N.Control 00011258 Signatura 007471/048 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
4
Autos de juicio ejecutivo promovidos por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros contra Eduardo Serrano Plá, vecino de Valencia, sobre reclamación de 1250 pesetas
Fechas:
17/12/1934 - 08/02/1935 17/12/1934
Expediente
Lugar:
València
N.Control 00100523 Signatura 010347/012 Arxiu FONDO JUZGADOS
5
Autos de juicio ejecutivo promovidos por Enrique Oltra, en nombre del Monte de Piedad, contra Alfredo Escriche Todolí sobre reclamación de 16599,65 pesetas
Fechas:
31/10/1932 - 08/02/1933 31/10/1932
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique, Procurador
Expediente
N.Control 00098657 Signatura 010402/015 Arxiu FONDO JUZGADOS
6
Autos ejecutivos promovidos por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy por impago de préstamo contra el vecino de Valencia José Rovira de la Canal
Fechas:
02/09/1927 - 04/11/1929 02/09/1927
Expediente
Lugar:
València
N.Control 00094504 Signatura 010636/007 Arxiu FONDO JUZGADOS
7
Autos ejecutivos promovidos por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Alcoy contra los vecinos de Gandía Dolores Espinós Puig y sus hijos Rausell Espinós por préstamo con hipoteca
Fechas:
16/05/1927 - 10/12/1928 16/05/1927
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique, Procurador
Expediente
Lugar:
Gandia
N.Control 00094492 Signatura 010386/011 Arxiu FONDO JUZGADOS
8
Autos ejecutivos promovidos por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros contra Pascual Barrachina Gisbert y otros sobre Préstamo
Fechas:
17/12/1928 - 21/10/1931 17/12/1928
Productor/es:
Candel González, Fernando, Juez de Primera Instancia Barrachina Gisbert, Pascual
Expediente
N.Control 00094994 Signatura 010249/012 Arxiu FONDO JUZGADOS
9
Autos ejecutivos promovidos por el Monte de Piedad y Caja de Ahorros contra la herencia yacente del vecino de Gandía Enrique Lloret Abad
Fechas:
16/02/1928 - 03/09/1928 16/02/1928
Productor/es:
Masiá Pons, Antonio
Expediente
Lugar:
Gandia
N.Control 00094968 Signatura 010228/004 Arxiu FONDO JUZGADOS
10
Autos ejecutivos promovidos por el `Monte de Piedad y Caja de Ahorros` contra el vecino de Valencia José Rovira de la Canal
Fechas:
15/04/1925 - 03/05/1926 15/04/1925
Expediente
Lugar:
València
N.Control 00093418 Signatura 010879/012 Arxiu FONDO JUZGADOS
11
Autos preparatorios de ejecución promovidos por Cayetano Solbes, en nombre del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, contra Carmen Gosálbez Luna sobre reclamación de 4463,60 pesetas
Fechas:
30/11/1933 - 23/12/1933 30/11/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano, Procurador Gosálbez Luna, Carmen
Expediente
N.Control 00099552 Signatura 010712/015 Arxiu FONDO JUZGADOS
12
Autos preparatorios de ejecución promovidos por Cayetano Solbes, en nombre del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, contra Camilo Payá Vilaplana
Fechas:
04/07/1933 - 28/11/1933 04/07/1933
Productor/es:
Solbes García, Cayetano, Procurador
Expediente
N.Control 00099551 Signatura 010712/014 Arxiu FONDO JUZGADOS
13
Autos promovidos por Joaquín Sandoval Amorós sobre posesión judicial de la mitad de la casa nº 7 de la calle Arias Miranda
Fechas:
25/01/1933 - 27/03/1935 25/01/1933
Productor/es:
Sandoval Amorós, Joaquín
Expediente
N.Control 00099582 Signatura 010473/002 Arxiu FONDO JUZGADOS
14
Construcción de dos edificios : uno destinado a hotel, oficinas, locales comerciales y garage y el otro a 29 viviendas, locales comerciales y garage : a ambos lados de la calle del Puente
Fechas:
01/02/1965 - 29/03/1965 01/02/1965
Productor/es:
Grau Soler, Camilo, Arquitecto Grau García, Camilo Quinza Guerrero, José Luis, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal
Expediente
N.Control 00003461 Signatura 006481/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
15
Construir casa : Calle de la Algodonera
Fechas:
07/06/1906 - 26/06/1906 07/06/1906
Productor/es:
Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Amérigo Puccinelli, José
Expediente
N.Control 00015393 Signatura 007580/001 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
16
Copia de la escritura de venta de abonarés procedentes del servicio militar otorgada por Miguel Reig Enguix... a favor de Serafín Segura Doménech
[Escritura de venta de abonarés otorgada por Antonio Aznar García y otros a favor de Rigoberto Albors Monllor]
Fechas:
04/11/1888 04/11/1888
Productor/es:
Albors, (família) Aznar García, Antonio Albors Monllor, Rigoberto Bardisa Gómez, Genaro Fernández Oltra, Francisco Company Balaguer, Eduardo Colomina Jover, Juan Pérez Linares, José Román Gomis, José
Expediente
N.Control 00085379 Signatura 012002/081 Arxiu FONDO FAMILIA ALBORS
19
[Escritura de venta de abonarés otorgada por Antonio Miralles Gil a favor de Rigoberto Albors Monllor]
Fechas:
20/11/1878 - 26/041889 20/11/1878
Productor/es:
Albors, (família) Miralles Gil, Antonio Albors Monllor, Rigoberto
Expediente
N.Control 00085440 Signatura 012002/088 Arxiu FONDO FAMILIA ALBORS
20
[Escritura de venta de abonarés otorgada por Domingo Oltra Senabre a favor de Rigoberto Albors Monllor]