| 1 | | | Fábrica de tejidos e hilados : Avenida General Mola, 74 | Fechas: | 00/01/1963 - 11/03/1963 00/01/1963 | Productor/es: | Romá Frau, Francisco García Payá, Roberto, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012767 Signatura 003902/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Instalación de motores y maquinaria en un almacén de trapos : Maestro Laporta, 4 y 6 | Fechas: | 00/01/1963 - 00/06/1963 00/01/1963 | Productor/es: | Cortell Cortell, Honorio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012351 Signatura 003892/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Placa anunciadora perito agrícola : Pintor Casanova, 10 | Fechas: | 03/01/1963 - 11/01/1963 03/01/1963 | Productor/es: | Torres Laporta, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00010077 Signatura 006615/115 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Venta calzado : San Mateo, 80 | Fechas: | 04/01/1963 - 14/06/1963 04/01/1963 | Productor/es: | Gisbert Belenguer, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00007409 Signatura 006545/073 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación taller de impresión : General Castaños, 5 | Fechas: | 07/01/1963 - 05/06/1964 07/01/1963 | Productor/es: | Coloma Payá, Rafael Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010403 Signatura 007441/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Fábrica de tejidos : Carretera de Bañeres, 22 | Fechas: | 07/01/1963 - 17/03/1964 07/01/1963 | Productor/es: | Cerdá Belda, Mercedes Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010401 Signatura 007441/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación industria de tejidos : Perú, 28 | Fechas: | 07/01/1963 - 11/06/1963 07/01/1963 | Productor/es: | Valor Vañó, José Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010400 Signatura 007441/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Comestibles y mercería : José Antonio, 80 | Fechas: | 14/01/1963 - 17/04/1968 14/01/1963 | Productor/es: | Fuster Blanes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007425 Signatura 006545/089 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Industria de bobinados textiles : Santa Isabel, 13 | Fechas: | 14/01/1963 - 15/06/1963 14/01/1963 | Productor/es: | Tortosa Carbonell, Roberto Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010405 Signatura 007441/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Traspaso comestibles : San Juan, 17 | Fechas: | 16/01/1963 - 19/06/1963 16/01/1963 | Productor/es: | Gadea Escuder, Vicente Ramón Malchirant Sanz, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00007412 Signatura 006545/076 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Peluquería señoras : Pintor Casanova, 38 | Fechas: | 17/01/1963 - 15/03/1963 17/01/1963 | Productor/es: | Almansa Guaitar, Emilia
| | Expediente | | N.Control 00007411 Signatura 006545/075 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Industria de bobinados y urdidos : Buenos Aires, 50 | Fechas: | 20/01/1963 - 29/10/1963 20/01/1963 | Productor/es: | Francés Espinós, Modesto Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010407 Signatura 007441/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Industria de tejidos : San Roque, 31 | Fechas: | 20/01/1963 - 02/10/1963 20/01/1963 | Productor/es: | Miguel Valls, Francisco Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010406 Signatura 007441/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Industria de torcidos y bobinados (denegada) : Góngora, 14 | Fechas: | 22/01/1963 - 03/04/1963 22/01/1963 | Productor/es: | Ponsoda Gilabert, José Botella Mora, Ernesto, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00010412 Signatura 007441/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Instala cámara frigorífica bar : Plaza Mayor, 1 | Fechas: | 22/01/1963 - 25/05/1963 22/01/1963 | Productor/es: | Ferre Doménech, Pedro Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010411 Signatura 007441/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Bar : San Miguel, 62 | Fechas: | 23/01/1963 - 05/04/1963 23/01/1963 | Productor/es: | Fuster Fuster, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007413 Signatura 006545/077 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Cambio titularidad horno y panadería : Calvo Sotelo, 2 y San Bartolomé, 4 | Fechas: | 24/01/1963 - 06/04/1963 24/01/1963 | Productor/es: | Linares Valor, Pilar Bito Olcina, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00007414 Signatura 006545/078 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Industria de tejidos : Calle de La Riba, 1 | Fechas: | 26/01/1963 - 24/10/1963 26/01/1963 | Productor/es: | Mira Rovira, Jorge Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010437 Signatura 007441/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Rótulo luminoso `Philips...` : Plaza de España, 12 | Fechas: | 28/01/1963 - 01/02/1963 28/01/1963 | Productor/es: | Jordá Esteve, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010078 Signatura 006615/116 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traslado y cambio titularidad tintorería : Pintor Cabrera, 19, desde San Isidro, 23 | Fechas: | 29/01/1963 - 05/06/1963 29/01/1963 | Productor/es: | Medrano Ortuño, Emilio Sellés Picó, Samuel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010420 Signatura 007441/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|