| 1 | | | Caldera de vapor en fábrica : Cura Navarro, 2 | Fechas: | 11/05/1928 - 16/11/1928 11/05/1928 | Productor/es: | Jordá Silvestre, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013855 Signatura 011481/055 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Confitería : San Lorenzo, 34 | Fechas: | 11/03/1940 - 03/04/1940 11/03/1940 | Productor/es: | Gadea Bernabeu, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013275 Signatura 003911/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Cuatro electromotores y caldera multitubular en fábrica de paños de `Hijos de Juan Soler` : Riquer bajo | Fechas: | 05/11/1923 - 14/01/1925 05/11/1923 | Productor/es: | Soler Moya, Gonzalo García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014563 Signatura 011491/018 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Dos electromotores para telares mecánicos : Beato Juan de Ribera, 1 | Fechas: | 30/08/1920 - 29/09/1924 30/08/1920 | Productor/es: | Pastor Cortés, Adrián Cort Merita, José, Ingeniero García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal Moltó Abad, Enrique, Alcalde Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014660 Signatura 011491/065 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Dos motores a aceites pesados en dos fábricas de tejidos de `Bernabeu y Cía., S. A.` : Méndez Núñez, 4, y Lope de Vega, 8 | Fechas: | 30/07/1945 - 09/11/1945 30/07/1945 | Productor/es: | Bernabeu Payá, Adolfo García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00011652 Signatura 003881/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Dos motores eléctricos para accionar máquinas de cardar de la fábrica `Hilaturas El Serpis` : Méndez Núñez, 5 | Fechas: | 11/06/1942 - 08/07/1942 11/06/1942 | Productor/es: | Blanquer Maiquez, Octavio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00011657 Signatura 003881/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Electromotores en fábrica de paños : Partida del Molinar | Fechas: | 06/11/1923 - 20/11/1923 06/11/1923 | Productor/es: | Blanes Santos, Santiago García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014753 Signatura 011495/001 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Electromotores y transformador en fábrica textil : Cotes Bajo, nº 66-E | Fechas: | 10/02/1943 - 31/03/1943 10/02/1943 | Productor/es: | Gosálbez Miralles, Armando García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00061364 Signatura 003923/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Fábrica de caucho regenerado `Hijo de Bonifacio Pérez León` : Espronceda, Ingeniero Vilaplana y Reconquista | Fechas: | 27/02/1945 - 06/12/1945 27/02/1945 | Productor/es: | Pérez de León y Reig, José García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012598 Signatura 003898/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Fábrica de chocolates : San Lorenzo, 30 | Fechas: | 05/03/1943 - 29/07/1947 05/03/1943 | Productor/es: | Pérez Lloréns, Antonio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013273 Signatura 003911/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Fábrica de hilados (instalación maquinaria y motores) : Calle de Guzmán, 4 | Fechas: | 13/11/1941 - 28/04/1942 13/11/1941 | Productor/es: | Payá Aracil, Agustín García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013200 Signatura 003909/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Fábrica de hilados de algodón : Plaza Mosén José Gisbert | Fechas: | 11/03/1944 - 15/05/1944 11/03/1944 | Productor/es: | Ferrándiz Carbonell, José García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012585 Signatura 003898/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Fábrica de hilados `Holaturas El Serpis` : Méndez Núñez, 5 | Fechas: | 13/06/1942 - 01/08/1942 13/06/1942 | Productor/es: | Blanquer Maiquez, Octavio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00011658 Signatura 003881/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Fábrica de peladillas (instalación maquinaria y motores) : Solís, 4 | Fechas: | 28/05/1943 - 04/10/1943 28/05/1943 | Productor/es: | Sempere Jover, José García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012860 Signatura 003904/030 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Fábrica de tejidos : Entenza, 93 (87) | Fechas: | 15/11/1947 - 17/03/1948 15/11/1947 | Productor/es: | Corbí Vañó, Juan García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012490 Signatura 003896/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Fábrica de tejidos (instalación maquinaria y motores) : Calle Alicante, 13 y 15, 4ª planta | Fechas: | 23/11/1947 - 23/02/1948 23/11/1947 | Productor/es: | Colomer Pérez, Enrique García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012873 Signatura 003904/043 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Fábrica de tejidos (instalación maquinaria y motores) : Fernán Caballero, s/n y Avenida José Antonio | Fechas: | 26/04/1944 - 28/08/1944 26/04/1944 | Productor/es: | Mínguez Tejedor, Arturo García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013452 Signatura 003913/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Fábrica de tejidos (instalación maquinaria y motores) : Caldera Gas | Fechas: | 19/11/1942 - 01/07/1942 19/11/1942 | Productor/es: | Coloma Ferri, Glicerio García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012871 Signatura 003904/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Fábrica de tejidos (instalación maquinaria, motores, sección de tintura y transformador) : Manzana entre Balmes y Fernán Caballero | Fechas: | 01/12/1943 - 22/07/1949 01/12/1943 | Productor/es: | Balaguer Blanes, Juan Terol Peidro, José, Técnico Industrial García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013450 Signatura 003913/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Fábrica de tejidos (maquinaria y motores) : Horno del Vidrio, 10 | Fechas: | 01/09/1942 - 28/02/1946 01/09/1942 | Productor/es: | Valor Miró, Vicente García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012591 Signatura 003898/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|