| 1 | | | Antecedentes sobre vías pecuarias del término | Fechas: | 1885 - 1931 1885 | | Expediente | | N.Control 00021054 Signatura 005665/009 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Apeo y deslinde monte Carrascal | Fechas: | 1912 1912 | | Expediente | | N.Control 00028053 Signatura 005300/005 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Autos de deslinde y amojonamiento promovido por Francisca Vilaplana sobre finca parte trasera calle San Nicolás | Fechas: | 04/02/1936 - 10/02/1936 04/02/1936 | Productor/es: | Gisbert Vitoria, Francisco Vilaplana Alfonso, Francisca Oltra Boronat, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00093875 Signatura 010931/001 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Autos reconocimientos de tierras de Realengo : 1763-1771 | Fechas: | 1762 - 1771 1762 | Productor/es: | Durán, Andrés Ángel, Corregidor
| | Expediente | | N.Control 00028108 Signatura 005314 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Carta sobre actos del Corregidor en usurpación de tierras del Realengo : 1751-1754 | Fechas: | 12/02/1751 - 08/07/1754 12/02/1751 | Productor/es: | Doblas León y Cisneros, Jerónimo de las, Corregidor
| | Expediente | | N.Control 00026990 Signatura 003226/048 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Certificación sobre superficie y deslinde : Pintor Cabrera, 83 | Fechas: | 21/12/1953 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Satorre Calvo, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00067138 Signatura 011808/072 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | Certificación sobre superficie y deslinde : Pintor Cabrera, 96 | Fechas: | 21/12/1953 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Ferri Ferrándiz, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00067137 Signatura 011808/071 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Correspondencia deslinde entre Alcoy y Bocairente : 1735-1736 | Fechas: | 1735 - 1736 1735 | | Expediente | Lugar: | Bocairent | | N.Control 00026800 Signatura 002576/006 Arxiu FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO | |
|
| 9 | | | Deslinde coto Fuente Roja del Monte Carrascal | Fechas: | 1860 1860 | | Expediente | | N.Control 00028034 Signatura 005299/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Deslinde de azagadores del término | Fechas: | 16/04/1859 - 27/08/1859 16/04/1859 | | Expediente | | N.Control 00021049 Signatura 005665/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Deslinde de la vereda pecuaria del Molinar | Fechas: | 1885 - 1886 1885 | | Expediente | | N.Control 00021053 Signatura 005665/008 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Deslinde de los azagadores del Regall, Clot de la Vispa, Ombría del Manco y Molinar | Fechas: | 1884 - 1887 1884 | | Expediente | | N.Control 00021052 Signatura 005665/007 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Deslinde de los azagadores y montes reales del término solicitador por los cortantes y pastores de Alcoy | Fechas: | 03/1842 - 27/08/1847 03/1842 | | Expediente | | N.Control 00021046 Signatura 005665/001 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Deslinde de terreno : Plaza de la Algodonera | Fechas: | 17/04/1872 - 28/03/1905 17/04/1872 | Productor/es: | Albors Monllor, Rigoberto
| | Expediente | | N.Control 00021077 Signatura 005691/009 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Deslinde del azagador que atraviesa la heredad del `Sargento` | Fechas: | 20/08/1865 - 05/10/1865 20/08/1865 | Productor/es: | Silvestre Olcina, Juan Masiá Valor, Rafael, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00021050 Signatura 005665/005 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Deslinde del azagador que atraviesa la masía de Chiner : Partida del Molinar | Fechas: | 30/04/1866 - 1921 30/04/1866 | Productor/es: | Montllor Vilaplana, Ventura Sanz Irles, María Sanz Irles, Felipe Peidro Blanquer, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00021051 Signatura 005665/006 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Deslinde del azagador real de Cocentaina a Benifallim atravesando el término de Alcoy | Fechas: | 1912 - 1913 1912 | | Expediente | | N.Control 00021055 Signatura 005665/010 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Deslinde monte San Cristóbal | Fechas: | 1912 1912 | | Expediente | | N.Control 00028057 Signatura 005302/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Deslinde pared medianera edificio Sr. Moltó y solar de Hijos de José Boronat : calle de Valencia | Fechas: | 02/01/1956 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00072641 Signatura 011812/234 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 20 | | | Deslinde términos de Alcoy y Cocentaina | Fechas: | 1887 - 1888 1887 | Productor/es: | Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00028071 Signatura 005306/003 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|