| 1 | | | Almacén de tableros, accesorios para persianas `Talcoy` : Avenida de Elche, 45 | Fechas: | 30/07/1984 - 13/01/1987 30/07/1984 | Productor/es: | Agulló Albors, José
| | Expediente | | N.Control 00061627 Signatura 011730/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Almacén de trapos : Calle Alicante, s/n | Fechas: | 16/08/1972 - 17/08/1973 16/08/1972 | Productor/es: | Grau Mullor, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00012901 Signatura 003905/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Ampliación fábrica de tejidos : Pelayo, 2 | Fechas: | 06/04/1973 - 28/05/1974 06/04/1973 | Productor/es: | Gisbert Pamplona, Pedro
| | Expediente | | N.Control 00012275 Signatura 003891/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Ampliar maquinaria industria tejidos `Novatex` : Montdúber, s/n | Fechas: | 01/09/1979 - 05/05/1980 01/09/1979 | Productor/es: | Esteve Ponsoda, Francisco Javier
| | Expediente | | N.Control 00013437 Signatura 003912/052 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Autoservicio de alimentación : San Isidro, 31 | Fechas: | 01/01/1984 - 09/03/1984 01/01/1984 | Productor/es: | Llácer Gadea, María del Carmen
| | Expediente | | N.Control 00013421 Signatura 003912/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Bar 3ª categoría : San Miguel, 12 | Fechas: | 01/12/1978 - 21/08/1979 01/12/1978 | Productor/es: | Couñago Trenas, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00013290 Signatura 003911/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Bar 3ª categoría : Cura Escrivá, 4 | Fechas: | 01/07/1981 - 24/03/1982 01/07/1981 | Productor/es: | Espí Llorca, Rosa
| | Expediente | | N.Control 00012072 Signatura 003887/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Bar 4ª categoría : Virgen María, 16 | Fechas: | 01/02/1975 - 16/01/1976 01/02/1975 | Productor/es: | Ruiz Baños, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00012249 Signatura 003890/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Bar cafetería de 3ª categoría : General Mola, 67 | Fechas: | 00/09/1975 - 13/01/1976 00/09/1975 | Productor/es: | Serrano Rodríguez, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00012770 Signatura 003902/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Bobinados : El olivar, 61 | Fechas: | 16/06/1970 - 26/01/1971 16/06/1970 | Productor/es: | Francés Bito, Gilberto
| | Expediente | | N.Control 00012961 Signatura 003906/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Bodega : Caballero Merita, 25 | Fechas: | 01/04/1986 - 23/10/1986 01/04/1986 | Productor/es: | Verdú Llinares, Antonia Milagros Botella Mora, Ernesto, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012009 Signatura 003885/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Cafetería y horchatería : San Lorenzo, 5 | Fechas: | 00/02/1976 - 25/08/1976 00/02/1976 | Productor/es: | Garrigós Tomás, Guzmán
| | Expediente | | N.Control 00013268 Signatura 003911/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Comercio de ultramarinos : General Mola, 75 | Fechas: | 00/12/1977 - 02/05/1980 00/12/1977 | Productor/es: | Moltó Esteban, Elvira
| | Expediente | | N.Control 00012760 Signatura 003902/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 14 | | | Depósito de fuel-oil : Av. Generalísimo, 56 | Fechas: | 00/06/1973 - 06/12/1973 00/06/1973 | | Expediente | | N.Control 00013008 Signatura 003906/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 15 | | | Depósito de gasoleo para calefacción : Av. Generalísimo, 39 | Fechas: | 00/06/1978 - 10/03/1979 00/06/1978 | | Expediente | | N.Control 00013010 Signatura 003906/037 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Depósito subterráneo para propano en industria de acabados textiles : Algezares, 26 | Fechas: | 27/06/1973 - 31/10/1974 27/06/1973 | Productor/es: | Jover Pascual, Juan
| | Expediente | | N.Control 00061365 Signatura 003923/047 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Depósito y sistema calefacción oficinas `Textil Alcoyana` : Santa Rita, 21 | Fechas: | 01/06/1978 - 13/03/1979 01/06/1978 | | Expediente | | N.Control 00012169 Signatura 003888/049 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Enconado de hilados : El Olivar, 71 | Fechas: | 28/06/1972 - 03/12/1973 28/06/1972 | Productor/es: | Flores Quesada, Diego
| | Expediente | | N.Control 00012960 Signatura 003906/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Fábrica de borras : Partida Huerta Mayor, 13 | Fechas: | 15/10/1973 - 31/10/1974 15/10/1973 | Productor/es: | Aleixandre Ferre, Agustín
| | Expediente | | N.Control 00012654 Signatura 003900/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Fábrica de muebles : Joan Martorell, 17 | Fechas: | 04/12/1973 - 07/11/1974 04/12/1973 | Productor/es: | Vicens Miralles, Ricardo
| | Expediente | | N.Control 00012713 Signatura 003901/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|