Cayetano Solbes, en representación de `CH Lorilleux y Compañía` contra Antonio Peña, litógrafo, por deudas
Fechas:
04/11/1907 - 19/02/1908 12/08/1908
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador Peña Llácer, Antonio
Expediente
N.Control 00082011 Signatura 010273/044 Archivo FONDO JUZGADOS
2
José Gisbert en representación de Santiago Monllor Constans, en demanda de desahucio contra Antonio Peña Llácer, por falta de pago del alquiler convenido
Fechas:
09/02/1910 - 17/02/1910 09/02/1910
Productor/es:
Puig Martínez, César, Juez Municipal Monllor Constans, Santiago Peña Llácer, Antonio Gisbert Torregrosa, José, Procurador
Expediente
N.Control 00082704 Signatura 010572/023 Archivo FONDO JUZGADOS