Autos ejecutivos promovidos por Francisco Payá Pérez contra María Doménech Valor, viuda de Arturo Climent, y sus hijos por impago letras de cambio
Fechas:
23/08/1926 - 03/09/1926 23/08/1926
Productor/es:
Payá Pérez, Francisco Doménech Valor, María Climent Carbonell, Arturo
Expediente
N.Control 00094055 Signatura 010248/008 Archivo FONDO JUZGADOS
2
José Pérez Esteve, gerente de la sociedad `José Pérez y Compañia`, contra Arturo Blanes Payá y otros miembros de la hoy disuelta sociedad `Climent, Blanes y Compañía` por deudas
Fechas:
06/10/1916 - 05/03/1917 06/10/1916
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Pérez Esteve, José Blanes Payá, Arturo Climent Carbonell, Arturo Antolí Moltó, Francisco Sempere Miralles, Joaquín
Expediente
N.Control 00083733 Signatura 010251/001 Archivo FONDO JUZGADOS