| 1 | | | [Acuerdo entre los hermanos Albors sobre el funcionamiento del molino papelero] | Fechas: | 17/01/1771 17/01/1771 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Gisbert, Vicente, (1719-1785) Albors Gisbert, Francisco Albors Gisbert, Joaquín
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00083965 Signatura 012002/012 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 2 | | | Adición al inventario de los bienes que quedaron por finiquitar tras la muerte de Rosa Pérez, y que en común poseía con su marido | Fechas: | 13/11/1811 13/11/1811 | Productor/es: | Albors, (família) Lorca, Tomás, Notario Pérez Vilaplana, Rosa
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00084320 Signatura 012002/046 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 3 | | | Adjudicación [de bienes] a Rigoberto Albors Monllor en la división de bienes de Josefa Gosálbez Vilaplana | Fechas: | 11/06/1894 11/06/1894 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Monllor, Rigoberto Gosálbez Vilaplana, Josefa Oltra Faus, Enrique, Notario
| | Expediente | | N.Control 00092008 Signatura 012002/158 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 4 | | | [Agustín Francisco Albors solicita licencia para variar en edificio de máquinas el molino papelero que posee enfeutado al Real Patrimonio] | Fechas: | 07/09/1836 - 24/09/1836 07/09/1836 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Santonja, Agustín Francisco
| | Expediente | | N.Control 00090452 Signatura 012002/138 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 5 | | | [Antonio Gisbert Barceló vende a Rigoberto Albors una décima parte de edificio de máquinas] | Fechas: | 24/11/1894 24/11/1894 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Monllor, Rigoberto Gisbert Barceló, Antonio Gosálbez Gisbert, Miguel, Notario
| | Expediente | | N.Control 00092010 Signatura 012002/160 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 6 | | | [Arrendamiento almacén de Caramanchel] | Fechas: | 01/09/1915 01/09/1915 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Raduán, Enrique, Alcalde Ferrer Cano, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00088412 Signatura 012002/111 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 7 | | | [Arrendamiento de local para 6 telares mecánicos] | Fechas: | 21/05/1906 21/05/1906 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00088413 Signatura 012002/112 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 8 | | | [Brígida Bonet Iranzo vende a Rigoberto Albors una décima parte de un edificio] | Fechas: | 09/11/1888 09/11/1888 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Monllor, Rigoberto Bonet Iranzo, Brígida Momblanch Gosálbez, Francisco de Paula, Notario
| | Expediente | | N.Control 00092012 Signatura 012002/162 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 9 | | | [Camila Albors Blanes vende a Rigoberto Albors y hermanos parte de edificio molino de fabricación de paños en partida Rambla Baja] | Fechas: | 07/02/1893 07/02/1893 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Monllor, Rigoberto Albors Blanes, Camila Gosálbez Gisbert, Miguel, Notario
| | Expediente | | N.Control 00092007 Signatura 012002/157 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 10 | | | [Carta de Clotilde Pérez Almunia al Cardenal Arzobispo de la Diócesis de Valencia] | Fechas: | 01/06/1892 - 14/06/1892 01/06/1892 | Productor/es: | Albors, (família) Pérez Almunia, Clotilde
| | Expediente | | N.Control 00085648 Signatura 012002/096 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 11 | | | [Carta de la Real y Particular Junta de Comercio de la ciudad y Reino de Valencia dirigida a Vicente Albors] | Fechas: | 17/05/1760 - 14/06/1763 17/05/1760 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Gisbert, Vicente, (1719-1785)
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00084190 Signatura 012002/024 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 12 | | | Carta de pago de Nadal Pérez en favor de Francisco Albors | Fechas: | 08/10/1770 08/10/1770 | Productor/es: | Albors, (família) Pérez, Nadal Albors, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00084171 Signatura 012002/017 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 13 | | | [Carta de pago y finiquito de la compraventa de huerta en Cotes Bajo] | Fechas: | 13/03/1849 13/03/1849 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Pérez, Francisco Javier Pérez, Blas, (s. XIX)
| | Expediente | | N.Control 00092004 Signatura 012002/154 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 14 | | | [Certificado de defunción de Rosa Pérez, mujer de Agustín Albors | Fechas: | 26/11/1814 26/11/1814 | Productor/es: | Albors, (família) Pérez Vilaplana, Rosa
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00084196 Signatura 012002/030 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 15 | | | [Certificado de partida de bautismo de Francisco Javier Matías Agustín, hijo de Agustín Francisco Albors y Rosa Pérez] | Fechas: | 12/02/1823 12/02/1823 | Productor/es: | Albors, (família) Albors Pérez, Francisco Javier
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00084235 Signatura 012002/038 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 16 | | | [Certificado partida de bautismo de Agustín Francisco Albors Santonja] | Fechas: | 06/03/1805 06/03/1805 | Productor/es: | Albors, (família)
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00083869 Signatura 012002/002 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 17 | | | [Certificado partida de bautismo de Ascensión Rosa Bernarda Gracia Pérez Vilaplana] | Fechas: | 06/03/1805 06/03/1805 | Productor/es: | Albors, (família)
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00083870 Signatura 012002/003 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 18 | | | [Certificado partida de bautismo de Francisco Javier Matías Agustín Albors Pérez] | Fechas: | 06/05/1822 06/05/1822 | Productor/es: | Albors, (família)
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00084326 Signatura 012002/051 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 19 | | | [Certificado partida de bautismo de Josefa María Vicenta Santonja] | Fechas: | 10/07/1780 10/07/1780 | Productor/es: | Albors, (família)
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00083868 Signatura 012002/001 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 20 | | | Circular del 6 de abril de 1907, sobre mesas electorales | Fechas: | 06/04/1907 06/04/1907 | Productor/es: | Albors, (família)
| | Expediente | | N.Control 00088411 Signatura 012002/110 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|