| 1 | | | Venta aparatos a gas butano : Purísima, 1 | Fechas: | 08/01/1974 - 18/02/1974 08/01/1974 | Productor/es: | Úbeda Serra, Juan
| | Expediente | | N.Control 00008795 Signatura 009235/040 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Mercería y paquetería : Jacinto Ruiz, 14, 1º | Fechas: | 15/01/1974 - 11/02/1974 15/01/1974 | Productor/es: | Gras Benavent, Josefa
| | Expediente | | N.Control 00008797 Signatura 009235/042 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Fotógrafo con galería : San Francisco, 64 | Fechas: | 16/01/1974 - 11/02/1974 16/01/1974 | Productor/es: | Verdú Gisbert, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00008798 Signatura 009235/043 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Venta de accesorios y repuestos de automóvil : Pintor Cabrera, 41 | Fechas: | 17/01/1974 - 18/02/1974 17/01/1974 | Productor/es: | Ferré Vañó, Gilberto
| | Expediente | | N.Control 00008800 Signatura 009235/045 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Compraventa de coches : Virgen de los Lirios, 11 | Fechas: | 17/01/1974 - 07/02/1976 17/01/1974 | Productor/es: | Blanco Carrillo, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00008799 Signatura 009235/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Venta menor de retales : Sabadell, 17 | Fechas: | 18/01/1974 - 18/02/1974 18/01/1974 | Productor/es: | Arroyo García, Ana María
| | Expediente | | N.Control 00008805 Signatura 009235/046 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Instalaciones de material eléctrico : Padre Mariana, 30 | Fechas: | 18/01/1974 - 21/06/1974 18/01/1974 | Productor/es: | Casanova Llana, Mario
| | Expediente | | N.Control 00008808 Signatura 009235/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Venta de aparatos de radio y televisión : Entenza, 12 | Fechas: | 19/01/1974 - 27/02/1974 19/01/1974 | Productor/es: | Bernabeu Sanjuán, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008811 Signatura 009235/049 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Ampliación fábrica de muebles : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 19/01/1974 - 19/08/1974 19/01/1974 | | Expediente | | N.Control 00009267 Signatura 009229/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Venta de cámaras y cubiertas para automóviles : San Eloy, 9 | Fechas: | 19/01/1974 - 05/03/1974 19/01/1974 | Productor/es: | Samper Blanquer, Alberto
| | Expediente | | N.Control 00008810 Signatura 009235/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Ampliación fábrica de muebles : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 19/01/1974 - 19/08/1974 19/01/1974 | Productor/es: | Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012565 Signatura 003897/040 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Industria aceitunas rellenas : Carretera Alicante, s/n | Fechas: | 21/01/1974 - 10/02/1975 21/01/1974 | Productor/es: | Reig Martínez, José
| | Expediente | | N.Control 00012924 Signatura 003905/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Industria aceitunas rellenas : Carretera Alicante, s/n | Fechas: | 21/01/1974 - 10/02/1975 21/01/1974 | Productor/es: | Reig Martínez, José
| | Expediente | | N.Control 00009284 Signatura 009229/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Taller reparación carrocerías : Jacinto Ruiz, 5 | Fechas: | 23/01/1974 - 31/05/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Modesto Sanz, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00009274 Signatura 009229/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Autoservicio alimentación : Valencia, 21 | Fechas: | 23/01/1974 - 05/06/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Cantó Jordá, Eduardo
| | Expediente | | N.Control 00009280 Signatura 009229/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Traslado peluquería de caballeros : Joaquín Sorolla, 14 | Fechas: | 23/01/1974 - 15/02/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Carbonell Bardisa, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00008814 Signatura 009235/051 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Fábrica de muebles tapizados : Daoíz y Velarde, 4 | Fechas: | 23/01/1974 - 05/06/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Santonja Alemany, Tomás Mario Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013360 Signatura 003911/057 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Bar-bodega : Arzobispo Doménech, 4 | Fechas: | 23/01/1974 - 31/10/1981 23/01/1974 | Productor/es: | Vicens Picó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00009279 Signatura 009229/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Fábrica de muebles tapizados : Daoíz y Velarde, 4 | Fechas: | 23/01/1974 - 05/06/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Santonja Alemany, Tomás Mario
| | Expediente | | N.Control 00009276 Signatura 009229/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Venta de tejidos y retales : Tarrasa, 2 | Fechas: | 23/01/1974 - 18/02/1974 23/01/1974 | Productor/es: | Miguel Mengual, Juan
| | Expediente | | N.Control 00008812 Signatura 009235/050 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|