| 1 | | | Cine Avenida : Santo Tomás y Carmen | Fechas: | 02/01/1946 - 18/06/1946 02/01/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00001403 Signatura 006428/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación edificio : Virgen María, 69 | Fechas: | 10/01/1946 - 24/10/1947 10/01/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Valls Valls, José
| | Expediente | | N.Control 00001406 Signatura 006428/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación edificio : San Jorge, 9 | Fechas: | 12/01/1946 - 20/02/1946 12/01/1946 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Terol Botella, Vicenta
| | Expediente | | N.Control 00001404 Signatura 006428/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación edificio en construcción : Industria, 2 y Paseo Calvo Sotelo | Fechas: | 15/01/1946 - 10/04/1946 15/01/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Pérez Torres, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001407 Signatura 006428/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio anejo : Méndez Núñez, 4 | Fechas: | 15/01/1946 - 20/02/1946 15/01/1946 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Bernabeu Payá, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00001405 Signatura 006428/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Anteproyecto casas militares en Alcoy : Plaza San Quintín, Pintor Cabrera, Isabel La Católica | Fechas: | 23/01/1946 - 26/02/1946 23/01/1946 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00001408 Signatura 006428/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir almacén : Terrenos espaldas calle Espronceda | Fechas: | 31/01/1946 - 10/04/1946 31/01/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00001409 Signatura 006428/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construcción edificio industrial con dos viviendas : Avenida General Mola, s/n | Fechas: | 08/02/1946 - 07/05/1946 08/02/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Blanes Pascual, José
| | Expediente | | N.Control 00001410 Signatura 006428/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Reparar y sanear horno :Tosal, 15 | Fechas: | 08/02/1946 - 04/03/1946 08/02/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ripoll Moltó, José
| | Expediente | | N.Control 00001412 Signatura 006428/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Reedificación casa : Pintor Cabrera, 47 | Fechas: | 11/02/1946 - 07/05/1946 11/02/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Soler Jornet, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00001411 Signatura 006428/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación casa : Santo Tomás, 25 y 27 | Fechas: | 19/02/1946 - 21/03/1946 19/02/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Segura Payá, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00001414 Signatura 006428/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir un hipogeo : Cementerios municipales | Fechas: | 19/02/1946 - 21/03/1946 19/02/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peralta Albero, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001413 Signatura 006428/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construcción edificio industrial : Ingeniero Vilaplana y Espronceda | Fechas: | 27/02/1946 - 15/05/1946 27/02/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Pastor Marco, Silvia
| | Expediente | | N.Control 00001417 Signatura 006428/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Construir casa almacén y dos viviendas : Alicante | Fechas: | 06/03/1946 - 15/05/1946 06/03/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Aracil, José
| | Expediente | | N.Control 00001418 Signatura 006428/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construcción nave para industria : Tosal y calle particular | Fechas: | 06/03/1946 - 07/05/1946 06/03/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Galbis Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001415 Signatura 006428/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Elevar un piso para almacén : Pintor Cabrera, 39 | Fechas: | 13/03/1946 - 15/05/1946 13/03/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferrer Santonja, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00001421 Signatura 006430/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Construir casa almacén y viviendas : Entenza, s/n | Fechas: | 13/03/1946 - 15/05/1946 13/03/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Jordá, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00001420 Signatura 006430/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Ampliación edificio industrial : Virgen de los Lirios, 35 | Fechas: | 20/03/1946 - 15/05/1946 20/03/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Miralles Colomina, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00001419 Signatura 006428/039 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Ampliación edificio industrial : Avenida Generalísimo, 68 | Fechas: | 30/03/1946 - 12/06/1946 30/03/1946 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Payá Soler, Modesto
| | Expediente | | N.Control 00001428 Signatura 006430/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construcción casa vivienda para obrero : Partida del Tosal-Riba | Fechas: | 03/04/1946 - 03/07/1946 03/04/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Reig Picher, José
| | Expediente | | N.Control 00001423 Signatura 006430/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|