| 1 | | | Acondicionamiento de local para oficina de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia : Calle Carrascal, 11. planta baja | Fechas: | 27/08/1976 - 08/02/1977 27/08/1976 | Productor/es: | Capó Boluda, José María García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022094 Signatura 011515/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Ampliación de local : Entenza | Fechas: | 04/12/1979 - 12/02/1980 04/12/1979 | Productor/es: | Jacarilla Calabuig, Salvador
| | Expediente | | N.Control 00022570 Signatura 011564/007 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Ampliación del supermercado de la Cooperativa de Alimentación San José Obrero de Batoy | Fechas: | 21/07/1980 - 01/09/1980 21/07/1980 | Productor/es: | José Tortajada, Antonio, Arquitecto municipal Reig García, Salvadora, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00022616 Signatura 011569/005 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | 245$a Ampliación locales de edificio en construcción : Avenida Hispanidad, 35, ocupando patio de manzana | Fechas: | 29/04/1983 - 05/12/1983 29/04/1983 | Productor/es: | Richart Giménez, José Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022930 Signatura 011605/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Ampliar altillo en planta baja : Cid, 64 | Fechas: | 05/07/1979 - 13/03/1980 05/07/1979 | Productor/es: | Álvarez Marí, José Monllor Martí, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022520 Signatura 011560/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Ampliar edificio industrial : San Bartolomé (final) | Fechas: | 30/11/1972 - 06/02/1973 30/11/1972 | Productor/es: | Pérez Perotín, Caín Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00027009 Signatura 009160/015 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Ampliar local : Virgen María, 55 | Fechas: | 18/08/1972 - 07/11/1972 18/08/1972 | Productor/es: | Olcina Játiva, Luis Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00026995 Signatura 009160/001 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Ampliar local : Espaldas de Santa Marta, 32 | Fechas: | 01/12/1907 - 19/12/1907 01/12/1907 | Productor/es: | Raduán Casamitjana, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00015447 Signatura 007580/056 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Ampliar planta semi-sótano : Tosal, 26 | Fechas: | 02/01/1929 - 10/01/1929 02/01/1929 | Productor/es: | Payá Sempere, Vicente Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017395 Signatura 007545/004 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Arrendamiento local : Antigua casa de la Villa | Fechas: | 30/09/1886 - 06/10/1886 30/09/1886 | Productor/es: | Sansolí Pérez, Ramón
| | Expediente | | N.Control 00020591 Signatura 005669/078 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Arrendamiento local del ex-convento de San Francisco | Fechas: | 01/02/1842 01/02/1842 | Productor/es: | Casamitjana Crozat, Pablo
| | Expediente | | N.Control 00020518 Signatura 005669/036 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Arrendamiento local del ex-convento de San Francisco | Fechas: | 18/11/1841 - 29/11/1841 18/11/1841 | | Expediente | | N.Control 00020513 Signatura 005669/031 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Arrendamiento local en bajos de Casa Consistorial | Fechas: | 15/06/1882 15/06/1882 | Productor/es: | Abad Ridaura, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00020582 Signatura 005669/069 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Arrendamiento local Ex-convento de San Francisco | Fechas: | 22/12/1842 - 31/12/1842 22/12/1842 | Productor/es: | Casamitjana Crozat, Pablo
| | Expediente | | N.Control 00020515 Signatura 005669/033 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Autos de desahucio promovidos por Enrique Albors Raduan contra Miguel Gras Gadea sobre falta de pago edificio y casas | Fechas: | 14/07/1933 - 03/11/1933 14/07/1933 | Productor/es: | Gras Jordá, Miguel Albors Raduán, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00099555 Signatura 010712/018 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Autos de desahucio promovidos por Santiago Pérez Payá contra José Ruiz Sánchez sobre falta de pago local | Fechas: | 29/12/1932 - 01/08/1933 29/12/1932 | Productor/es: | Pérez Payá, Santiago Ruiz Sánchez, José
| | Expediente | | N.Control 00099554 Signatura 010712/017 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 17 | | | Cayetano Solbes, en nombre de José Ferrándiz, en demanda de desahucio contra Miguel Romeu por necesitar los locales para su industria | Fechas: | 11/09/1924 - 02/10/1924 11/09/1924 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Ferrándiz Belda, José Romeu Frasés, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00092477 Signatura 010608/015 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 18 | | | Certificación urbanística del local : Juan Canto, Diego Fernandez Montañés y Rigoberto Albors | Fechas: | 22/05/1980 - 29/05/1980 22/05/1980 | | Expediente | | N.Control 00011544 Signatura 003809/075 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Construcción altillo : L´Alameda, 59. Planta Baja | Fechas: | 29/04/1980 - 17/06/1980 29/04/1980 | Productor/es: | Herrera Pereda, Agustín Doménech Pastor, Luis, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022615 Signatura 011569/004 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Construcción altillo en planta baja : Planes, 6 | Fechas: | 21/11/1978 - 10/03/1979 21/11/1978 | Productor/es: | Ribes Calabuig, Vicente Briet Barrachina, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022467 Signatura 011554/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|