| 1 | | | Ampliación nave industrial : Partida Cotes Altes | Fechas: | 16/01/1981 - 11/06/1981 16/01/1981 | Productor/es: | Alborch Jover, Julio Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022685 Signatura 011576/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Construcción 17 viviendas y locales : San Eloy y Arzobispo Doménech | Fechas: | 28/05/1979 - 12/12/1978 28/05/1979 | Productor/es: | Pascual Blasco, Juan Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022502 Signatura 011558/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Construcción 9 viviendas de protección oficial, locales y sótano : Arzobispo Doménech, esquina a San Eloy | Fechas: | 23/07/1982 - 04/10/1984 23/07/1982 | Productor/es: | Pascual Blasco, Juan Abad Vicente, Enrique, Arquitecto Abad Pérez, Jorge, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022861 Signatura 011597/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Construcción almacén : Partida del Molinar, 20 | Fechas: | 17/09/1979 - 20/11/1979 17/09/1979 | Productor/es: | Vicente Aracil, Fernando Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022529 Signatura 011560/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Construcción chalet (archivada) : Partida del Estepar | Fechas: | 21/07/1977 - 23/06/1986 21/07/1977 | Productor/es: | Francés Jordá, Vicente Albero Martínez, Jorge Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022286 Signatura 011535/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Reforma y ampliación edificio (caducada) : Azagador, 37 (antiguo cine) | Fechas: | 14/11/1985 - 28/01/1988 14/11/1985 | Productor/es: | Zamora López, Pedro Abad Pérez, Jorge, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023219 Signatura 011632/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Reforma y cambio de uso de granja antigua : Baradello gelat | Fechas: | 24/02/1979 - 07/11/1979 24/02/1979 | Productor/es: | Pastor Sans, Pilar Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022480 Signatura 011555/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Refuerzo forjado madera en local : San José, 39 | Fechas: | 08/11/1982 - 22/03/1983 08/11/1982 | Productor/es: | Fuster Cano, Camilo Abad Pérez, Jorge, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022882 Signatura 011599/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Vivienda unifamiliar : Partida Cotes Altes | Fechas: | 14/07/1980 - 22/07/1982 14/07/1980 | Productor/es: | Alborch Jover, Julio Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022642 Signatura 011572/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Vivienda unifamiliar : Urbanización Montesol, D-76 | Fechas: | 10/10/1980 - 06/12/1980 10/10/1980 | Productor/es: | Romeu Sales, Héctor Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022665 Signatura 011574/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Vivienda unifamiliar : Urbanización Montesol, D-75 | Fechas: | 10/10/1980 - 06/12/1980 10/10/1980 | Productor/es: | Pérez Casanova, Ana Abad Pérez, Jorge, Arquitecto Abad Vicente, Enrique, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022664 Signatura 011574/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|