| 1 | | | Traslado y ampliación fábrica quesos : Montcabrer, s/n | Fechas: | 07/01/1975 - 01/07/1975 07/01/1975 | Productor/es: | Devesa Gadea, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00009346 Signatura 009232/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Fábrica de trepas para estampar : Partida de Sembenet, 88 | Fechas: | 10/01/1975 - 18/10/1978 10/01/1975 | Productor/es: | Casals Martorell, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00009344 Signatura 009232/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Taller de urdidos textiles : Perú, 45 | Fechas: | 14/01/1975 - 19/08/1976 14/01/1975 | Productor/es: | Seguí Miró, Elías Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013085 Signatura 003908/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Taller artesano de fabricación de muebles de encargo : Viriato, 3 | Fechas: | 16/01/1975 - 21/01/1977 16/01/1975 | Productor/es: | Pardo Diana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00060496 Signatura 011698/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Comercio de comestibles : Murillo, 32 | Fechas: | 21/01/1975 - 14/04/1975 21/01/1975 | Productor/es: | Faes Colomina, José Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00062377 Signatura 011756/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Bar de 4ª categoría : Penáguila, 2 | Fechas: | 23/01/1975 - 08/10/1979 23/01/1975 | Productor/es: | Martín Martínez, José
| | Expediente | | N.Control 00062378 Signatura 011756/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Taller reparaciones eléctricas : Alzamora, 31 | Fechas: | 23/01/1975 - 15/02/1975 23/01/1975 | Productor/es: | Sanjuan Abad, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00062379 Signatura 011756/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Venta al por mayor de grasas y aceites industriales `Ginés Vivancos` : Alzamora, 13 | Fechas: | 27/01/1975 - 13/02/1975 27/01/1975 | Productor/es: | Díaz Sánchez, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00062381 Signatura 011756/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Reparación y venta material eléctrico : Santa Rita, 32 | Fechas: | 28/01/1975 - 15/02/1975 28/01/1975 | Productor/es: | Rosendo Payá, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00062380 Signatura 011756/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Venta menor de retales : San Jaime, 4 | Fechas: | 29/01/1975 - 14/02/1975 29/01/1975 | Productor/es: | Rubio Cánovas, Pablo Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00062382 Signatura 011756/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Bar 4ª categoría : Virgen María, 16 | Fechas: | 01/02/1975 - 16/01/1976 01/02/1975 | Productor/es: | Ruiz Baños, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00012249 Signatura 003890/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Cambio de nombre mercería : San Antonio, 43 | Fechas: | 07/02/1975 - 17/03/1975 07/02/1975 | Productor/es: | Sancho Cerdá, José García García, Carmen
| | Expediente | | N.Control 00062385 Signatura 011756/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Cambio de nombre venta menor de mercería y paquetería : San Nicolás, 139 | Fechas: | 07/02/1975 - 19/04/1975 07/02/1975 | Productor/es: | Francés Cortés, Mercedes Teresa Francés Esteve, Bautista
| | Expediente | | N.Control 00062384 Signatura 011756/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Almacén venta mayor de colchas y mantelerías : Algezares, 33 | Fechas: | 07/02/1975 - 21/04/1975 07/02/1975 | Productor/es: | Sanz Ferrando, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00062383 Signatura 011756/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Funeraria : Pintor Cabrera, 100 | Fechas: | 07/02/1975 - 01/03/1975 07/02/1975 | Productor/es: | Ferrándiz Almodóvar, José Roberto
| | Expediente | | N.Control 00062386 Signatura 011756/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Almacén materias textiles : Bretón, 6 | Fechas: | 12/02/1975 - 07/07/1975 12/02/1975 | Productor/es: | Esplugues Cardona, Juan
| | Expediente | | N.Control 00009347 Signatura 009232/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Taberna : Moratín, 13 | Fechas: | 12/02/1975 - 30/04/1975 12/02/1975 | Productor/es: | Balaguer Gallart, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00062387 Signatura 011756/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Cambio de nombre peluquería de caballeros : San Mateo, 40 | Fechas: | 13/02/1975 - 08/03/1975 13/02/1975 | Productor/es: | González Martínez, José Gisbert Llinares, Valeriano
| | Expediente | | N.Control 00062388 Signatura 011756/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Reparación aparatos de radio y televisión : Embajador Irles, 18 | Fechas: | 19/02/1975 - 16/03/1975 19/02/1975 | Productor/es: | Miquel Ponsoda, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00062390 Signatura 011756/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Venta menor de mercería : General Mola, 11 | Fechas: | 19/02/1975 - 11/03/1975 19/02/1975 | Productor/es: | García Rubio, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00062389 Signatura 011756/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|