Cayetano Solbes, representando a Francisco Castañer Mora de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra Pedro García Ballesta, fondista de San Clemente, por impago de una cocina económica
Fechas:
13/01/1911 - 14/03/1911 13/01/1911
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Castañer Mora, Francisco Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
N.Control 00082765 Signatura 010094/029 Arxiu FONDO JUZGADOS
2
[Anagrama de los talleres de Viuda de Aznar, Rodes y Cía.]
Autos ejecutivos promovidos por `Viudas de Rodes, Castañer y Compañía` contra el vecino de Ayora Pedro Antonio del Campo sobre impago letra de cambio
Fechas:
06/09/1928 - 24/01/1930 06/09/1928
Expediente
Lugar:
València (Província)
N.Control 00094989 Signatura 010249/007 Arxiu FONDO JUZGADOS
4
Cayetano Solbes, en nombre de la razón `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra la `Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España` por retrasos entrega maquinaria
Fechas:
21/02/1919 - 10/04/1919 21/02/1919
Productor/es:
Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
N.Control 00084070 Signatura 010620/010 Arxiu FONDO JUZGADOS
5
Cayetano Solbes, en representación de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Almiserat Francisco Martínez Montagut por impago de una prensa y otros utensilios
Fechas:
28/10/1910 - 20/03/1918 28/10/1910
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Almiserat (València)
N.Control 00082695 Signatura 010572/015 Arxiu FONDO JUZGADOS
6
Cayetano Solbes, en representación de la razón social `viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Tomelloso Francisco Antonio Díaz Beneito por impago de una prensa
Fechas:
15/02/1912 - 20/02/1912 15/02/1912
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Tomelloso (Ciudad Real)
N.Control 00082915 Signatura 010687/047 Arxiu FONDO JUZGADOS
7
Cayetano Solbes, en representación de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Planes Francisco Gadea Fenollar. para que se avenga a recibir el encargo de una plancha de hierro
Fechas:
17/10/1910 - 05/11/1910 17/10/1910
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Planes
N.Control 00082694 Signatura 010572/013 Arxiu FONDO JUZGADOS
8
Cayetano Solbes, en representación de la razón social `Viudade Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Almiserat Federico Martínez Montagut, por el plazo de una prensa
Fechas:
27/09/1912 - 11/10/1912 27/09/1912
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Almiserat (València)
N.Control 00082903 Signatura 010687/035 Arxiu FONDO JUZGADOS
9
Cayetano Solbes, en representación de la sociedad `Regular colectiva Viudas de Rodes, Castañer y Compañía` contra el vecino de Tarancón Valentín Yáñez Martínez, por impago de maquinaria
Fechas:
20/12/1921 - 17/071924 20/12/1921
Productor/es:
Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Madrid
N.Control 00092274 Signatura 010878/001 Arxiu FONDO JUZGADOS
10
Cayetano Solbes, en representación de la sociedad `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, contra el vecino de Tomelloso Florentino Navarro Sevilla por deudas de géneros de su industria
Fechas:
16/05/1916 - 27/06/1916 16/05/1916
Productor/es:
Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
Lugar:
Tomelloso (Ciudad Real)
N.Control 00083678 Signatura 010353/004 Arxiu FONDO JUZGADOS
11
Cayetano Solbes, en representación de la sociedad `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía` contra el vecino de Toledo Matías Merchán por impago de géneros de su industria
Fechas:
06/04/1916 - 16/06/1916 06/04/1916
Productor/es:
Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
N.Control 00083646 Signatura 010352/019 Arxiu FONDO JUZGADOS
12
Construir cobertizo en edificio industrial : Onofre Jordá, 18
Fechas:
28/12/1916 - 17/01/1917 28/12/1916
Productor/es:
Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
Expediente
N.Control 00015882 Signatura 011498/032 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
13
Construir talleres : Onofre Jordá, en el interior antigua Plaza de Toros
Fechas:
17/07/1904 - 01/09/1904 17/07/1904
Productor/es:
Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
Expediente
N.Control 00015244 Signatura 005686/068 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
14
Demanda de la razón social `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía`, representada por Cayetano Solbes, contra el vecino de El Provencio (Cuenca) por géneros impagados
Fechas:
28/03/1913 - 25/04/1913 28/03/1913
Productor/es:
Solbes García, Cayetano, Procurador Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal
Expediente
Lugar:
Cuenca
N.Control 00083393 Signatura 010939/062 Arxiu FONDO JUZGADOS
15
Francisco Castañer Mora, como gerente de `Viuda de Aznar, Rodes y Cª`, contra Alfonso Ugena Serranode Tomelloso, por deudas en la venta de una prensa
Fechas:
29/05/1906 - 19/06/1906 29/05/1906
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Castañer Mora, Francisco Ugena Serrano, Alfonso
Expediente
Lugar:
Tomelloso (Ciudad Real)
N.Control 00034395 Signatura 010431/032 Arxiu FONDO JUZGADOS
16
José-Conrado López, en representación de `Viuda de Aznar, Rodes y Compañía` contra la razón social de Novelda `Viuda e Hijos de Sánchez` por deudas
Fechas:
28/04/1909 28/04/1909
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Castañer Mora, Francisco López Merita, José Conrado, Procurador
Expediente
Lugar:
Novelda
N.Control 00082586 Signatura 010298/020 Arxiu FONDO JUZGADOS
17
Prolongación de línea eléctrica subterránea para suministro a los talleres `Viuda de Aznar, Rodes y Cía.` : Plaza Gran Trinidad
Fechas:
15/12/1919 - 21/01/1920 15/12/1919
Productor/es:
Albero Rodes, Francisco Cort Merita, José, Ingeniero
Expediente
N.Control 00020791 Signatura 007531/035 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
18
[Publicidad del taller Viuda de José Aznar, y Cía.]