Declaración de herederos de Teresa Aznar Payá a favor de sus hijos
Fechas:
15/05/1926 - 26/05/1926 15/05/1926
Productor/es:
Aznar Payá, Teresa Quiles Aznar, Jorge
Expediente
N.Control 00094176 Signatura 010666/021 Archivo FONDO JUZGADOS
2
Expedientes de responsabilidades políticas : de Peidro a Sellés
Fechas:
1939 - 1960 1939
Productor/es:
Peidro Reig, Rafael Peidro Sarrió, Miguel Pérez Climent, José Pérez Conca, José Pérez Ferrándiz, José Pérez Frau, Santiago Pérez Gisbert, Vicente Pérez Richart, Manuel Pérez Tomás, Rafael Picó Rico, Vicente Pintado Carrero, Luis Pont Esteve, Vicente Juan Ponsoda Aracil, Rafael Puerto Pérez, Rafael Puerto Sempere, José Quiles Aznar, Jorge Reig Pastor, Vicente Rico Lledó, Dionisio Rico Sempere, Francisco Ridaura Pascual, Gregorio Ripoll Monerris, Antonio Rodríguez Invernón, Alfonso Roldán Gutiérrez, Vicente Ruiz Martínez, Ramón Sáez Coloma, Vicente Salvador Llácer, Gonzalo Sánchez Gracia, José Sanchis Calabuig, Julio Sanchiz Molina, Vicente Santamaría Ferrer, Joaquin Sanus Bou, José Satorre Jordá, Alejandro Satorre Moltó, Eleuterio Seguí Mullor, Juan Seguí Valls, Alfonso Segura Morote, José Segura Serrano, Ángel Segura Vilaplana, Hermenegildo Sellés Picó, Samuel
Expediente
N.Control 00081386 Signatura 011013 Archivo FONDO JUZGADOS
3
Juicio contra Jorge Quiles Aznar por hurto y malos tratos a Sofía Jordá Ferri
Fechas:
22/02/1927 - 14/04/1927 22/02/1927
Productor/es:
Jordá Ferri, Sofía Quiles Aznar, Jorge
Expediente
N.Control 00094622 Signatura 010421/021 Archivo FONDO JUZGADOS