| 1 | | | Instalar motor a gasolina en fábrica tejidos : Santa Isabel, 22 | Fechas: | 00/01/1945 - 01/12/1945 00/01/1945 | Productor/es: | Soler Oltra, Enrique López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013617 Signatura 003915/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Instalar motores a gasolina en taller de litografía : San Juan, 37 al 41 | Fechas: | 11/01/1945 - 28/02/1946 11/01/1945 | Productor/es: | Raduán Casamitjana, Emilio López Aracil, Luis, Perito Industrial Tonda Sánchez, José, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013229 Signatura 003910/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Traspaso de abacería : Generalísimo Franco, 45 | Fechas: | 11/01/1945 - 13/02/1945 11/01/1945 | Productor/es: | Gisbert Gisbert, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005036 Signatura 006535/142 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Instalar maquinaria y motores industria calzado : Mosén Torregrosa, 19-sótanos | Fechas: | 17/01/1945 - 02/03/1945 17/01/1945 | Productor/es: | Albero Francés, Ismael López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013456 Signatura 003913/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Rótulo taller relojería : Plaza Maestro Jordá, 2 | Fechas: | 19/01/1945 - 05/07/1945 19/01/1945 | Productor/es: | Gironés Abad, Luis
| | Expediente | | N.Control 00009846 Signatura 006613/192 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Dos motores de gasoil para fábrica de `Hilaturas El Serpis` : Méndez Núñez, 5 | Fechas: | 22/01/1945 - 01/03/1945 22/01/1945 | Productor/es: | Blanquer Maiquez, Octavio López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011659 Signatura 003881/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Industria textil (instalación maquinaria y motores) : General Sanjurjo, espaldas | Fechas: | 24/01/1945 - 04/04/1945 24/01/1945 | Productor/es: | Antolí Marsell, Emilio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013462 Signatura 003913/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Instalar maquinaria y motor fábrica de tejidos : Tosal y Molins, 75 | Fechas: | 24/01/1945 - 13/04/1955 24/01/1945 | Productor/es: | Fernández Olcina, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012213 Signatura 003889/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Rótulo y apertura almacén tejidos : Orberá, 8 | Fechas: | 26/01/1945 - 14/01/1946 26/01/1945 | Productor/es: | Carbonell Valls, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00009847 Signatura 006613/193 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Instalar motor de gasolina : Balmes, s/n | Fechas: | 27/01/1945 - 09/07/1945 27/01/1945 | Productor/es: | Vercet Pastor, Jorge López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00011877 Signatura 003882/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Instalar moto a gasoil : Partida Tintes, 7 | Fechas: | 27/01/1945 - 31/03/1945 27/01/1945 | Productor/es: | Mora Casamitjana, Rafael López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00061312 Signatura 003922/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Tintorería : San Lorenzo, 36 | Fechas: | 29/01/1945 - 26/09/1945 29/01/1945 | Productor/es: | Soler Fornés, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00005037 Signatura 006535/143 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Industria de tejidos (instalación maquinaria y motores) : Beato Juan de Ribera, s/n (25) | Fechas: | 01/02/1945 - 04/04/1945 01/02/1945 | Productor/es: | Bonet Monllor, Modesto López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013237 Signatura 003910/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Motor en fábrica de tejidos : Partida Molinar | Fechas: | 01/02/1945 - 06/11/1945 01/02/1945 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014824 Signatura 003914/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Fábrica tejidos `Baldó, Domínguez y Cía., S.L.` : Cotes Alto, s/n (Máquina Candela) | Fechas: | 07/02/1945 - 04/04/1945 07/02/1945 | Productor/es: | Baldó Olcina, José López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012027 Signatura 003885/051 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Comercio minorista de muebles : Carmen, 31 | Fechas: | 10/02/1945 - 24/02/1945 10/02/1945 | Productor/es: | Llopis Ferri, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00005038 Signatura 006535/144 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Traslado de taller de relojería : San Nicolás, 15 | Fechas: | 10/02/1945 - 16/03/1945 10/02/1945 | Productor/es: | Jordá Alcaraz, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005040 Signatura 006535/146 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Instalar motor a gas-oil fábrica de hilados `Sucesor de Antonio Botella` : Partida de La Riba, 6 | Fechas: | 12/02/1945 - 17/03/1945 12/02/1945 | Productor/es: | Botella Romá, Antonio Serra Llácer, Emilio López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012303 Signatura 003891/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fábrica de hombreras de guata (instalación maquinaria y motores) : Calle Industria, 1 | Fechas: | 15/02/1945 - 01/12/1945 15/02/1945 | Productor/es: | Aracil Botella, Roberto López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013463 Signatura 003913/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Traslado de despacho de agencia de transportes : Generalísimo Franco, 6 | Fechas: | 20/02/1945 - 16/03/1945 20/02/1945 | Productor/es: | Olcina Santonja, José
| | Expediente | | N.Control 00005039 Signatura 006535/145 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|