| 1 | | | Traspaso buñolería y churrería : Plaza Mayor, 6 duplicado | Fechas: | 02/01/1953 - 16/02/1953 02/01/1953 | Productor/es: | Sempere Valero, Emilio Valero Rico, Claudio
| | Expediente | | N.Control 00005875 Signatura 006538/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Zapatería : Doña Saurina, 18 | Fechas: | 09/01/1953 - 26/01/1953 09/01/1953 | Productor/es: | Miró Cardenal, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005874 Signatura 006538/039 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Fábrica de borras : partida de Riquer (antiguo molino harinero) | Fechas: | 10/01/1953 - 21/07/1954 10/01/1953 | Productor/es: | Blanes Arques, Rafael López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013211 Signatura 003909/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Rótulo delegación `Cros` : San José, 31 | Fechas: | 14/01/1953 - 31/03/1953 14/01/1953 | | Expediente | | N.Control 00009942 Signatura 006613/288 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Panadería : Perú, 12 | Fechas: | 15/01/1953 - 13/03/1953 15/01/1953 | Productor/es: | Miralles Cantó, Joaquin
| | Expediente | | N.Control 00005877 Signatura 006538/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Abacería : Algezares, 29 | Fechas: | 21/01/1953 - 10/03/1953 21/01/1953 | Productor/es: | Belda García, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00005878 Signatura 006538/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Traslado fábrica de chocolates ´López Pérez S.R.C.´ : José Antonio, 20 | Fechas: | 23/01/1953 - 17/05/1956 23/01/1953 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00005879 Signatura 006538/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Industria de bobinados textiles : Solís, 3 | Fechas: | 23/01/1953 - 05/08/1954 23/01/1953 | Productor/es: | Silvestre Esteban, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012861 Signatura 003904/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Carpintería mecánica (traslado) : Isabel la Católica, 28, desde Algezares (La Porquera) | Fechas: | 26/01/1953 - 02/12/1954 26/01/1953 | Productor/es: | Juan Blanquer, Miguel Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012696 Signatura 003900/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Lechería : Alzamora, 38 | Fechas: | 29/01/1953 - 28/02/1953 29/01/1953 | Productor/es: | Gosálbez Sirvent, José
| | Expediente | | N.Control 00009505 Signatura 007513/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Taller de cerrajería : Tosal, 47 | Fechas: | 31/01/1953 - 10/08/1954 31/01/1953 | Productor/es: | Brotóns Antón, José López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012210 Signatura 003889/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Rótulo curtidos : Plaza del Portal nuevo, 6 | Fechas: | 09/02/1953 - 31/07/1953 09/02/1953 | Productor/es: | Espí Belda, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00009943 Signatura 006613/289 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Traspaso fábrica de tejidos ´Manufacturas Ferrando´ : San Vicente, 31 | Fechas: | 12/02/1953 - 27/08/1954 12/02/1953 | Productor/es: | Soler Sanjuán, Mario
| | Expediente | | N.Control 00005880 Signatura 006538/045 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Fábrica de hilados ´Hilaturas Sempere´ : Orberá, 9 y 15 | Fechas: | 14/02/1953 - 25/08/1954 14/02/1953 | Productor/es: | Sempere Castelló, Víctor Miguel
| | Expediente | | N.Control 00005886 Signatura 006538/051 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Fábrica de hilados`Hilaturas Sempere` : Orberá, 9 y 16 | Fechas: | 14/02/1953 - 31/08/1954 14/02/1953 | Productor/es: | Sempere Castelló, Víctor Miguel Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011899 Signatura 003883/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Taller confección `Hombreras Egmis` : Virgen María, 44 | Fechas: | 19/02/1953 - 05/08/1954 19/02/1953 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012244 Signatura 003890/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Instalación maquinaria textil y electromotores en local industrial : partida Sembenet s/n | Fechas: | 20/02/1953 - 31/12/1954 20/02/1953 | Productor/es: | Hilario Bataller, Ismael Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00060355 Signatura 003921/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Industria de tinte : Tintes, 15 | Fechas: | 20/02/1953 - 24/03/1953 20/02/1953 | Productor/es: | Mira Rovira, Justo Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061308 Signatura 003922/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fábrica de tejidos : Buenos Aires, junto a la caseta de Los Frailes | Fechas: | 24/02/1953 - 21/07/1954 24/02/1953 | Productor/es: | Pérez Pérez, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012456 Signatura 003895/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Instalar cámaras frigoríficas almacén frutas : Avenida José antonio, 10 (18) | Fechas: | 24/02/1953 - 21/07/1954 24/02/1953 | Productor/es: | Lloréns Coderch, Adolfo Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012803 Signatura 003903/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|