| 1 | | | Cambiar cubierta y convertir puerta en ventana : Solís, 5 | Fechas: | 09/01/1940 - 10/02/1940 09/01/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Zaragoza Llácer, Angelina Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000928 Signatura 007563/017 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliar vivienda : Maestro Espí, 2 y 4 | Fechas: | 22/01/1940 - 30/04/1940 22/01/1940 | Productor/es: | Grau Soler, Camilo, Arquitecto Payá Gisbert, Rosa Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000930 Signatura 007563/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Reforma casa : Avenida Generalísimo, 27 | Fechas: | 30/01/1940 - 06/03/1940 30/01/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Pérez Gisbert, Amparo
| | Expediente | | N.Control 00000933 Signatura 007563/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación vivienda : San Nicolás, 13 # 245$a | Fechas: | 05/02/1940 - 06/03/1940 05/02/1940 | Productor/es: | Grau Soler, Camilo, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Farches Mollá, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00000935 Signatura 007563/023 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Cambio planos construcción casa :Tosal, 19,21,23 | Fechas: | 05/02/1940 - 06/03/1940 05/02/1940 | Productor/es: | Mestre Asensio, José María, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Gadea Moltó, Leopoldo
| | Expediente | | N.Control 00000936 Signatura 007563/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir una casa vivienda : Isaac Peral, esquina Perú, 152 | Fechas: | 06/02/1940 - 15/05/1940 06/02/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Coloma Gisbert, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00000956 Signatura 007563/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Reforma interior : Plaza de España, 44 | Fechas: | 14/02/1940 - 06/03/1940 14/02/1940 | Productor/es: | Albors Vicens, Germán, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sancho García, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00000937 Signatura 007563/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Reforma interior : San Mauro, 37 | Fechas: | 16/02/1940 - 06/03/1940 16/02/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Gisbert Vitoria, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00000938 Signatura 007563/026 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Colocar fachada alineación oficial : San Lorenzo, 11 | Fechas: | 01/03/1940 - 17/04/1940 01/03/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Planes Abad, Silverio
| | Expediente | | N.Control 00000944 Signatura 007563/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir cubierta almacén : Onofre Jordá, 22 | Fechas: | 01/03/1940 - 08/06/1940 01/03/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Miró Nadal, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00000943 Signatura 007563/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir muro : Alzamora, 37 | Fechas: | 01/03/1940 - 30/04/1940 01/03/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Barceló Bisbal, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00000942 Signatura 007563/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construcción escuela : Callejón de la Cigarrera a espaldas de Pintor Casanova, 24 | Fechas: | 12/03/1940 - 27/06/1940 12/03/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Candela Crosat, Consuelo
| | Expediente | | N.Control 00000945 Signatura 007563/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir retretes : Algezares, 13 | Fechas: | 18/03/1940 - 08/05/1940 18/03/1940 | Productor/es: | Albors Vicens, Germán, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Blanquer Pérez, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00000946 Signatura 007563/034 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Vallar y decorar el salón : Plaza de España | Fechas: | 26/03/1940 - 17/04/1940 26/03/1940 | Productor/es: | Pascual Espinos, Julio
| | Expediente | | N.Control 00000952 Signatura 007563/040 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Sustitución de puertas : Santo Tomás, 21 | Fechas: | 27/03/1940 - 16/05/1940 27/03/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Mora Valor, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00000948 Signatura 007563/036 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Construir edificio garaje : Entenza, 54 | Fechas: | 01/04/1940 - 08/06/1940 01/04/1940 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000959 Signatura 007563/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Reconstruir fachada : Oliver, 13 | Fechas: | 06/04/1940 - 08/06/1940 06/04/1940 | Productor/es: | Penalva, Gabriel, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Sepó Belda, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00000949 Signatura 007563/037 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Reformar portada tienda : Mosen Torregrosa, 13 | Fechas: | 09/04/1940 - 16/05/1940 09/04/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Mestre Asencio, Fidel
| | Expediente | | N.Control 00000951 Signatura 007563/039 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Reconstruir casas : Alzamora, 30 al 40 | Fechas: | 10/04/1940 - 08/06/1940 10/04/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Moltó Giner, José
| | Expediente | | N.Control 00000950 Signatura 007563/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Reforma de locales de ´La Electricista Alcoyana´ : Gonzalo Barrachina, 10 | Fechas: | 14/04/1940 - 03/06/1940 14/04/1940 | Productor/es: | Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000953 Signatura 007563/041 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|