N.Control 00017448 Signatura 007545/057 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
5
Enrique Oltra Codoñer contra Antonio Pastor Pastor sobre impago alquiler
Fechas:
12/03/1934 - 20/04/1934 12/03/1934
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique Pastor Pastor, Antonio
Expediente
N.Control 00100908 Signatura 010897/009 Archivo FONDO JUZGADOS
6
Enrique Oltra Codoñer contra el gerente de la sociedad mercantil `Esplugues y Coloma`, Rafael Coloma Barrachina, por impago de honorarios
Fechas:
13/11/1924 - 25/11/1924 13/11/1924
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique Coloma Barrachina, Rafael
Expediente
N.Control 00092542 Signatura 010606/035 Archivo FONDO JUZGADOS
7
Enrique Oltra Codoñer contra Juan Agudo Garat sobre pago de 60 pesetas
Fechas:
18/12/1931 - 28/12/1931 18/12/1931
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique Agudo Garat, Juan
Expediente
N.Control 00098510 Signatura 010440/048 Archivo FONDO JUZGADOS
8
Enrique Oltra Codoñer contra los interventores de la suspensión de pagos de la razón "M: Gisbert Valls" sobre cobro de los honorarios profesionales
Fechas:
06/02/1933 - 16/07/1935 06/02/1933
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique Gisbert Valls, María
Expediente
N.Control 00099568 Signatura 010713/008 Archivo FONDO JUZGADOS
9
Enrique Oltra contra Rodrigo Ruiz Balaguer, por una deuda transferida del vecino de Alicante M. Cremades Alarcón
Fechas:
08/03/1916 - 18/05/1918 08/03/1916
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Oltra Codoñer, Enrique Ruiz Balaguer, Rodrigo
Expediente
Lugar:
Alicante
N.Control 00083655 Signatura 010352/025 Archivo FONDO JUZGADOS
10
Enrique Oltra, en nombre de la razón social `Viuda e Hijos de Francisco Blanes`, contra el vecino de Alquerías del Niño Perdido-Burriana Bautista Balaguer Molés, sobre pago de 936,30 pesetas
Fechas:
03/12/1932 - 24/05/1933 03/12/1932
Productor/es:
Oltra Codoñer, Enrique
Expediente
Lugar:
Burriana
N.Control 00099413 Signatura 010697/040 Archivo FONDO JUZGADOS
11
Enrique Oltra, en representación de Francisco Miró Moltó, contra Francisco Sirvent Esteve por dos letras de cambio
Fechas:
14/08/1915 - 21/08/1915 14/08/1915
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Miró Moltó, Francisco Sirvent Esteve, Francisco Oltra Codoñer, Enrique
Expediente
N.Control 00083009 Signatura 010434/020 Archivo FONDO JUZGADOS
12
Expediente instruido para inscribir en el Registro Civil la defunción de José Luis Vitoria García : 1939
Fechas:
23/09/1939 - 06/10/1939 23/09/1939
Productor/es:
Vitoria García, José Luis Oltra Codoñer, Enrique
Expediente
N.Control 00097660 Signatura 010716/025 Archivo FONDO JUZGADOS
13
Ramo separado de administración y cuentas, dimanante de los autos ejecutivos promovidos por...José Bruno Andrés Ferri contra Salvador Ramírez Tortosa por si y como heredero fiduciario y albacea solidario de Francisco de Paula Ramírez Tortosa
Fechas:
1901 - 1920 1901
Productor/es:
Andrés Ferri, José Bruno Silvestre Alcaraz, Rafael López Merita, José Conrado, Procurador Oltra Codoñer, Enrique Ramírez Tortosa, Salvador Ramírez Tortosa, Francisco de Paula
Expediente
N.Control 00081161 Signatura 010936 Archivo FONDO JUZGADOS
14
Reconstrucción casa tras su derribo : San Nicolás, 42
Tasación chalet para la testamentaría de Antonio Laporta Boronat : Avenida Canalejas, esquina Cid y Fernán Caballero
Fechas:
03/05/1940 - 11/11/1940 03/05/1940
Productor/es:
Aracil Aznar, Joaquín Laporta Boronat, Antonio Oltra Codoñer, Enrique
Expediente
N.Control 00065597 Signatura 011807/040 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL
17
Tasación de los bienes de la herencia de José Luis Vitoria García : casa nº 85 de San Nicolás ; casa nº 70 de San Francisco ; edificio industrial nº 35 del Cuartel Sur, partida del Molinar
Productor/es:
Aracil Aznar, Joaquín Vitoria García, José Luis Oltra Codoñer, Enrique
Expediente
N.Control 00070370 Signatura 011811/057 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL