| 1 | | | Cambio de nombre taller de electricidad : Cronista Remigio Vicedo, 7 | Fechas: | 01/01/1983 - 19/02/1983 01/01/1983 | Productor/es: | Roca Payá, Juan Roca Moncho, Juan
| | Expediente | | N.Control 00061418 Signatura 011722/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Cambio de nombre taller de fontanería : San Miguel, 25 | Fechas: | 02/01/1983 - 14/02/1983 02/01/1983 | Productor/es: | Esteban Santiago, Francisco Esteban Gómez, Johnny
| | Expediente | | N.Control 00061419 Signatura 011722/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Apertura hilados si maquinaria : Azagador, 33 | Fechas: | 03/01/1983 - 18/10/1984 03/01/1983 | Productor/es: | Sanchis Bernabeu, Ismael
| | Expediente | | N.Control 00063337 Signatura 011765/081 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Reparación de calzado : San Mauro, 1 | Fechas: | 03/01/1983 - 28/02/1983 03/01/1983 | Productor/es: | Clavellinas Salado, Sebastián
| | Expediente | | N.Control 00063340 Signatura 011765/084 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Venta de máquinas de escribir : Oliver, 33 | Fechas: | 03/01/1983 - 24/02/1983 03/01/1983 | Productor/es: | Blat Picó, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00063339 Signatura 011765/083 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Venta de pinturas : Oliver, 40 | Fechas: | 03/01/1983 - 28/02/1983 03/01/1983 | Productor/es: | Gisbert Marco, Néstor
| | Expediente | | N.Control 00063338 Signatura 011765/082 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Taller de reparaciones mecánicas : Pasaje Calderón, 1 | Fechas: | 04/01/1983 - 18/06/1984 04/01/1983 | Productor/es: | Gisbert Bataller, Antonio Gisbert Bataller, Feliciano
| | Expediente | | N.Control 00061417 Signatura 011722/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Cambio de nombre fabricación carretillas metálicas : Els Plans, s/n | Fechas: | 05/01/1983 - 19/04/1983 05/01/1983 | Productor/es: | Sanchis Bernabeu, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00061423 Signatura 011723/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Cambio de nombre y de actividad comercio de alimentación y limpieza a bodega : Castalla, 9 | Fechas: | 05/01/1983 - 18/03/1985 05/01/1983 | Productor/es: | López Cano, Rafaela Chaparro Chazarra, Asunción
| | Expediente | | N.Control 00063342 Signatura 011765/086 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Comercio al por mayor de tejidos : Carretera del Molinar, 57 | Fechas: | 05/01/1983 - 04/04/1983 05/01/1983 | Productor/es: | Pérez Castañer, María Rosa
| | Expediente | | N.Control 00063341 Signatura 011765/085 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Cambio de nombre bar de segunda categoría : San Agustín, 26 | Fechas: | 07/01/1983 - 13/11/1987 07/01/1983 | Productor/es: | Caballero Sánchez, Nicolás Gallego Rubio, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00061454 Signatura 011724/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Bar : Carmen, 12 | Fechas: | 07/01/1983 - 02/03/1985 07/01/1983 | Productor/es: | Valero Flores, Blas Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00061422 Signatura 011723/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Cambio de nombre venta de juguetes finos y pequeños artículos de deporte : Pintor Gisbert, 10 | Fechas: | 08/01/1983 - 05/04/1985 08/01/1983 | Productor/es: | Pastor Blanes, María Consuelo Blanes Moltó, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00063344 Signatura 011765/087 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Taller artesano de encuadernación : Goya, 5 | Fechas: | 10/01/1983 - 31/01/1985 10/01/1983 | Productor/es: | Olcina Domínguez, José Francisco Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00061420 Signatura 011722/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Cambio de nombre venta de prendas de punto : Góngora, 11 | Fechas: | 10/01/1983 - 28/02/1985 10/01/1983 | Productor/es: | Jover Sanz, Alfonso Gimeno Carbonell, José
| | Expediente | | N.Control 00063343 Signatura 011765/088 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Aparcamiento de vehículos para comunidad de propietarios : Xixona, 1, con Ibi, s/n | Fechas: | 10/01/1983 - 18/02/1985 10/01/1983 | Productor/es: | Cortell Llodrá, Víctor
| | Expediente | | N.Control 00061448 Signatura 011724/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Traslado taller reparación de motocicletas : Tarrasa, 12 | Fechas: | 11/01/1983 - 08/06/1984 11/01/1983 | Productor/es: | Giner Verdú, Juan Luis
| | Expediente | | N.Control 00061424 Signatura 011723/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Centro de reconocimiento médico y psicotécnico : Bartolomé J. Gallardo, 2 | Fechas: | 11/01/1983 - 16/03/1984 11/01/1983 | Productor/es: | Albero Mínguez, María José
| | Expediente | | N.Control 00063345 Signatura 011765/089 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Cambio de nombre bar : Maestro Espí, 14 | Fechas: | 11/01/1983 - 09/02/1983 11/01/1983 | Productor/es: | García González, Miguel González Cortés, Feliciana
| | Expediente | | N.Control 00061425 Signatura 011723/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Venta maquinaria `Inintex Levante` : Isaac Peral, 17 | Fechas: | 12/01/1983 - 05/05/1983 12/01/1983 | Productor/es: | Doménech Gorchs, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00063348 Signatura 011765/092 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|