| 1 | | | Cayetano Solbes, en nombre de María Santonja Verdú, en demanda desahucio de Milagro Monllor Moltó por falta de pago del alquiler | Fechas: | 12/02/1916 - 25/02/1916 12/02/1916 | Productor/es: | Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal Solbes García, Cayetano, Procurador Santonja Verdú, María Monllor Moltó, Milagro
| | Expediente | | N.Control 00083692 Signatura 010353/018 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Nombramiento regente farmacia : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 03/04/1911 - 30/06/1911 03/04/1911 | Productor/es: | Pérez Valor, Camilo Monllor Moltó, Milagro Martínez Cartagena, José María
| | Expediente | | N.Control 00028862 Signatura 005773/022 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Nombramiento regente farmacia : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 27/06/1914 - 01/07/1914 27/06/1914 | Productor/es: | Monllor Moltó, Milagro Piquer Arilla, Gonzalo
| | Expediente | | N.Control 00028869 Signatura 005773/028 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Nombramiento regente farmacia : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 23/10/1913 - 28/10/1913 23/10/1913 | Productor/es: | Monllor Moltó, Milagro Castellote Cerdá, Andrés
| | Expediente | | N.Control 00028868 Signatura 005773/027 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Traspaso regencia farmacia : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 24/12/1909 - 01/01/1910 24/12/1909 | Productor/es: | Pérez Valor, Camilo Monllor Moltó, Milagro Esplá Bernabeu, José
| | Expediente | | N.Control 00028856 Signatura 005773/019 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Traspaso regencia farmacia : San Lorenzo, 3 | Fechas: | 26/10/1908 - 07/11/1908 26/10/1908 | Productor/es: | Pérez Valor, Camilo Monllor Moltó, Milagro Pallarés Pitarch, Miguel Muñoz Giner, Agustín, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00028855 Signatura 005773/018 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|