Autos promovidos a pedimento de Juan Bautista Llorens, abogado de los Reales Consejos, en razón del convite hecho por el Regidor Comisario de Fiestas...para la asistencia a la festividad del patrono San Jorge
Fechas:
11/01/1798 - 02/11/1801 11/01/1798
Productor/es:
Roca Huertas, Antonio, Corregidor Asensi Doménech, Francisco Llorens, Juan Bautista
Expediente
N.Control 00034264 Signatura 005534/001 Arxiu FONDO BAILIA Y CORREGIMIENTO
2
César Puig Martínez en demanda del vecino de Valencia José Font Ferrando en concepto de honorarios
Fechas:
22/09/1914 - 05/11/1914 22/09/1914
Productor/es:
Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Puig Martínez, César
Expediente
Lugar:
València
N.Control 00082989 Signatura 010544/066 Arxiu FONDO JUZGADOS
3
Expediente formado para unir...todas las comunicaciones...del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante,...: 1958-1967
Fechas:
1958 1967
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081179 Signatura 011109 Arxiu FONDO JUZGADOS
4
Expediente para ejercer la profesión de Letrado en este Juzgado, Comarcal y en los de Paz del Partido [judicial de Cocentaina] Vicente Miralles Climent
Fechas:
1951 1951
Productor/es:
Miralles Climent, Vicente
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081337 Signatura 011162/027 Arxiu FONDO JUZGADOS
5
Expediente para ejercer la profesión de Letrado en este Juzgado, Comarcal y en los de Paz del Partido [judicial de Cocentaina] Tomás Sancho Artola
Fechas:
1951 - 1956 1951
Productor/es:
Sancho Artola, Tomás
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081336 Signatura 011162/026 Arxiu FONDO JUZGADOS
6
Expediente para ejercer la profesión de Letrado en este Juzgado, Comarcal y en los de Paz del Partido [judicial de Cocentaina] a Antonio-José Mompó Delgado de Molina
Fechas:
1952 - 1955 1952
Productor/es:
Mompó Delgado de Molina, Antonio-José
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081341 Signatura 011162/031 Arxiu FONDO JUZGADOS
7
Expediente para ejercer la profesión de Letrado en este Juzgado, Comarcal y en los de Paz del Partido [judicial de Cocentaina] a favor de Joaquín Ibáñez Blasco
Fechas:
1951 - 1952 1951
Productor/es:
Ibáñez Blasco, Joaquín
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081339 Signatura 011162/029 Arxiu FONDO JUZGADOS
8
Expediente personal de Letrado en Valencia con ejercicio en este Juzgado [de Cocentaina] José Vicente Alamá Martí
Fechas:
1952 1952
Productor/es:
Alamá Martí, José Vicente
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081342 Signatura 011162/032 Arxiu FONDO JUZGADOS
9
Expediente personal del Letrado Cándido Muñoz Zafrilla, inscrito en el libro de autorizados para ejercer en este Partido Judicial [de Cocentaina]
Fechas:
1953 1953
Productor/es:
Muñoz Zafrilla, Cándido
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081349 Signatura 011163/002 Arxiu FONDO JUZGADOS
10
Expediente personal del Letrado de Alcoy con ejercicio en este Juzgado [de Cocentaina] Enrique -Javier Bosch Olcina
Fechas:
1952 1952
Productor/es:
Bosch Olcina, Enrique
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081343 Signatura 011162/033 Arxiu FONDO JUZGADOS
11
Expediente personal del Letrado Enrique Oltra Moltó, inscrito en el libro de autorizados para ejercer en este Partido Judicial [de Cocentaina]
Fechas:
1953 1953
Productor/es:
Oltra Moltó, Enrique, Alcalde de Alcoi
Expediente
Lugar:
Cocentaina
N.Control 00081348 Signatura 011163/001 Arxiu FONDO JUZGADOS
12
Expediente sobre toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de esta Ciudad : 1944-1952
Fechas:
1944 - 1952 1944
Expediente
N.Control 00081262 Signatura 011155/012 Arxiu FONDO JUZGADOS
13
[Homenaje de los letrados de Alcoy al notario Vicente Ribelles]
Incidente sobre impugnación de honorarios y derechos de abogado y procurador por indebidos
Fechas:
26/07/1932 - 22/06/1936 26/07/1932
Productor/es:
Doménech Aura, Salvador Jornet Soler, Federico Abad Armiñana, Enrique Abad Armiñana, Edelmira
Expediente
N.Control 00093672 Signatura 010710/001 Arxiu FONDO JUZGADOS
15
Legajo donde se van uniendo los escritos y diligencias presentados por los abogados de este Juzgado...para acreditar que están ejerciendo la profesión...: 1882-1940
Fechas:
1882 - 1940 1882
Expediente
N.Control 00081228 Signatura 011180 Arxiu FONDO JUZGADOS
16
Libro-Registro de los abogados que para el exercicio de su profesión presentan su título en este Juzgado : 1867-1948
Fechas:
1867 - 1948 1867
Expediente
N.Control 00081162 Signatura 011121 Arxiu FONDO JUZGADOS
17
Placa abogado : San Mauro, 39-41
Fechas:
16/05/1944 - 17/08/1944 16/05/1944
Productor/es:
Giner Ivorra, Agustín
Expediente
N.Control 00009832 Signatura 006613/178 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
18
Placa abogado : Santa Rita, 2
Fechas:
21/07/1947 - 10/10/1947 21/07/1947
Productor/es:
Miró García, Manuel
Expediente
N.Control 00009889 Signatura 006613/235 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
19
Placa abogado : Pintor Casanova, 22
Fechas:
03/03/1952 - 31/05/1952 03/03/1952
Productor/es:
Bosch Olcina, Enrique Javier
Expediente
N.Control 00009934 Signatura 006613/280 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
20
Placa abogado : San Lorenzo, 4
Fechas:
12/05/1951 - 30/06/1951 12/05/1951
Productor/es:
Silvestre Martínez, Jaime
Expediente
N.Control 00009929 Signatura 006613/275 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971