| 1 | | | Acondicionamiento de locales para agencia bancaria : San Lorenzo, 17, planta baja | Fechas: | 00/01/1979 - 06/10/1979 00/01/1979 | Productor/es: | Guardiola Gaya, Juan, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022483 Signatura 011556/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Apertura zanjas para cableado eléctrico : hasta Ausias March | Fechas: | 00/01/1979 - 17/04/1979 00/01/1979 | | Expediente | | N.Control 00022471 Signatura 011555/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Acondicionamiento de local para oficina : General Mola, 23 | Fechas: | 04/01/1979 - 06/06/1979 04/01/1979 | Productor/es: | Capó Boluda, José María
| | Expediente | | N.Control 00022466 Signatura 011554/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Colocación monumento `Voluntario de Cruz Roja` : Isleta entre calles Murillo, Oliver y Santa Rosa | Fechas: | 09/01/1979 - 12/03/1979 09/01/1979 | Productor/es: | Santonja Llácer, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00011407 Signatura 003795/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliación de local industrial en construcción : Bernia | Fechas: | 17/01/1979 - 13/09/1979 17/01/1979 | Productor/es: | Fernández Palma, Asunción Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022491 Signatura 011557/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Revestimiento de pared medianera : Santa Rosa, 38 | Fechas: | 24/01/1979 - 15/03/1979 24/01/1979 | Productor/es: | Agulló Pericás, Federico
| | Expediente | | N.Control 00022469 Signatura 011554/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Ampliación, reformas,...vivienda unifamiliar : Doctor Sempere, 26, chaflán con Anselmo Aracil | Fechas: | 25/01/1979 - 05/04/1982 25/01/1979 | Productor/es: | Alberola Balaguer, Justa Gozálbez Esteve, José, Arquitecto García Terol, Víctor, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022595 Signatura 011567/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Desplazamiento de un pilar y enfoscado de medianera : Plaza de España, 20 | Fechas: | 29/01/1979 - 27/06/1980 29/01/1979 | Productor/es: | Jordá Terol, Javier
| | Expediente | | N.Control 00022477 Signatura 011555/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Asfaltado a costa de los vecinos : Calles Tarrasa, Ausias March | Fechas: | 29/01/1979 - 11/06/1979 29/01/1979 | Productor/es: | Albero Martínez, José
| | Expediente | | N.Control 00011410 Signatura 003795/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Apertura de zanja y tendido de cable subterráneo : Desde Músico Carbonell, 13 hasta Músico Gonzalo Blanes, 32 | Fechas: | 01/02/1979 - 09/04/1979 01/02/1979 | | Expediente | | N.Control 00022473 Signatura 011555/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Construcción vivienda unifamiliar : Partida Mas del Estepar | Fechas: | 11/02/1979 - 16/10/1980 11/02/1979 | Productor/es: | Barceló Jordá, Pedro García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022530 Signatura 011560/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Ampliación altillo en edificio de viviendas : San Francisco, 18 | Fechas: | 12/02/1979 - 17/04/1979 12/02/1979 | Productor/es: | Romá Frau, Francisco García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022474 Signatura 011555/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Construcción de muro de contención : La Safor | Fechas: | 22/02/1979 - 05/06/1979 22/02/1979 | Productor/es: | Barrachina Pérez, Juan Albors Ripoll, Vicente, Ingeniero Técnico Barrachina Jover, Vicente, Ingeniero técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00022475 Signatura 011555/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Reforma y cambio de uso de granja antigua : Baradello gelat | Fechas: | 24/02/1979 - 07/11/1979 24/02/1979 | Productor/es: | Pastor Sans, Pilar Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022480 Signatura 011555/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Construcción 18 viviendas y locales : Isabel la Católica, 22, esquina a Cid | Fechas: | 26/02/1979 - 06/04/1979 26/02/1979 | Productor/es: | Payá Semper, Tomás Briet Barrachina, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022476 Signatura 011555/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Construcción edificio industrial : La Safor | Fechas: | 28/02/1979 - 04/07/1979 28/02/1979 | Productor/es: | Llopis Bienvenida, Juan Albors Ripoll, Vicente, Ingeniero Técnico Barrachina Jover, Vicente, Ingeniero técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00022478 Signatura 011555/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Obras de sustitución de forjado : San Nicolás, 165, 2º | Fechas: | 01/03/1979 - 26/04/1979 01/03/1979 | Productor/es: | Gironés Masiá, Rafael Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022481 Signatura 011556/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Vivienda unifamiliar : Baradello gelat | Fechas: | 01/03/1979 - 21/07/1979 01/03/1979 | Productor/es: | Gisbert Cortés, María Rosa Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022482 Signatura 011556/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construcción cámara acorazada : San Francisco, 23 | Fechas: | 02/03/1979 - 07/06/1979 02/03/1979 | Productor/es: | Garrido Cominches, Juan Antonio Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022484 Signatura 011556/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Alumbrado público a costa de los vecinos : Músico Gonzalo Blanes y Músico Carbonell | Fechas: | 05/03/1979 - 11/06/1979 05/03/1979 | Productor/es: | Cantó Boronat, José
| | Expediente | | N.Control 00011412 Signatura 003795/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|