Cesión del alumbrado público instalado por la Comunidad de propietarios del grupo residencial `La Uxola` al Ayuntamiento
Fechas:
20/10/1976 - 20/10/1977 20/10/1976
Productor/es:
Córcoles Bordera, José Luis
Expediente
N.Control 00023253 Signatura 011637/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
2
Grupo de 248 viviendas protegidas en la Uxola : Uxola
Fechas:
00/12/1957 - 00/05/1962 00/12/1957
Productor/es:
Albors Vicens, Enrique, Alcalde
Expediente
N.Control 00010250 Signatura 007479/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
3
Grupo de 248 viviendas protegidas, grupo escolar y viviendas para maestros : Uxola (manzana entre Ingeniero Vilaplana, Mestre Chapí, Perú, Espronceda y Pintor Cabrera)
Fechas:
01/04/1954 - 02/06/1961 01/04/1954
Productor/es:
Albors Vicens, Enrique, Alcalde Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
Expediente
N.Control 00023501 Signatura 011661/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
4
Presupuesto extraordinario para construcción del grupo de 248 viviendas `La Uxola`
Fechas:
1956 - 1960 1956
Expediente
N.Control 00023282 Signatura 011638/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971