| 1 | | | Construir almacén : Montcada, s/n | Fechas: | 1/00/1971 - 9/20/1971 1/00/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Devesa Gadea, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004184 Signatura 009146/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Construir edificio con 17 viviendas y dos locales comerciales : confluencia calles Cisneros y Pintor Laporta | Fechas: | 04/01/1971 - 30/01/1971 04/01/1971 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Camarasa Sanchis, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00004124 Signatura 009140/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Instalar cable subterráneo de electricidad : El Partidor hasta General Mola | Fechas: | 04/01/1971 - 04/03/1971 04/01/1971 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004710 Signatura 007433/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Construcción Residencia Sanitaria del Instituto Nacional de Previsión : Polígono de Caramanhel | Fechas: | 05/01/1971 - 21/01/1971 05/01/1971 | Productor/es: | Cerro Espinosa, Federico del, Arquitecto Flórez Plaza, Federico, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00004123 Signatura 009140/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Instalar cables subterráneos de electricidad : Tarrasa a San Eloy | Fechas: | 12/01/1971 - 04/03/1971 12/01/1971 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004712 Signatura 007433/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliar edificio industrial : La Riba, 5 | Fechas: | 21/01/1971 - 04/02/1971 21/01/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Jordá Reig, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004115 Signatura 009141/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Instalar bocas de riego contra incendios en industria textil ´Peralta S. A.´ : Sembenet Bajo, 42 | Fechas: | 28/01/1971 - 25/02/1971 28/01/1971 | Productor/es: | Monllor Pascual, Francisco García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004713 Signatura 007433/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Construir edificio para vivienda : Bellavista, s/n | Fechas: | 02/02/1971 - 04/03/1971 02/02/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Bayona Garrido, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004122 Signatura 009141/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Reforma interior y de portada de tienda ´Calzados Gacela´ : San Lorenzo, 18 y Mosén Torregrosa, 2 | Fechas: | 03/02/1971 - 18/02/1971 03/02/1971 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Osinalde Sancho, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00004118 Signatura 009141/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Instalar confitería ´Dulces Hispania´ : José Antonio, 9 | Fechas: | 09/02/1971 - 04/03/1971 09/02/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Jordá Pascual, Francisco Pascual Mora, María Desamparados
| | Expediente | | N.Control 00004121 Signatura 009141/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Construir camino vecinal : Desde Recinto Ferial por la finca La Era hasta casetas Rambla alta | Fechas: | 11/02/1971 - 02/06/1971 11/02/1971 | Productor/es: | Moltó Molla, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00011300 Signatura 007472/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Construir chalet : Cotes Alto | Fechas: | 12/02/1971 - 15/04/1971 12/02/1971 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Monllor Pascual, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004142 Signatura 009142/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Construir almacén para ´Acabados García y cía.´ : Penáguila, s/n | Fechas: | 22/02/1971 - 04/03/1971 22/02/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Jordá García, José
| | Expediente | | N.Control 00004125 Signatura 009141/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Construir edificio industrial : Polígono Sembenet | Fechas: | 25/02/1971 - 25/03/1971 25/02/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Climent, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00004127 Signatura 009141/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Elevar dos plantas de edificio vivienda : Olivar, 51 | Fechas: | 9/02/1971 - 8/11/1971 9/02/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Soler Guillem, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00004182 Signatura 009146/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Construir dos edificios con 21 viviendas subvencionadas y locales comerciales : Jacinto Ruiz, s/n | Fechas: | 03/03/1971 - 01/04/1971 03/03/1971 | Productor/es: | Soler Lluch, Pablo, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00004129 Signatura 009141/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Relación de licencias de obras particulares concedidas durante 1970 | Fechas: | 03/03/1971 - 20/03/1971 03/03/1971 | | Expediente | | N.Control 00013702 Signatura 007500/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Construir chalet : Montaña, 17 | Fechas: | 05/03/1971 - 01/04/1971 05/03/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sempere Santonja, Roberto
| | Expediente | | N.Control 00004131 Signatura 009141/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Reformar local para restaurante ´El Racó de les paelles´ : Jacinto Ruiz, 4 | Fechas: | 06/03/1971 - 01/04/1971 06/03/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Miró Estruch, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00004128 Signatura 009141/008 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliar locales comerciales : General Mola, 43 | Fechas: | 08/03/1971 - 01/04/1971 08/03/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Silvestre Peiró, Antonio Silvestre Peiró, Julián
| | Expediente | | N.Control 00004130 Signatura 009141/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|