| 1 | | | Estudio fotográfico : Mosén Torregrosa, 2, 4º | Fechas: | 03/01/1950 - 03/02/1950 03/01/1950 | Autor: | Jordá Matarredona, Rafael | Productor/es: | Jordá Matarredona, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005331 Signatura 006536/122 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Traslado de taller de hojalatería y reparación de radiadores : José Antonio, 23 | Fechas: | 05/01/1950 - 21/02/1950 05/01/1950 | Productor/es: | Monllor Coloma, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005332 Signatura 006536/123 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Carbonería : Alzamora, 26 | Fechas: | 16/01/1950 - 13/05/1950 16/01/1950 | Productor/es: | España Martínez, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005351 Signatura 006536/141 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Taller de hojalatería : San Jaime, 36 | Fechas: | 26/01/1950 - 21/02/1950 26/01/1950 | Productor/es: | Satorre Vidal, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005334 Signatura 006536/125 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Cambio de negocio, carnicería : Pintor Casanova, 17 | Fechas: | 27/01/1950 - 29/03/1950 27/01/1950 | Productor/es: | Hernández López, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005333 Signatura 006536/124 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Fábrica de chocolates (traslado parcial maquinaria y motores) : Viriato, 11 (23) | Fechas: | 30/01/1950 - 05/07/1950 30/01/1950 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013495 Signatura 003914/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Industria de elaboración de chocolate ´López Pérez S.R.C.´ : Viriato, 11 | Fechas: | 30/01/1950 - 05/07/1950 30/01/1950 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00005335 Signatura 006536/126 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Libro de registro de motores e industrias : años, 1950-52; 1960-62; 1968 | Fechas: | 01/02/1950 - 24/08/1968 01/02/1950 | | Expediente | | N.Control 00014838 Signatura 011496/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Industria de extracción de aceite de granilla de uva : Partida del Salt, 118 | Fechas: | 02/02/1950 - 05/08/1950 02/02/1950 | Productor/es: | Gisbert Miró, José Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013345 Signatura 003911/053 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Industria de extracción de aceite de granilla de uva : Partida del Salt, 118 | Fechas: | 02/02/1950 - 05/08/1950 02/02/1950 | Productor/es: | Gisbert Miró, José
| | Expediente | | N.Control 00005346 Signatura 006536/136 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Traspaso de taberna : Plaza Portal Nuevo, 8 | Fechas: | 04/02/1950 - 21/08/1958 04/02/1950 | Productor/es: | Pérez Rabadán, José Fernández Córcoles, Eliseo
| | Expediente | | N.Control 00005337 Signatura 006536/128 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Abacería : Santa Rita, 31 | Fechas: | 06/02/1950 - 10/02/1950 06/02/1950 | Productor/es: | Catalá Payá, Balbina
| | Expediente | | N.Control 00005336 Signatura 006536/127 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Industria elaboración vinos (instalación maquinaria y motores) : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 06/02/1950 - 30/04/1951 06/02/1950 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013250 Signatura 003910/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Instalar motor en fábrica de tejidos : Tosal y Molins, 75 | Fechas: | 06/02/1950 - 23/05/1950 06/02/1950 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013630 Signatura 003915/056 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Agencia de transportes ´Comercial de Suministros y Transportes, S. A.´ : Oliver, 14 | Fechas: | 08/02/1950 - 13/05/1950 08/02/1950 | Productor/es: | Torres Bonastre, Teresa
| | Expediente | | N.Control 00005357 Signatura 006536/147 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Comercio de artículos varios : San Nicolás, 155 | Fechas: | 09/02/1950 - 24/02/1950 09/02/1950 | Productor/es: | Bataller Montava, María Bataller Montava, Francisca
| | Expediente | | N.Control 00005339 Signatura 006536/129 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Fábrica de licores : San Nicolás, 75 | Fechas: | 11/02/1950 - 07/03/1950 11/02/1950 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005340 Signatura 006536/130 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Abacería : Oliver, 23 | Fechas: | 14/02/1950 - 29/03/1950 14/02/1950 | Productor/es: | Belda Esteve, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005342 Signatura 006536/132 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Instalación de maquinaria y motores en fábrica de géneros de punto : Entenza, 65 (traslado desde Virgen de los Lirios, 62) | Fechas: | 14/02/1950 - 28/03/1950 14/02/1950 | Productor/es: | Costrá Seva, Leonor López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012491 Signatura 003896/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traslado de fábrica de géneros de punto : Entenza, 65 | Fechas: | 14/02/1950 - 13/05/1950 14/02/1950 | Productor/es: | Costrá Seva, Leonor
| | Expediente | | N.Control 00005341 Signatura 006536/131 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|