| 1 | | | Cambio razón social de la entidad concesionaria del servicio de instalación y reparación del suministro de aguas | Fechas: | 06/12/1979 - 07/10/1986 06/12/1979 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004665 Signatura 009671 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Denuncia molestias fundición `Rodes y Cía` : Pintor Cabrera, 51 | Fechas: | 27/11/1965 - 02/03/1966 27/11/1965 | Productor/es: | Rodes Llopis, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00010987 Signatura 007462/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Municipalización del servicio de aguas potables | Fechas: | 30/03/1988 - 28/03/1989 30/03/1988 | Productor/es: | Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00080927 Signatura 009958 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Proyecto de abastecimiento de agua potable : Zona alta de la Calle San Juan de Ribera | Fechas: | 01/09/1979 - 15/03/1982 01/09/1979 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00005496 Signatura 009749 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Proyecto de defensa contra las avenidas del rio Barxell en la Beniata | Fechas: | 13/08/1963 - 18/10/1989 13/08/1963 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Vitoria Laporta, Francisco, Alcalde de Alcoi Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00005819 Signatura 009814 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Proyecto de instalaciones complementarias al de regulación del manantial del Molinar | Fechas: | 07/02/1978 - 16/06/1983 07/02/1978 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero municipal Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00005124 Signatura 009722 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Recurso contencioso-administrativo interpuesto por Sucesores de Rodes y Cia. S. L. | Fechas: | 14/04/1982 - 04/06/1985 14/04/1982 | Productor/es: | Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00006111 Signatura 009879 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Revisión de precios del suministro de agua potable : años 1983 a 1986 | Fechas: | 01/09/1983 - 15/01/1987 01/09/1983 | Productor/es: | Sanus Tormo, Josep, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00006136 Signatura 009907 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|