| 1 | | | Autos de divorcio promovidos por Josefa Cortés Casa contra Federico Sempere Pérez | Fechas: | 19/12/1932 - 13/06/1936 19/12/1932 | Productor/es: | Cortés Casa, Josefa Sempere Pérez, Federico
| | Expediente | | N.Control 00093737 Signatura 010473/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Autos de quiebra de la casa Amadeo Arañó Caritey : 1927-1936 | Fechas: | 12/01/1927 - 06/03/1936 12/01/1927 | Productor/es: | Arañó Caritey, Amadeo Carné Oller, Pilar
| | Expediente | | N.Control 00093527 Signatura 010292 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Autos de suspensión de pagos de la Sociedad Anónima `La Exportadora Alcoyana`, promovidos por su Presidente José Oliver Claramunt | Fechas: | 11/10/1926 - 11/05/1928 11/10/1926 | Productor/es: | Oliver Claramunt, José
| | Expediente | | N.Control 00093502 Signatura 010635 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Autos de suspensión de pagos promovidos por Gonzalo Llopis Moltó | Fechas: | 07/03/1932 - 07/07/1932 07/03/1932 | Productor/es: | Llopis Moltó, Gonzalo
| | Expediente | | N.Control 00098715 Signatura 010710/005 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Autos de suspensión de pagos promovidos por Joaquín Mora Beneyto | Fechas: | 04/05/1933 - 19/12/1933 04/05/1933 | Productor/es: | Mora Beneiyo, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00099584 Signatura 010473/004 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Autos de suspensión de pagos promovidos por Juan Grau Molins | Fechas: | 09/05/1933 - 06/12/1933 09/05/1933 | Productor/es: | Grau Molins, Juan
| | Expediente | | N.Control 00099583 Signatura 010473/003 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Autos de suspensión de pagos promovidos por la razón social ` M. Gisbert Valls` | Fechas: | 01/07/1932 - 04/08/1949 01/07/1932 | Productor/es: | Gisbert Valls, María
| | Expediente | | N.Control 00098716 Signatura 010710/006 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Autos promovidos por el acreedor Antonio Llorens Moltó referente a los autos de suspensión de pagos de `La Exportadora Alcoyana` | Fechas: | 07/01/1930 - 05/03/1931 07/01/1930 | Productor/es: | Llorens Moltó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00096150 Signatura 010654/014 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Autos promovidos por `Hijos de Miguel Payá` sobre suspensión de pagos | Fechas: | 12/06/1928 - 13/10/1928 12/06/1928 | Productor/es: | Oltra Codoñer, Enrique, Procurador
| | Expediente | | N.Control 00095017 Signatura 010707/014 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Autos suspensión de pagos promovidos por la razón social `Agustín Payá Abad` | Fechas: | 18/11/1929 - 26/05/1933 18/11/1929 | Productor/es: | Payá Aracil, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00093605 Signatura 010496/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 11 | | | Declaración de herederos de Antonio Vilaplana Castelló a favor de sus padres. | Fechas: | 07/12/1928 - 10/01/1929 07/12/1928 | Productor/es: | Vilaplana Castelló, Antonio Vilaplana Gisbert, Rafael Castelló Coloma, Carmen
| | Expediente | | N.Control 00093604 Signatura 010468/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | Enrique Oltra Codoñer contra los interventores de la suspensión de pagos de la razón "M: Gisbert Valls" sobre cobro de los honorarios profesionales | Fechas: | 06/02/1933 - 16/07/1935 06/02/1933 | Productor/es: | Oltra Codoñer, Enrique Gisbert Valls, María
| | Expediente | | N.Control 00099568 Signatura 010713/008 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Incidente sobre impugnación de honorarios y derechos de abogado y procurador por indebidos | Fechas: | 26/07/1932 - 22/06/1936 26/07/1932 | Productor/es: | Doménech Aura, Salvador Jornet Soler, Federico Abad Armiñana, Enrique Abad Armiñana, Edelmira
| | Expediente | | N.Control 00093672 Signatura 010710/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 14 | | | Libro -Registro de suspensiones de pagos y quiebras : 1958-1965 | Fechas: | 1958 - 1965 1958 | | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00081172 Signatura 011130 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 15 | | | Ramo de calificación dimanante de la suspensión de pagos de la Sociedad Anónima `La Exportadora Alcoyana` | Fechas: | 09/05/1927 - 18/01/1930 09/05/1927 | Productor/es: | Oliver Claramunt, José
| | Expediente | | N.Control 00094531 Signatura 010784/004 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Vicente Blanquer Payá sobre posesión judicial finca `El Nuño` | Fechas: | 10/08/1928 - 17/08/1928 10/08/1928 | Productor/es: | Blanquer Payá, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00093570 Signatura 010785/001 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|