| 1 | | | Almacenes : Laporta, 12 / San Juan | Fechas: | 12/11/1915 - 24/11/1915 12/11/1915 | Autor: | Oliver Claramunt, José | Productor/es: | Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015744 Signatura 011497/009 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Cambio de situación del motor del almacén de paños : Anselmo Aracil, 6 | Fechas: | 10/10/1929 - 06/11/1929 10/10/1929 | Productor/es: | Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial Moltó Pascual, Francisco, Alcalde García Gisbert, Miguel, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014457 Signatura 011490/045 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Colocar toldo para el verano en venta : Carretera Játiva-Alicante, Km. 54,7, `edificio Marcoval` | Fechas: | 13/05/1914 - 02/07/1914 13/05/1914 | Productor/es: | Romá Alemany, José Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015698 Signatura 007582/103 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Consolidación casa : Embajador Irles, 18 | Fechas: | 03/10/1917 - 13/10/1917 03/10/1917 | Productor/es: | Cabrera Llopis, Ricardo Masanet Faus, Rafael, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015986 Signatura 011498/114 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Construcción de retretes : San Miguel, 12 | Fechas: | 14/10/1929 - 07/11/1929 14/10/1929 | Productor/es: | Blanes Abad, Rosa Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00017583 Signatura 007546/062 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Construcción de retretes : San Vicente, 2 | Fechas: | 14/10/1929 - 07/11/1929 14/10/1929 | Productor/es: | Linares Verdú, Antonio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00017582 Signatura 007546/061 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Convertir ventana en puerta : Pintor Casanova / San Blas, 23 | Fechas: | 22/10/1917 - 31/10/1917 22/10/1917 | Productor/es: | Gosálbez Barceló, Carlos Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015991 Signatura 011498/119 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Cuatro electromotores para taller de libritos de papel de fumar : Maestro Faus, 33 | Fechas: | 07/04/1915 - 24/02/1917 07/04/1915 | Productor/es: | Raduán Casamitjana, Juan Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014640 Signatura 011491/048 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Edificio industrial : San Vicenta (frente a nº 17 y 19) | Fechas: | 30/12/1914 - 13/01/1915 30/12/1914 | Productor/es: | Soler Llácer, Jorge Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015731 Signatura 011497/003 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Edificio para Parque de Bomberos : Travesía del Viaducto, 4 | Fechas: | 06/08/1914 - 11/08/1914 06/08/1914 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015740 Signatura 011497/005 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Electromotor en fábrica de paños de `Francisco Payá y Cía.` : Anselmo Aracil, 32 | Fechas: | 26/03/1915 - 10/04/1915 26/03/1915 | Productor/es: | Payá Soler, Modesto Cort Merita, José, Ingeniero Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014818 Signatura 011494/054 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Electromotor para bomba de agua : Oliver, 20 | Fechas: | 02/04/1914 - 13/06/1914 02/04/1914 | Productor/es: | Soler Reig, Bautista Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014425 Signatura 011489/063 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Electromotor para canillera : San Francisco, 75 | Fechas: | 07/01/1914 - 04/03/1914 07/01/1914 | Productor/es: | Ferrándiz Belda, José Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014804 Signatura 011494/050 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Electromotor para fábrica de limonadas gaseosas : Plaza Constitución, 32 | Fechas: | 18/11/1914 - 14/01/1915 18/11/1914 | Productor/es: | Pastor Valls, Camilo Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014806 Signatura 011494/052 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Electromotor para fábrica géneros de punto : Maestro Faus, 31 | Fechas: | 01/04/1915 - 19/05/1915 01/04/1915 | Productor/es: | Laporta Gisbert, Francisco Cort Merita, José, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014594 Signatura 011491/040 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Electromotor y transformador eléctrico para industria de tintes : Partida Tintes, 22 | Fechas: | 23/02/1915 - 20/03/1915 23/02/1915 | Productor/es: | Sanz Dualde, Santiago Abad Carbonell, José, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014808 Signatura 011494/053 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Elevación casa : San Rafael, 4 | Fechas: | 01/04/1914 - 15/04/1914 01/04/1914 | Productor/es: | Payà Orts, Tomás Briet Barrachina, José, Arquitecto Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015690 Signatura 007582/095 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Elevación casa : San Francisco, 53 | Fechas: | 27/01/1914 - 04/02/1914 27/01/1914 | Productor/es: | Mompó Pérez, Baltasar Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015672 Signatura 007582/077 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Elevación casa : Santa Marta, 37 | Fechas: | 27/01/1915 - 01/02/1915 27/01/1915 | Productor/es: | Pérez García, Ricardo Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015746 Signatura 011497/011 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | Elevación cubierta de casa de Dolores Verdú : San Francisco, 77 | Fechas: | 03/11/1917 - 09/11/1917 03/11/1917 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Moltó Pascual, Francisco, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015992 Signatura 011498/120 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|