| 1 | | | Construir edificio con 14 viviendas y locales comerciales : Santa Rosa, 6, chaflán a Maestro Espí | Fechas: | 02/01/1964 - 28/01/1964 02/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ferri Quilis, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00003299 Signatura 006472/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construir dos edificios con 18 viviendas subvencionadas y dos locales : Perú, 47, y San Isidro, 30 | Fechas: | 02/01/1964 - 28/01/1964 02/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Raduán Boronat, José
| | Expediente | | N.Control 00003302 Signatura 006472/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir grupo de 97 viviendas subvencionadas y bajo comercial : Valencia y Arzobispo Doménech | Fechas: | 10/01/1964 - 28/01/1964 10/01/1964 | Productor/es: | González Barranca, Ricardo, Arquitecto Molina Bertet, José Luis, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Colomer Belda, Agustín Bonet Gimeno, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00003297 Signatura 006472/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir edificio industrial : Prolongación Entenza, s/n | Fechas: | 10/01/1964 - 28/01/1964 10/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Miró Bravo, Vicente Miró Bravo, Antonio José
| | Expediente | | N.Control 00003303 Signatura 006472/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio de 4 viviendas subvencionadas y local comercial : Milagrosa, 6 | Fechas: | 24/01/1964 - 18/02/1964 24/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Medrano Ortuño, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003305 Signatura 006472/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construcción edificio : Bellavista | Fechas: | 24/01/1964 - 11/03/1964 24/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Serrano Sánchez, Francisco de Paula
| | Expediente | | N.Control 00003314 Signatura 006473/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construcción casa : San Pedro, 31 | Fechas: | 25/01/1964 - 12/03/1964 25/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal García Montilla, Benito
| | Expediente | | N.Control 00003324 Signatura 006473/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Elevación edificio : Reconquista, 15 | Fechas: | 30/01/1964 - 11/03/1964 30/01/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Soler Casa, Juan
| | Expediente | | N.Control 00003320 Signatura 006473/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construcción de terrazas en los pisos 3º y 4º : Generalísimo, 33, Juan Cantó | Fechas: | 03/02/1964 - 07/04/1964 03/02/1964 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ferrándiz Belda, José
| | Expediente | | N.Control 00003326 Signatura 006473/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir edificio industrial : Caseta Corbí | Fechas: | 04/02/1964 - 11/03/1964 04/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gisbert Espí, Antonio, (1929-1966)
| | Expediente | | N.Control 00003316 Signatura 006473/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir edificio almacén : Buenos Aires, 48 | Fechas: | 08/02/1964 - 12/03/1964 08/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Francés Berbegal, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00003336 Signatura 006473/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construcción 12 viviendas de renta limitada : Luis Braille, 10 | Fechas: | 10/02/1964 - 12/03/1964 10/02/1964 | Productor/es: | Figuerola Benavent, Vicente, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Jado Pastor, Juan
| | Expediente | | N.Control 00003329 Signatura 006473/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construcción edificio taller : Santa Rosa, 64, con fachada a Cisneros | Fechas: | 10/02/1964 - 29/03/1964 10/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Mallol Botella, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00003342 Signatura 006473/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Ampliación edificio : Cisneros, 12 | Fechas: | 12/02/1964 - 12/03/1964 12/02/1964 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Valor, Ubaldo
| | Expediente | | N.Control 00003339 Signatura 006473/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construir local industrial sin destino específico : Carretera de La Riba, s/n | Fechas: | 13/02/1964 - 12/03/1964 13/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Olcina, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003344 Signatura 006473/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Construir local industrial sindestino específico : Caseta Corbí, s/n | Fechas: | 13/02/1964 - 12/03/1964 13/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Seguí Pla, Gilberto
| | Expediente | | N.Control 00003343 Signatura 006473/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Construir edificio almacén : Batoy | Fechas: | 20/02/1964 - 31/03/1964 20/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Doménech Monllor, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00003321 Signatura 006474/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Construir 2 edificios con 16 viviendas subvencionadas y 3 locales comerciales : Joaquín Sorolla, 18 y 20 | Fechas: | 22/02/1964 - 10/03/1964 22/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Ciscar Dalmau, José
| | Expediente | | N.Control 00003318 Signatura 006474/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Construir edificio vivienda : Batoy | Fechas: | 22/02/1964 - 31/03/1964 22/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Hervás Sánchez, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00003319 Signatura 006474/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construcción edificio industrial : Calle Bañeres, s/n | Fechas: | 24/02/1964 - 24/03/1964 24/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Aznar Mataix, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00003322 Signatura 006474/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|