| 1 | | | Colocar puertas enrollables : San Nicolás, 51 | Fechas: | 13/07/1928 - 26/07/1928 13/07/1928 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017519 Signatura 007545/128 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Construir casa : Avenida Canalejas con Espronceda | Fechas: | 20/04/1920 - 12/05/1920 20/04/1920 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016199 Signatura 007536/014 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Construir edificio almacén : San Nicolás, 49 | Fechas: | 02/10/1926 - 13/10/1926 02/10/1926 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017091 Signatura 007542/079 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Construir vivienda entresuelo en local para almacén : San Nicolás, con Beato Nicolás Factor | Fechas: | 03/02/1928 - 25/02/1928 03/02/1928 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017241 Signatura 007544/008 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Modificar huecos : San Nicolás, 51 | Fechas: | 29/05/1928 - 09/06/1928 29/05/1928 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017295 Signatura 007544/062 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Motores eléctricos en fábrica de tintes : `Tinte de la Bolta` | Fechas: | 16/04/1935 - 21/05/1935 16/04/1935 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00014080 Signatura 011484/051 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Nombramiento defensor de los menores Ángeles, Rafael, Roque, José Luis, Francisca y Ana Monllor Boronat a favor de su tío paterno Roque Monllor Aura | Fechas: | 12/10/1925 - 28/10/1925 12/10/1925 | Productor/es: | Monllor Aura, Rafael Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00093369 Signatura 010494/028 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola (heredad `Mas del Pla`) | Fechas: | 19/05/1917 - 27/12/1917 19/05/1917 | Productor/es: | Climent García, Francisco Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029355 Signatura 005433/049 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola | Fechas: | 19/10/1925 - 09/11/1925 19/10/1925 | Productor/es: | Cerdá Mollá, José Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029433 Signatura 005435/025 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola | Fechas: | 10/10/1929 - 28/11/1929 10/10/1929 | Productor/es: | Revert Soler, Pedro Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029478 Signatura 005435/051 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola | Fechas: | 22/11/1924 - 07/01/1925 22/11/1924 | Productor/es: | Climent García, Francisco Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029428 Signatura 005435/021 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola | Fechas: | 20/06/1926 - 27/07/1926 20/06/1926 | Productor/es: | Ferrándiz Balaguer, Miguel Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029439 Signatura 005435/031 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola (heredad `Mas del Plá`) | Fechas: | 18/06/1919 - 12/07/1919 18/06/1919 | Productor/es: | Valero Rico, Isidro Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029375 Signatura 005433/062 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Mariola | Fechas: | 21/11/1925 - 22/12/1925 21/11/1925 | Productor/es: | Buades Climen, Tomás Monllor Aura, Roque
| | Expediente | | N.Control 00029434 Signatura 005435/026 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Reengrosar fachada : San Nicolás, 51 | Fechas: | 06/07/1927 - 14/07/1927 06/07/1927 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017172 Signatura 007543/044 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Reforma de fachada : San Antonio, 18 | Fechas: | 27/03/1909 - 06/04/1909 27/03/1909 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00015487 Signatura 007580/095 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Roque Monllor Aura en demanda de desahucio contra José Llopis Oriola por falta de pago | Fechas: | 04/12/1933 - 19/02/1934 04/12/1933 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Llopis Oriola, José
| | Expediente | | N.Control 00100449 Signatura 010291/084 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 18 | | | Venta de terrenos y recurso contencioso-administrativo : Parcela antiguo camino que desde San Roque se dirige a las Ujolas | Fechas: | 11/02/1929 - 16/04/1930 11/02/1929 | Productor/es: | Monllor Aura, Roque Vicens Moltó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00020506 Signatura 007521/024 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|