| 1 | | | Ampliación casa vivienda : Avenida José Antonio y Viriato-solar | Fechas: | 11/12/1946 - 16/06/1947 11/12/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cantó Boronat, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00001463 Signatura 006430/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | 245$a Ampliar edificio en construcción : Entenza, chaflán Las Navas | Fechas: | 05/04/1958 - 13/05/1958 05/04/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00002637 Signatura 006452/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliar edificio industrial : Partida de Realets | Fechas: | 10/03/1962 - 05/05/1962 10/03/1962 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Reig Sanz, José
| | Expediente | | N.Control 00003087 Signatura 006460/024 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Casa ayuntamiento de Bellreguart | Fechas: | 10/01/1933 - 09/04/1935 10/01/1933 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Cortés Miralles, José, Arquitecto
| | Expediente | Lugar: | Bellreguard (Valencia) | | N.Control 00057702 Signatura 011789/024 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 5 | | | Construir casa : Entenza [actual 68], chaflán Viriato | Fechas: | 23/02/1950 - 10/05/1950 23/02/1950 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Llopis Sanoguera, Juan
| | Expediente | | N.Control 00001717 Signatura 006435/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir casa de campo : El Regall, Partida Canal Baja | Fechas: | 06/11/1972 - 21/12/1972 06/11/1972 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero industrial Cortés Miralles, José, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00027000 Signatura 009160/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Construir casa de planta entresuelo, tres pisos y áticos : Cid, 58 (actual 48) | Fechas: | 27/01/1956 - 22/02/1956 27/01/1956 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Mezquida Pascual, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002329 Signatura 006445/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir casa industria y viviendass : Entenza, 33 (37 actual) | Fechas: | 13/08/1954 - 15/09/1954 13/08/1954 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Palacios Oltra, Juan
| | Expediente | | N.Control 00002189 Signatura 006442/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Construir casa para vivienda : prolongación San Vicente | Fechas: | 18/12/1958 - 03/02/1959 18/12/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Martínez Calatayud, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00002750 Signatura 006453/049 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir casa vivienda : Avenida José Antonio, 68 | Fechas: | 25/09/1946 - 15/01/1947 25/09/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cantó Boronat, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00001449 Signatura 006430/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir dos edificios con 33 viviendas de Renta Limitada y 4 locales comerciales : solar entre Padre Mariana, Santa Rosa y Plaza de Sagunto | Fechas: | 30/12/1964 - 20/02/1965 30/12/1964 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003449 Signatura 006479/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Construir edificio 15 viviendas renta limitada : José Antonio, chaflán a Hernán Cortés (actual Alameda, 53) | Fechas: | 22/06/1957 - 10/07/1957 22/06/1957 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cantó Boronat, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00002557 Signatura 006450/033 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Construir edificio industrial y vivienda : San Jorge, 16 | Fechas: | 07/09/1954 - 20/10/1954 07/09/1954 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00002192 Signatura 006442/051 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Construir edificio para almacén y viviendas : San Vicente, 32 (actual 36) | Fechas: | 10/06/1958 - 25/09/1958 10/06/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Olmo Sánchez, Cipriano
| | Expediente | | N.Control 00002698 Signatura 006452/059 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Construir edificio vivienda : San Vicente, 34 (actual 38) | Fechas: | 17/04/1962 - 05/05/1962 17/04/1962 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cortés Bordera, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003092 Signatura 006460/029 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Construir edificio viviendas: Entenza, s/n | Fechas: | 22/07/1952 - 13/08/1952 22/07/1952 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Payá Soler, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00001946 Signatura 006438/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Construir sala Cine Batoy : Azagador | Fechas: | 08/03/1958 - 17/11/1959 08/03/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002797 Signatura 006451/069 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Construir salón espectáculos verano : Avenida José Antonio y Plaza Hernán Cortés | Fechas: | 26/06/1951 - 01/08/1951 26/06/1951 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ivorra Reig, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001863 Signatura 006437/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Crecimiento urbano de Alcoy en el siglo XIX /José Cortés Miralles. | Autor: | Cortés Miralles, José, Arquitecto | | Expediente | | N.Control 00083649 Signatura 051978 Arxiu Biblioteca | |
|
| 20 | | | Elevación cubierta parte posterior edificio : Guzman el Bueno, 1 | Fechas: | 14/06/1961 - 28/07/1961 14/06/1961 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00003009 Signatura 006458/032 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|