| 1 | | | Construir edificio taller :Buenos Aires, s/n | Fechas: | 23/01/1945 - 11/05/1945 23/01/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Olcina Miró, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001349 Signatura 006427/018 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construir ático acusado en fachada principal : Juan Cantó, 4 | Fechas: | 23/01/1945 - 23/02/1945 23/01/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal García Peidro, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00001346 Signatura 006427/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir edificio social : Lauria y Venerable Ridaura | Fechas: | 29/01/1945 - 23/02/1945 29/01/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00001352 Signatura 006427/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir cobertizo : Santa Lucía, 3, espaldas | Fechas: | 29/01/1945 - 11/05/1945 29/01/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal García Ibarra, José
| | Expediente | | N.Control 00001350 Signatura 006427/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio : Industria fachada Paseo Calvo Sotelo | Fechas: | 30/01/1945 - 11/05/1945 30/01/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Pérez Torres, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001348 Signatura 006427/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliar edificio industrial : Fábrica derecha camino Buidaoli y río Barchell | Fechas: | 31/01/1945 - 28/02/1945 31/01/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Santonja Llácer, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001351 Signatura 006427/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Elevar un piso reformar hueco planta baja :Avenida General Mola, 53 | Fechas: | 19/02/1945 - 16/03/1945 19/02/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Santonja Satorre, José
| | Expediente | | N.Control 00001353 Signatura 006427/022 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir edificio : Santo Tomás, 23 | Fechas: | 23/02/1945 - 26/06/1945 23/02/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Pastor Botella, Rigoberto
| | Expediente | | N.Control 00001368 Signatura 006427/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir edificio : Doctor Sempere, 32 | Fechas: | 28/02/1945 - 11/05/1945 28/02/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Santonja Segura, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001355 Signatura 006427/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliar edificio industrial : Calle de la Riba, 5 | Fechas: | 01/03/1945 - 11/05/1945 01/03/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Candela Llácer, Ángel
| | Expediente | | N.Control 00001354 Signatura 006427/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación casa : Espronceda, 7 | Fechas: | 12/03/1945 - 12/05/1945 12/03/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001356 Signatura 006427/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliar edificio industrial : Cid, s/n | Fechas: | 15/03/1945 - 30/06/1945 15/03/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Llorca Jordá, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00001359 Signatura 006427/028 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir edificio almacén : Partida Tintes, Camino Viejo de Madrid | Fechas: | 31/03/1945 - 06/06/1945 31/03/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ponsell Cortés, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00001357 Signatura 006427/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Convertir en puerta antepecho hueco fachada : San Nicolás, 56 | Fechas: | 05/04/1945 - 25/05/1945 05/04/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Gisbert Guarner, Remigio
| | Expediente | | N.Control 00001358 Signatura 006427/027 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Reconstrucción chalet finca ´La Perla´ : Avenida José Antonio, 4 | Fechas: | 13/04/1945 - 05/09/1945 13/04/1945 | Productor/es: | Albors Vicens, Germán, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vicens Moltó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001361 Signatura 006427/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Elevación casa : Alzamora, 27 | Fechas: | 15/04/1945 - 30/06/1945 15/04/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Esteban Blanquer, Mercedes
| | Expediente | | N.Control 00001360 Signatura 006427/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Elevar planta vivienda : Beato Juan de Ribera, 7 | Fechas: | 20/04/1945 - 30/06/1945 20/04/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00001362 Signatura 006427/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Colocar fachada alineación oficial : San Jaime, 18 | Fechas: | 01/05/1945 - 16/06/1945 01/05/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00001363 Signatura 006427/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Construir casa : Perú, 84 | Fechas: | 07/05/1945 - 30/06/1945 07/05/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Serra Lloréns, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001365 Signatura 006427/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Construir casa : Viriato, s/n | Fechas: | 07/05/1945 - 30/06/1945 07/05/1945 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gomis Gomis, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00001364 Signatura 006427/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|