Acto de conciliación entre los farmacéuticos Carlos Verdú Pérez y Santiago Vitoria Lluch por disputas en el uso de la marca comercial El Moro
Fechas:
29/04/1898 29/04/1898
Productor/es:
Masiá Pons, Antonio, Juez Municipal Verdú Pérez, Carlos Vitoria Lluch, Santiago
Expediente
N.Control 00033297 Signatura 010901/002 Arxiu FONDO JUZGADOS
2
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en impresos de `La Unión Alcoyana`
Fechas:
15/02/1957 - 18/02/1957 15/02/1957
Expediente
N.Control 00023260 Signatura 011637/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
3
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en las etiquetas para botellas de licor `Gisbert, Olcina y Cía.`
Fechas:
16/11/1939 - 05/06/1940 16/11/1939
Productor/es:
Olcina Sempere, Carlos
Expediente
N.Control 00023261 Signatura 011637/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
4
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en los impresos de la Casa de Andalucía
Fechas:
07/09/1977 - 15/09/1977 07/09/1977
Expediente
N.Control 00023255 Signatura 011637/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
5
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en los muestrarios textiles de José Llopis
Fechas:
24/08/1972 - 02/09/1972 24/08/1972
Productor/es:
Llopis Satorre, José
Expediente
N.Control 00023256 Signatura 011637/006 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
6
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales
Fechas:
29/03/1972 - 25/04/1972 29/03/1972
Productor/es:
Belda Ferrero, José
Expediente
N.Control 00023259 Signatura 011637/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
7
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales
Fechas:
14/11/1972 - 18/12/1972 14/11/1972
Productor/es:
Abad Segura, Rafael
Expediente
N.Control 00023258 Signatura 011637/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
8
Autorización del uso del escudo oficial de Alcoy en productos comerciales con motivo del VII centenario de las fiestas de San Jorge
Fechas:
21/10/1975 - 31/10/1975 21/10/1975
Productor/es:
Sempere Nadal, Enrique
Expediente
N.Control 00023257 Signatura 011637/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
9
Autos de mayor cuantía promovido por Ismael Company Martí contra Carmen Company Martí y José Gosálbez Miró, sobre aprovechamiento de la propiedad y marca del calendario `El Profeta`
Fechas:
14/07/1926 - 23/02/1928 14/07/1926
Productor/es:
Company Martí, Ismael Gosálbez Miró, José Company Martí, Carmen
Expediente
N.Control 00094142 Signatura 010492/001 Arxiu FONDO JUZGADOS
10
Autos de perpetua memoria promovidos por Virtudes Payá Pérez sobre producto de laboratorio químico farmacéutico
Fechas:
31/03/1931 - 21/04/1931 31/03/1931
Productor/es:
Payá Pérez, Virtudes
Expediente
N.Control 00097968 Signatura 010929/009 Arxiu FONDO JUZGADOS
11
Circulación impreso sobre la revista `Alrededor del mundo`
Fechas:
02/05/1903 - 04/05/1903 02/05/1903
Productor/es:
Pastor Blanquer, Rafael
Expediente
N.Control 00021523 Signatura 005555/010 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
12
Comunicación títulos de propiedad marcas papel de fumar : 1859-1872
Fechas:
1859 - 1872 1859
Expediente
N.Control 00021411 Signatura 005549/001 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
13
Elección de contribuyentes asociados al municipio para cubrir el cupo de consumos : 1890-1891
Fechas:
1889 - 1891 1889
Expediente
N.Control 00032288 Signatura 005092/012 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
14
Francisco Moltó Abad papelero, y su esposa Micaela Botella Bernabeu, de Cocentaina, contra la sociedad `Hijos de Gaspar Mayor` para que les devuelva los moldes para tapas de libritos de papel de fumar de las marcas `Las tijeras` y `Vista de Cádiz`
Fechas:
04/05/1892 - 07/05/1892 04/05/1892
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Moltó Abad, Francisco Botella Bernabeu, Micaela
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00032828 Signatura 010815/019 Arxiu FONDO JUZGADOS
15
Perpetua memoria promovida por Virtudes Payá Pérez para acreditar productos farmacéuticos de su difunto esposo Santiago Monllor Constans
Fechas:
13/08/1923 - 14/08/1925 13/08/1923
Productor/es:
Payá Pérez, Virtudes Monllor Constans, Santiago
Expediente
N.Control 00092230 Signatura 010322/004 Arxiu FONDO JUZGADOS
16
Perpetua memoria promovida por Virtudes Payá Pérez para acreditar productos farmacéuticos de su difunto esposo Santiago Monllor Constans
Fechas:
20/01/1928 - 13/03/1928 20/01/1928
Productor/es:
Payá Pérez, Virtudes
Expediente
N.Control 00095068 Signatura 010785/006 Arxiu FONDO JUZGADOS
17
Pobreza de Ismael Company Martí para litigar contra Carmen Company Martí y José Gosálbez Miró, sobre aprovechamiento de la propiedad y marca del calendario `El Profeta`
Fechas:
13/11/1923 - 06/02/1924 13/11/1923
Productor/es:
Company Martí, Ismael Gosálbez Miró, José Company Martí, Carmen
Expediente
N.Control 00092240 Signatura 010322/014 Arxiu FONDO JUZGADOS
18
Registro y renovación marcas de propiedad papel de fumar
Fechas:
27/05/1916 - 08/09/1938 27/05/1916
Productor/es:
Laporta Valor, José
Expediente
N.Control 00021412 Signatura 005549/002 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
19
Registro y renovación marcas de propiedad papel de fumar
Fechas:
03/07/1912 - 23/10/1939 03/07/1912
Productor/es:
Gisbert Terol, Camilo
Expediente
N.Control 00021414 Signatura 005549/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
20
Registro y renovación marcas de propiedad papel de fumar
Fechas:
12/06/1916 - 03/11/1938 12/06/1916
Productor/es:
Ivorra Carbonell, Pascual
Expediente
N.Control 00021413 Signatura 005549/003 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL