| 1 | | | Pensión : Virgen María, 3 | Fechas: | 10/01/1955 - 25/01/1956 10/01/1955 | Productor/es: | Alvárez Bilbao, Leonor
| | Expediente | | N.Control 00009512 Signatura 007513/050 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ferretería : San Francisco, 43 | Fechas: | 11/01/1955 - 18/03/1955 11/01/1955 | Productor/es: | Cortés Company, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00006047 Signatura 006538/205 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Peluquería de señoras : San Francisco, 31, 1º | Fechas: | 11/01/1955 - 14/03/1955 11/01/1955 | Productor/es: | Serrano Mataix, Ángeles
| | Expediente | | N.Control 00006046 Signatura 006538/204 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Tienda de material eléctrico y taller de reparaciones eléctricas : General Sanjurjo, 14 | Fechas: | 11/01/1955 - 20/12/1958 11/01/1955 | Productor/es: | Ferri Anduix, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00006049 Signatura 006538/207 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Instalar tres mesas de futbolín en ´Bar Carbonell´ : Santo Tomás, 9-13 | Fechas: | 11/01/1955 - 20/12/1958 11/01/1955 | Productor/es: | Carbonell Matarredona, Camilo
| | Expediente | | N.Control 00006048 Signatura 006538/206 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Librería y paquetería : Entenza, 45 | Fechas: | 19/01/1955 - 16/07/1955 19/01/1955 | Productor/es: | Escoda Seguí, José
| | Expediente | | N.Control 00006050 Signatura 006538/208 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Frutería y verdulería : Barrio Batoy | Fechas: | 22/01/1955 - 10/02/1955 22/01/1955 | Productor/es: | Esteve Llinares, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006051 Signatura 006538/209 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Industria de tejidos : Cisneros, 8 | Fechas: | 25/01/1955 - 14/04/1955 25/01/1955 | Productor/es: | Company Llácer, Rafael López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012642 Signatura 003899/036 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Traspaso fábrica de marcos a ´Domínguez y Cerdá´ : Tosal, 28 | Fechas: | 01/02/1955 - 22/09/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Domínguez Seguí, Francisco Palacios Badía, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00006053 Signatura 006538/211 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Fábrica de tejidos : Alicante, 18 | Fechas: | 01/02/1955 - 03/10/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Crespo Colomer, Federico
| | Expediente | | N.Control 00006061 Signatura 006538/218 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Instalar cámara frigorífica en `Mantequerías Arias` : San Nicolás, 179 | Fechas: | 01/02/1955 - 23/06/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Esteve Micó, Enrique Blanes Cerdá, Jorge, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013306 Signatura 003911/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Floristería : San Juan, 1 | Fechas: | 01/02/1955 - 16/04/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Aracil Alós, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006052 Signatura 006538/210 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Instalación cámara frigorífica para ´Mantequillas Arias, S. A.´ : San Nicolás, 179 | Fechas: | 01/02/1955 - 22/07/1955 01/02/1955 | Productor/es: | Esteve Micó, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00006060 Signatura 006538/217 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Traspaso fábrica de hilados : Daoíz y Velarde, 4 | Fechas: | 07/02/1955 - 06/05/1955 07/02/1955 | Productor/es: | Sanchis Francés, José Romá Prats, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00006054 Signatura 006538/212 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Traspaso tienda de comestibles : San Antonio, 24 | Fechas: | 18/02/1955 - 26/07/1960 18/02/1955 | Productor/es: | Martínez García, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00006059 Signatura 006538/216 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Fábrica de borras de regenerados del algodón : Riera de Cotes, nº 43 | Fechas: | 20/02/1955 - 14/07/1956 20/02/1955 | Productor/es: | Albors Gisbert, José Luis López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061362 Signatura 003923/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Generador de vapor en fábrica de borras de regenerados del algodón : Riera de Cotes, nº 43 | Fechas: | 20/02/1955 - 14/07/1956 20/02/1955 | Productor/es: | Albors Gisbert, José Luis López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061363 Signatura 003923/045 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Comercio de venta de azulejos : Doctor Sempere, 2 | Fechas: | 22/02/1955 - 21/04/1955 22/02/1955 | Productor/es: | Pérez Aura, Juan
| | Expediente | | N.Control 00006056 Signatura 006538/213 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Traspaso abacería : Caramanchel, 34 | Fechas: | 23/02/1955 - 21/03/1955 23/02/1955 | Productor/es: | García García, José
| | Expediente | | N.Control 00006058 Signatura 006538/215 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traspaso almacén frutas : José Antonio, 12 (18) | Fechas: | 24/02/1955 - 17/09/1960 24/02/1955 | Productor/es: | Blanes Jordá, Marino Lloréns Coderch, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00006883 Signatura 006541/133 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|