/10/1986 10/01/1986 | Productor/es: | Cortés Orts, Juan José
| | Expediente | | N.Control 00063862 Signatura 011771/081 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Cambio de nombre café-bar de 3ª categoría : Embajador Irles, 19 | Fechas: | 10/01/1986 - 30/04/1986 10/01/1986 | Productor/es: | García Abad, Francisco Javier Pazos Vélez Manuel de
| | Expediente | | N.Control 00061774 Signatura 011735/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Venta de libros nuevos, revistas,... : San Juan de Ribera, 8 | Fechas: | 10/01/1986 - 22/10/1986 10/01/1986 | Productor/es: | González López, Pedro
| | Expediente | | N.Control 00063864 Signatura 011771/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Venta de recambios y correas de maquinaria industrial : Gabriel Miró, 129 | Fechas: | 13/01/1986 - 25/09/1986 13/01/1986 | Productor/es: | Carbonell Borja, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00063897 Signatura 011772/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Venta de artículos fotográficos, con servicio de galería y estudio : Viriato, 31 | Fechas: | 13/01/1986 - 15/10/1986 13/01/1986 | Productor/es: | Pla Salvador, José Luis
| | Expediente | | N.Control 00064643 Signatura 011771/091 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Comercio de comestibles y artículos de limpieza : Enrique Hernández, 8 | Fechas: | 14/01/1986 - 14/04/1986 14/01/1986 | Productor/es: | Vicens Caballero, Inés
| | Expediente | | N.Control 00061775 Signatura 011735/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Gabinete profesional de actividades comerciales : Plaza Centenario, 10 | Fechas: | 15/01/1986 - 14/11/1986 15/01/1986 | Productor/es: | Alarcón García, José Miguel
| | Expediente | | N.Control 00063866 Signatura 011771/085 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Cambio de nombre autorepuestos : Alameda, 60 | Fechas: | 15/01/1986 - 30/04/1986 15/01/1986 | Productor/es: | Plana Molina, Ángel Plana Sempere, José Pascual
| | Expediente | | N.Control 00063865 Signatura 011771/084 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|