| 1 | | | Construcción edificio escolar `Esclavas` : Arzobispo Doménech, esquina a Fernando el Católico | Fechas: | 10/00/1976 - 04/11/1976 10/00/1976 | Productor/es: | Pérez Segura, Fernando, Arquitecto Candela Díaz, Juan Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022116 Signatura 011518/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Desmonte de solar de 2000 m3 : Plaza Pizarro | Fechas: | 09/01/1976 - 24/02/1976 09/01/1976 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00004635 Signatura 009212/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Construcción chalet de campo : Partida de Polop | Fechas: | 11/01/1976 - 10/04/1978 11/01/1976 | Productor/es: | Gisbert Brutinel, Elvira Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022194 Signatura 011526/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Edificio de viviendas y locales comerciales : Murillo, 4 | Fechas: | 14/01/1976 - 28/06/1976 14/01/1976 | Productor/es: | Payá Valor, José Monllor Boronat, Roque, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022043 Signatura 011512/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Acondicionamiento centro transformación energía : Plaza de los Caídos, esquina Joaquín Sorolla | Fechas: | 14/01/1976 - 26/05/1976 14/01/1976 | | Expediente | | N.Control 00021988 Signatura 009212/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Reforma local industrial en oficinas y almacén : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 16/01/1976 - 01/03/1976 16/01/1976 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021981 Signatura 011506/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Construir altillo o entreplanta : Entenza, 65 | Fechas: | 17/01/1976 - 20/05/1976 17/01/1976 | Productor/es: | Santonja Payá, Luís Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021992 Signatura 011507/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Instalación Centro de Trabajo Protegido : Gormaget | Fechas: | 17/01/1976 - 08/09/1976 17/01/1976 | | Expediente | | N.Control 00022004 Signatura 011507/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Vivienda unifamiliar : Partida Sal Tierras | Fechas: | 22/01/1976 - 14/05/1984 22/01/1976 | Productor/es: | Vañó Santonja, Teresa Jordá Juan, Juan Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022007 Signatura 011507/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Embellecimiento fachada con escaparates y marquesina : Avenida José Antonio, 31 | Fechas: | 23/01/1976 - 28/02/1976 23/01/1976 | Productor/es: | Catalá Ponsoda, Arturo
| | Expediente | | N.Control 00021990 Signatura 011506/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Habilitación planta baja para comercio : Puente San Jorge, 6 | Fechas: | 28/01/1976 - 28/02/1976 28/01/1976 | Productor/es: | Garrigós Tomás, Guzmán
| | Expediente | | N.Control 00021982 Signatura 011506/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Valldo solar : Paralelo a C.N. 340, junto a gasolinera Bou | Fechas: | 30/01/1976 - 04/05/1976 30/01/1976 | Productor/es: | Pey Cuñat, Jaime Bonet Gimeno, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00021983 Signatura 011506/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Desmonte terrenos : Avenida José Antonio, 86 | Fechas: | 12/02/1976 - 12/03/1976 12/02/1976 | Productor/es: | Silvestre Orts, Eladio
| | Expediente | | N.Control 00021996 Signatura 011507/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Reforfa campo de fútbol `El Collao` : Carretera de Bañeres | Fechas: | 12/02/1976 - 24/03/1976 12/02/1976 | Productor/es: | Bernabeu Berbegal, José Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021999 Signatura 011507/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Ampliar taller de metalistería : Partida Tintes, 20 | Fechas: | 13/02/1976 - 20/04/1976 13/02/1976 | Productor/es: | Martí Llorca, Joaquín Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022002 Signatura 011507/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Edificio social e instalaciones depotivas `Club de Tenis` : Urbanización El Estepar | Fechas: | 16/02/1976 - 25/11/1977 16/02/1976 | Productor/es: | Blanes Santonja, Enrique García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022006 Signatura 011507/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Reformar fachada de farmacia : Juan de Juanes, 9 | Fechas: | 17/02/1976 - 19/05/1976 17/02/1976 | Productor/es: | Caffarena Martín, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00021997 Signatura 011507/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Edificio con 16 viviendas y locales : Valencia (frente actual calle Olivar de la Bassa) | Fechas: | 17/02/1976 - 20/06/1976 17/02/1976 | Productor/es: | Bonet Gimeno, Rafael Vidal Vidal, Vicente Manuel, Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022046 Signatura 011512/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construcción 26 viviendas subvencionadas y 5 locales comerciales : Valencia, 2 | Fechas: | 18/02/1976 - 21/04/1976 18/02/1976 | Productor/es: | Font Gandía, Antonio Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00022010 Signatura 011508/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Restauración parte cubierta : Avenida General Mola, 70 | Fechas: | 18/02/1976 - 25/03/1976 18/02/1976 | Productor/es: | Vicens Monllor, José
| | Expediente | | N.Control 00021998 Signatura 011507/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|