| 1 | | | José Moya Miralles, carpintero, contra Félix Giner Calvo, presbítero de Beniarrés, por impago de trabajos de carpintería | Fechas: | 11/03/1896 - 18/03/1896 11/03/1896 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Moya Miralles, José Giner Calvo, Félix
| | Expediente | Lugar: | Beniarrés | | N.Control 00033166 Signatura 010677/008 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | José Moya Miralles, constructor mecánico, contra Miguel Llectres, propietario de Oliva, por impago de una bomba de agua | Fechas: | 08/06/1896 - 14/06/1896 08/06/1896 | Productor/es: | Visedo Moltó, Modesto, Juez Municipal Moya Miralles, José
| | Expediente | Lugar: | Oliva | | N.Control 00033179 Signatura 010677/020 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | José Moya Miralles, constructor mecánico, contra Miguel Mora Navarro, fabricante de papel de Bañeres, por impago de una máquina de cortar alpargata | Fechas: | 27/10/1893 - 04/11/1893 27/10/1893 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Moya Miralles, José Mora Navarro, Miguel
| | Expediente | Lugar: | Banyeres de Mariola | | N.Control 00032956 Signatura 010816/066 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | José Moya Miralles, constructor mecánico, contra Victoriano Espí Ferri, propietario de Agullent, por las deudas de una prensa para vino | Fechas: | 29/03/1891 - 20/04/1891 29/03/1891 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Espí Ferri, Victoriano Moya Miralles, José
| | Expediente | Lugar: | Agullent | | N.Control 00032779 Signatura 010814/067 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Rafael Julio Pérez Jordá, propietario, contra José Moya Miralles, cerrajero, por deudas | Fechas: | 13/02/1890 - 15/02/1890 13/02/1890 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Pérez Jordá, Rafael Julio Moya Miralles, José
| | Expediente | | N.Control 00032719 Signatura 010814/007 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Sustitución de taller de construcción de máquinas por horno de fundición de hierro : Cordeta, 25 | Fechas: | 30/09/1895 - 28/10/1895 30/09/1895 | Productor/es: | Moya Miralles, José Colomina Raduán, Emilio, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014043 Signatura 011484/014 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Traslado taller cerrajería : Cordeta, 25, desde San Nicolás, 179 | Fechas: | 21/03/1889 - 03/05/1889 21/03/1889 | Productor/es: | Moya Miralles, José Vilaplana Juliá, Enrique, Ingeniero Municipal
| | Expediente | | N.Control 00018542 Signatura 005680/121 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|