| 1 | | | Bando comunicando la creación de la Junta Local de Subsistencias | Fechas: | 25/02/1921 25/02/1921 | Productor/es: | Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00023400 Signatura 003108/006 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Bandos ordenando el reclutamiento general | Fechas: | 1918 - 1922 1918 | Productor/es: | Pérez Barceló, Enrique, Alcalde Payá Miralles, Francisco, Alcalde Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00023399 Signatura 003108/005 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Cobertizo : Jardín Convento del Santo Sepulcro (Santo Tomás) | Fechas: | 21/02/1921 - 15/03/1921 21/02/1921 | Productor/es: | Pérez Verdú, Joaquín Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016269 Signatura 007540/006 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Convertir ventana en balcón : Embajador Irles, 4 | Fechas: | 07/02/1921 - 01/03/1921 07/02/1921 | Productor/es: | Payá Olcina, Consuelo Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016265 Signatura 007540/002 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Dos electromotores para telares mecánicos : Beato Juan de Ribera, 1 | Fechas: | 30/08/1920 - 29/09/1924 30/08/1920 | Productor/es: | Pastor Cortés, Adrián Cort Merita, José, Ingeniero García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014660 Signatura 011491/065 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Elevar cubierta : Arias Miranda, 30 | Fechas: | 13/01/1921 - 01/03/1921 13/01/1921 | Productor/es: | Tomás doménech, Miguel Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016264 Signatura 007540/001 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Elevar cubierta : San Antonio, 10 | Fechas: | 01/12/1920 - 13/12/1920 01/12/1920 | Productor/es: | Juan Barber, Luisa Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016185 Signatura 007535/097 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Enlucir fachada : San Mateo, 50 | Fechas: | 29/03/1921 - 01/04/1921 29/03/1921 | Productor/es: | Samper López, Miguel Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016273 Signatura 007540/010 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Escrituras de compra-venta de terrenos colindantes al Hospital Civil : 1912, 1921 | Fechas: | 1912 - 1921 1912 | Productor/es: | Barceló Satorre, Silverio Pascual Pastor, Vicente, Alcalde Albors Raduán, Consuelo Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00028760 Signatura 005733/007 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Mirador : Anselmo Aracil, 15 | Fechas: | 23/02/1921 - 10/03/1921 23/02/1921 | Productor/es: | Zaragoza Llácer, Angelina Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016268 Signatura 007540/005 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Modificar hueco : Santa Marta, 5 | Fechas: | 06/04/1921 - 14/04/1921 06/04/1921 | Productor/es: | Blanes Blanquer, Francisco Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016276 Signatura 007540/013 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Modificar huecos : San Mateo, 50 | Fechas: | 22/02/1921 - 01/03/1921 22/02/1921 | Productor/es: | Sempere López, Miguel Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016267 Signatura 007540/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Motor para accionar urdidor : San francisco, 77 | Fechas: | 26/08/1920 - 27/09/1920 26/08/1920 | Productor/es: | Gisbert Verdú, Francisco Oltra Codoñer, Vicente, Perito mecánico electricista Moltó Abad, Enrique, Alcalde Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014699 Signatura 011493/044 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|