| 1 | | | Construir tres edificios para viviendas y locales de negocio : San Isidro, 1, 3 y 5 | Fechas: | 03/01/1956 - 16/02/1956 03/01/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Terol Aracil, Romualdo
| | Expediente | | N.Control 00002321 Signatura 006445/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construir edificio industrial con vivienda para el encargado : Valencia (prolongación) | Fechas: | 18/01/1956 - 08/02/1956 18/01/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Valor Zaragoza, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00002323 Signatura 006445/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir edificio para viviendas y almacén : Fernán Caballero, 25 | Fechas: | 23/01/1956 - 22/02/1956 23/01/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Colomer Belda, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00002325 Signatura 006445/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir edificio almacén : José Antonio, 83 | Fechas: | 25/01/1956 - 22/02/1956 25/01/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sempere Aracil, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00002324 Signatura 006445/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Instalar retretes : Algezares, 28 | Fechas: | 25/01/1956 - 22/02/1956 25/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Olmo Sánchez, Cipriano
| | Expediente | | N.Control 00002330 Signatura 006445/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir casa de planta entresuelo, tres pisos y áticos : Cid, 58 (actual 48) | Fechas: | 27/01/1956 - 22/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Mezquida Pascual, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002329 Signatura 006445/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir casa de dos pisos para vivienda : Altet de la Paradeta | Fechas: | 27/01/1956 - 18/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vera Gregori, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00002328 Signatura 006445/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir casa para viviendas : Pintor Cabrera | Fechas: | 27/01/1956 - 22/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Palacios Oltra, Juan
| | Expediente | | N.Control 00002331 Signatura 006445/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir dos casas para vivienda : San Vicente, 52 y 54 | Fechas: | 27/01/1956 - 22/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Llácer Alemany, Gilberto
| | Expediente | | N.Control 00002327 Signatura 006445/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir dos casas para vivienda : San Vicente, 52 y 54 | Fechas: | 27/01/1956 - 22/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sanchis Martínez, Amando
| | Expediente | | N.Control 00002352 Signatura 006445/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir local industrial en parte trasera : Santa Isábel, 22 | Fechas: | 31/01/1956 - 07/03/1956 31/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ibáñez Gadea, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00002335 Signatura 006445/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir cobertizo : Santa Isabel, 8 | Fechas: | 31/01/1956 - 07/03/1956 31/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Santamaría Senabre, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00002334 Signatura 006445/016 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Reforma portada tienda : San Francisco, 7 | Fechas: | 01/02/1956 - 25/02/1956 01/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sanjuan Canet, Elodia
| | Expediente | | N.Control 00002326 Signatura 006445/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Transformar cubierta en terraza : Molí de Peña ( Cotes Bajo, 70 ) | Fechas: | 03/02/1956 - 14/03/1956 03/02/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gosálbez Miralles, Armando
| | Expediente | | N.Control 00002338 Signatura 006445/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construir casa para vivienda : San Vicente, 79 | Fechas: | 03/02/1956 - 07/03/1956 03/02/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Barberá, Juan
| | Expediente | | N.Control 00002333 Signatura 006445/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Ampliar nave industrial : Isaac Peral, 16 | Fechas: | 08/02/1956 - 04/08/1956 08/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Monllor Valor, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00002349 Signatura 006445/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Prolongar nave central planta baja : Lope de Vega, 3 y 5 | Fechas: | 08/02/1956 - 04/08/1956 08/02/1956 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Llopis Gisbert, Mercedes
| | Expediente | | N.Control 00002342 Signatura 006445/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Construir casa planta baja para vivienda : San Vicente (prolongación) | Fechas: | 11/02/1956 - 07/03/1956 11/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Reig Guijarro, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00002336 Signatura 006445/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Elevar dos plantas, una para vivienda y otra para desván : Entenza, 75 (73) | Fechas: | 14/02/1956 - 16/02/1956 14/02/1956 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Verdú Sempere, Gabriel
| | Expediente | | N.Control 00002332 Signatura 006445/014 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construir nave industrial : Prolongación calle Pelayo | Fechas: | 21/02/1956 - 07/03/1956 21/02/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferri Quilis, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00002337 Signatura 006445/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|