| 1 | | | Traspaso tienda comestibles : Virgen María, 28 | Fechas: | 03/01/1957 - 03/04/1957 03/01/1957 | Productor/es: | González Vivó, Francisco Gomis Gisbert, Eugenio
| | Expediente | | N.Control 00006489 Signatura 006539/189 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Sastrería San Miguel, 40 | Fechas: | 03/01/1957 - 13/04/1957 03/01/1957 | Productor/es: | Vico Muñoz, Virgilio
| | Expediente | | N.Control 00006480 Signatura 006539/184 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Comercio de vinos : Buenos Aires, 38 | Fechas: | 03/01/1957 - 15/03/1958 03/01/1957 | Productor/es: | Jordá Alcaraz, Gregorio
| | Expediente | | N.Control 00006484 Signatura 006539/186 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Despacho venta pan (denegada) : carretera del Molinar, 34 | Fechas: | 07/01/1957 - 21/01/1957 07/01/1957 | Productor/es: | Muñoz Espejo, Antonia
| | Expediente | | N.Control 00009527 Signatura 007513/067 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Traspaso abacería : Embajador Irles, 18 | Fechas: | 07/01/1957 - 03/04/1957 07/01/1957 | Productor/es: | Bou Giner, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00006488 Signatura 006539/188 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Venta de pan : Santo Tomás, 9 | Fechas: | 11/01/1957 - 28/02/1957 11/01/1957 | Productor/es: | Tomás Martí, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00006490 Signatura 006539/190 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Traspaso despacho recogida prendas limpieza : San Nicolás, 169 | Fechas: | 15/01/1957 - 22/05/1957 15/01/1957 | Productor/es: | Hernández Gisbert, Antonio Lluch Cebrián, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006505 Signatura 006539/197 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Traspaso y ampliación industria torzalar : Cura Escrivá, 1 | Fechas: | 21/01/1957 - 18/04/1957 21/01/1957 | Productor/es: | Solbes Corbí, José Olcina Santonja, José Coderch Parra, Enrique Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00012788 Signatura 003902/043 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Instalación montacargas en almacén trapos : Entenza, 27 | Fechas: | 23/01/1957 - 18/04/1958 23/01/1957 | Productor/es: | Payá Lloréns, Santiago Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012517 Signatura 003896/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Almacén trapos : Entenza, 27 | Fechas: | 23/01/1957 - 18/04/1958 23/01/1957 | Productor/es: | Payá Lloréns, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00006508 Signatura 006539/199 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Industria de torzalar (traspaso) : Cura Escrivá, 1 | Fechas: | 27/01/1957 - 10/04/1958 27/01/1957 | Productor/es: | Solbes Corbí, José Olcina Santonja, José
| | Expediente | | N.Control 00006502 Signatura 006539/195 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Despacho de entrega y recogida de ropa ´Tintorería El Faro´ : San Francisco, 54 ; San Rafael, 2 | Fechas: | 29/01/1957 - 02/03/1957 29/01/1957 | Productor/es: | Sorolla Valor, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00006495 Signatura 006539/191 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Venta de pan y bollos : Santa Rosa, 63 | Fechas: | 30/01/1957 - 12/06/1958 30/01/1957 | Productor/es: | Bas Vidal, Vicenta
| | Expediente | | N.Control 00006497 Signatura 006539/192 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Fábrica de perfumería : Enrique Hernández, 12 | Fechas: | 01/02/1957 - 22/02/1958 01/02/1957 | Productor/es: | Vaquer Mas, Salvador Blanes Cerdá, Jorge, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012577 Signatura 003898/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Venta novelas y revistas infantiles : San Mateo, 26 | Fechas: | 01/02/1957 - 03/04/1957 01/02/1957 | Productor/es: | Sanchis Penalba, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006498 Signatura 006539/193 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Fábrica de perfumería : Enrique Hernández, 12 | Fechas: | 01/02/1957 - 22/02/1958 01/02/1957 | Productor/es: | Vaquer Mas, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00006537 Signatura 006539/227 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Taller hojalatería y fontanería : Viriato, 21 | Fechas: | 01/02/1957 - 17/06/1957 01/02/1957 | Productor/es: | Reig Mullor, Vicente Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013185 Signatura 003909/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Despacho de pan : Barriada Uxola (edificio Nadal Pérez) | Fechas: | 02/02/1957 - 02/04/1957 02/02/1957 | Productor/es: | Pascual Gandía, Adrián
| | Expediente | | N.Control 00006500 Signatura 006539/194 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Industria textil : Pintor Cabrera, 48 | Fechas: | 04/02/1957 - 23/05/1957 04/02/1957 | Productor/es: | Blanes Herrero, Eduardo
| | Expediente | | N.Control 00006503 Signatura 006539/196 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Fábrica bolsas de papel : Perú, 73 | Fechas: | 08/02/1957 - 13/03/1958 08/02/1957 | Productor/es: | Lloréns Coderch, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00006519 Signatura 006539/209 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|