| 1 | | | Alternador trifásico para suministro eléctrico a fábrica de géneros de punto `Carbonell y Cía.` : Plaza Mosén José Gisbert | Fechas: | 20/05/1922 - 26/11/1923 20/05/1922 | Productor/es: | Mascarell Llácer, Lázaro Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00020810 Signatura 007531/053 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Alternador trifásico para suministro energético en fábrica de papel `Ivorra y Payá` : Molino de Brutinel, Partida del Salt | Fechas: | 26/02/1922 - 26/11/1923 26/02/1922 | Productor/es: | Payá Miralles, Francisco Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00020809 Signatura 007531/052 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Ampliación edificio en construcción para fábrica de tejidos : San Juan | Fechas: | 12/09/1906 - 28/09/1906 12/09/1906 | Productor/es: | Atienza Pérez, Juan Cort Merita, José, Ingeniero Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00015413 Signatura 007580/022 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Ampliación maquinaria fábrica de paños : Beato Nicolás Factor | Fechas: | 11/09/1918 - 17/01/1919 11/09/1918 | Productor/es: | Gisbert Boronat, Camilo Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014038 Signatura 011484/009 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Caldera de vapor : Partida Molinar, 26 | Fechas: | 26/06/1903 - 14/07/1903 26/06/1903 | Productor/es: | Carbonell Monerris, José Carbonell Llopis, Indalecio Cort Merita, José, Ingeniero Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014712 Signatura 011494/021 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Caldera de vapor : Riera de Barchell, junto a la Mezquita | Fechas: | 11/02/1921 - 11/03/1921 11/02/1921 | Productor/es: | Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013790 Signatura 011480/051 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Caldera de vapor en fábrica de borras : Partida del Molinar, (26) | Fechas: | 11/11/1907 - 16/06/1908 11/11/1907 | Productor/es: | Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014793 Signatura 011495/030 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Caldera de vapor en fábrica de paños : Calle de la Umbrías | Fechas: | 22/10/1919 - 12/11/1923 22/10/1919 | Productor/es: | Mataix Valor, Desiderio Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014171 Signatura 011486/011 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Caldera de vapor en fábrica de papel : Partida del Salt, `Molino de Abargues` | Fechas: | 13/05/1903 - 18/07/1903 13/05/1903 | Productor/es: | Laporta Valor, José Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014627 Signatura 011493/015 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Caldera de vapor en fábrica de sombreros : Anselmo Aracil, 1 | Fechas: | 04/11/1910 - 18/03/1911 04/11/1910 | Productor/es: | Pérez Jordá, Enrique Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014445 Signatura 011490/033 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Caldera de vapor en fábrica de tejidos : Partida del Molinar, 31 | Fechas: | 04/12/1905 - 17/01/1906 04/12/1905 | Productor/es: | Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014807 Signatura 011495/041 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Caldera de vapor en fábrica de tinte : Partida del Molinar, (14 y 15) | Fechas: | 25/10/1919 - 09/11/1919 25/10/1919 | Productor/es: | Pascual Monllor, José Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014783 Signatura 011495/020 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Caldera de vapor y motor a gas pobre en fábrica de paños : Partida del Molinar, 22 | Fechas: | 17/07/1906 - 16/06/1908 17/07/1906 | Productor/es: | Verdú Santonja, Lisardo Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014754 Signatura 011495/002 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Caldera de vapor, electromotores y central transformadora en fábrica de paños : Partida del Molinar, 21 | Fechas: | 28/06/1911 - 17/02/1914 28/06/1911 | Productor/es: | Gisbert López, Francisco Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014756 Signatura 011495/004 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Caldera multitubular : Riquer bajo, 36 | Fechas: | 05/04/1902 - 10/06/1902 05/04/1902 | Productor/es: | Plá Amigó, Eduardo Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014567 Signatura 011491/021 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Caldera multitubular en fábrica de paños : Partida del Molinar, 12 | Fechas: | 21/07/1903 - 07/08/1903 21/07/1903 | Productor/es: | Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014762 Signatura 011495/010 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Caldera para fábrica de paños : Partida Molinar, 41 | Fechas: | 04/12/1902 - 03/01/1903 04/12/1902 | Productor/es: | Gisbert López, Francisco Cort Merita, José, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014707 Signatura 011494/018 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Caldera semifija vertical para industria de tintorería : Partida Tintes, 22 | Fechas: | 19/10/1906 - 29/10/1906 19/10/1906 | Productor/es: | Sanz Dualde, Joaquín Cort Merita, José, Ingeniero Reig Aguilar-Tablada, Santiago, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014721 Signatura 011494/026 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Caldera y máquina de vapor en fábrica de carbón de París : La Uxola | Fechas: | 01/10/1909 - 10/01/1910 01/10/1909 | Productor/es: | Rovira Merita, Joaquín, Conde de Rótova Cort Merita, José, Ingeniero Pascual Pastor, Vicente, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014724 Signatura 011494/028 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | Caldera y máquina de vapor en fábrica de `Viuda de Francisco Martínez` : Riquer, 82 | Fechas: | 25/05/1903 - 19/08/1903 25/05/1903 | Productor/es: | Cort Merita, José, Ingeniero Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014564 Signatura 011491/019 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|