| 1 | | | Ampliación taller construcciones mecánicas : Solís, 4 | Fechas: | 25/05/1964 - 10/05/1965 25/05/1964 | | Expediente | | N.Control 00010801 Signatura 007452/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación taller construcciones mecánicas `Aznar, Rodes y Albero` : Gonzalo Cantó, 5 | Fechas: | 04/06/1957 - 31/10/1957 04/06/1957 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013500 Signatura 003914/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliaciones taller de construcciones mecánicas : Onofre Jordá, 16 | Fechas: | 01/02/1964 - 16/01/1968 01/02/1964 | Productor/es: | Picher Valls, Modesto, Técnico industrial García Payá, Roberto, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012941 Signatura 003905/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Cambio titularidad taller construcciones electromecánicas : Isabel La Católica, 16 | Fechas: | 27/12/1967 - 19/01/1968 27/12/1967 | Productor/es: | Terol Peidro, Francisco Terol Lloréns, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00011234 Signatura 007471/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Caseta de transformación : Onofre Jordá, 16 | Fechas: | 31/12/1966 - 27/02/1967 31/12/1966 | Productor/es: | García Payá, Roberto, Ingeniero industrial Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00003690 Signatura 006492/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Doce electromotores en taller construcción maquinaria : Vistabella, s/n | Fechas: | 30/04/1921 - 07/07/1921 30/04/1921 | Productor/es: | Monllor Pérez, Camilo Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014057 Signatura 011484/028 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Electromotores en taller de construcciones mecánicas : Virgen de la Fuente Roja, 74 | Fechas: | 13/04/1935 - 21/05/1935 13/04/1935 | Productor/es: | Olcina Miró, Antonio Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00014118 Signatura 011485/034 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Establecimiento artesano repaso de piezas : Milagrosa, 12 | Fechas: | 20/01/1981 - 18/03/1981 20/01/1981 | Productor/es: | Castañer Vañó, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00063022 Signatura 011762/092 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 9 | | | Instalación motor y caldera de vapor en fábrica de recauchutados : Echegaray, 10 | Fechas: | 19/08/1927 - 21/10/1927 19/08/1927 | Productor/es: | Gosálbez Gisbert, José Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014229 Signatura 011487/017 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Instalar electromotor en taller de construcción : San Roque, 14 y 16 | Fechas: | 29/04/1921 - 22/05/1921 29/04/1921 | Productor/es: | Gisbert Esplugues, Ángel Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014012 Signatura 011483/055 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Instalar electromotores en taller construcción máquinas `Esplugues y Coloma` : Orberá, s/n (9) | Fechas: | 22/12/1923 - 04/02/1924 22/12/1923 | Productor/es: | Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013822 Signatura 011481/022 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Instalar motor a gas-oil en taller construcciones mecánicas : Onofre Jordá, 16 | Fechas: | 14/06/1945 - 26/11/1945 14/06/1945 | Productor/es: | Castañer Boronat, Francisco López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012934 Signatura 003905/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Motor para máquina de hacer clavos : San Antonio, 65 | Fechas: | 18/10/1923 - 25/03/1924 18/10/1923 | Productor/es: | Carbonell Gironés, Juan Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00014674 Signatura 011493/033 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | [Publicidad del taller Castañer Hermanos] | Fechas: | 1942 1942 | | Pieza | | N.Control 00040305 Signatura 005184 Archivo Fototeca | |
|
| 15 | | | Taller construcción máquinas (instalación maquinaria y motor a gas) : Orberá, s/n (9) | Fechas: | 25/01/1905 - 31/03/1905 25/01/1905 | Productor/es: | Esplugues Belda, Bartolomé Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013821 Signatura 011481/021 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Taller construcciones mecánicas : Oliver, s/n | Fechas: | 09/09/1966 - 24/12/1966 09/09/1966 | Productor/es: | Llorens Picó, Rafael Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012985 Signatura 003906/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Taller construcciones mecánicas : Oliver, s/n | Fechas: | 09/09/1966 - 10/11/1966 09/09/1966 | Productor/es: | Llorens Picó, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00011080 Signatura 007464/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Taller de construcciones mecánicas (instalación maquinaria y motores) : Solís, 5 | Fechas: | 27/06/1941 - 24/11/1941 27/06/1941 | Productor/es: | Monllor Pérez, Camilo García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00013441 Signatura 003913/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Taller mecánico (ampliación de fundición) : Onofre Jordá, 22 | Fechas: | 23/12/1958 - 06/11/1959 23/12/1958 | Productor/es: | Miró Nadal, Miguel López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012951 Signatura 003905/044 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Taller modelos de fundición : Doctor Guerau, 21 | Fechas: | 30/07/1966 - 01/12/1967 30/07/1966 | Productor/es: | Cortés Llopis, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00011081 Signatura 007464/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|